Olle Thorell (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västmanlands län, plats 200
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-04-02 – 2026-09-21
- Ledig
- 2016-08-15 – 2017-04-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2016-08-14
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Ordförande
- 2014-11-20 – 2018-10-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-20
- Suppleant
- 2011-03-16 – 2014-10-28
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2018-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2020-01-28
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2015-10-20 – 2018-10-02
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2011-03-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot utrikesutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant civilutskottet 06–10, utrikesutskottet 06–10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 och 21, miljö- och jordbruksutskottet 10–14 och utbildningsutskottet 14–18. Suppleant Utrikesnämnden 15–18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14 och ordförande 14–18. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 18–20. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet 10–11 och riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 11–14.
Bostadsort
Surahammar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samarbete med organisationer närstående Burmas regim
Skriftlig fråga 2010/11:605 av Thorell, Olle (S)
den 21 juni Fråga 2010/11:605 Samarbete med organisationer närstående Burmas regim av Olle Thorell S till statsrådet Gunilla Carlsson M Nyligen uppmärksammades att Näringslivets Internationella Råd med stöd av Sida har inlett samarbete med den burmesiska juntan närstående Myanmar Egress och Myanmar Chamber of Commerce.- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma
Skriftlig fråga 2010/11:604 av Thorell, Olle (S)
den 21 juni Fråga 2010/11:604 Undersökningskommission gällande MR-brott i Burma av Olle Thorell S till utrikesminister Carl Bildt M Jag har tidigare rest frågan om inrättandet av en kommission för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i Burma, på samma sätt som skedde i Sudan, Bosnien och Liberia. Statsrådet- Inlämnad
- 2011-06-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2010/11:UU15
Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar om barnets rättigheter, agerande för att avskaffa dödsstraff och tortyr, folkrätt samt om mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Andra motioner tar upp diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt kvinnors rättigheter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 25, 126 minuter
- Beredning
- 2011-04-12
- Justering
- 2011-05-19
- Debatt
- 2011-06-09
- Beslut
- 2011-06-15
med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010
Motion 2010/11:U16 av Karin Åström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U16 av Karin Åström m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:90 Nordiskt samarbete 2010 S92033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nordiska samarbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-05-12
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Motion 2010/11:U13 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U13 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel S92032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning om krigsmaterielexport.- Inlämnad
- 2011-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2010/11:U11 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U11 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden S92031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning- Inlämnad
- 2011-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
Motion 2010/11:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U8 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 S92030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU som utrikespolitisk aktör. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-03-31
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU10
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av skr. 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010
Motion 2010/11:U6 av Björn von Sydow m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U6 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010 S92029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2011-01-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
Skriftlig fråga 2010/11:41 av Thorell, Olle (S)
den 5 november Fråga 2010/11:41 Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen ICC av Olle Thorell S till utrikesminister Carl Bildt M Den burmesiska oppositionen har under två decennier försökt få till stånd en fredlig dialog, men juntans intresse för demokratiska reformer har varit och är- Inlämnad
- 2010-11-05
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
En rättvis värld är möjlig
Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 88
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,
Möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande
Motion 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg (S)
Motion till riksdagen 2010/11:K389 av Olle Thorell och Sven-Erik Österberg S Möjligheten att avsätta kommunstyrelsens ordförande s32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över 4 kap. 10 kommunallagen. Motivering I dagsläget kan en partikoalition- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjligheterna för svenska miljöteknikföretag att expandera
Motion 2010/11:N357 av Pia Nilsson och Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N357 av Pia Nilsson och Olle Thorell S Möjligheterna för svenska miljöteknikföretag att expandera s14060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka Exportrådets, Vinnovas och Tillväxtsverkets insatser för- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strömsholms kanal
Motion 2010/11:T461 av Carin Runeson och Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T461 av Carin Runeson och Olle Thorell S Strömsholms kanal s45083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en upprustning av Strömsholms kanal. Motivering- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motorvägsstandard på E18, sträckan Köping–Västjädra
Motion 2010/11:T509 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T509 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Motorvägsstandard på E18, sträckan KöpingVästjädra s45049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hela-landet-potten – anslag till lokal och regional infrastruktur
Motion 2010/11:T508 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:T508 av Sven-Erik Österberg m.fl. S Hela-landet-potten anslag till lokal och regional infrastruktur s45016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att avsätta- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Trängselskatt och utsläppsmängder
Motion 2010/11:Sk256 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk256 av Olle Thorell S Trängselskatt och utsläppsmängder s30024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över trängselskatten för att få bättre koppling mellan skatt, bilstorlek och utsläppsmängder.- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Subvention av fiskeribränsle
Motion 2010/11:Sk255 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk255 av Olle Thorell S Subvention av fiskeribränsle s30021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta se över om skattebefrielsen för fiskarnas fartygsbränslen kan avskaffas eller om det bör finnas- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsgivaransvaret vid sjukskrivningar
Motion 2010/11:Sf248 av Olle Thorell (S)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf248 av Olle Thorell S Arbetsgivaransvaret vid sjukskrivningar s13015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket om arbetsgivaransvaret för sjukskrivningar. Motivering Vi behöver fler företagare- Inlämnad
- 2010-10-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marknader och förutsättningar för sociala företag
Motion 2010/11:N358 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2010/11:N358 av Pia Nilsson m.fl. S Marknader och förutsättningar för sociala företag s27038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dels skapa utökade marknader för sociala företag, dels skapa bättre förutsättningar för- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag