Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sommarjobb för gymnasieungdomar
Skriftlig fråga 2005/06:1839 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 15 juni Fråga 2005/06:1839 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Hans Karlsson s Sommarjobb för gymnasieungdomar I höst- och vårbudgeten satsade regeringen extra pengar på fler sommarjobb för gymnasieungdomar, något som man skröt om i olika sammanhang. Totalt satsade den socialdemokratiska regeringen 1,1 miljoner- Inlämnad
- 2006-06-15
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Miljövänlig el med vindkraft
Betänkande 2005/06:NU21
Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar. Regeringen har sagt att ett nationellt centrum för vindkraft ska inrättas, vilket riksdagen anser är positivt. Lagändringen av fastighetsskatten börjar gälla den 1 januari 2007 och ska tillämpas första gången vid taxeringen 2008.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 42, 1 minuter
- Justering
- 2006-06-01
- Debatt
- 2006-06-13
- Beslut
- 2006-06-14
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
Betänkande 2005/06:NU19
Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 19, 44 minuter
- Justering
- 2006-05-19
- Debatt
- 2006-06-01
- Beslut
- 2006-06-02
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden
Betänkande 2005/06:NU18
Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Riksdagen sade ja till dessa delar av regeringens förslag. Riksdagen sade däremot nej till regeringens förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att se till att elleverantörer har en balansansvarig. Om regeringens förslag genomfördes i sin nuvarande form skulle det kunna innebära att en elleverantör förlorar sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte fullgör sina skyldigheter. Riksdagen anser inte att det är rimligt och vill därför att regeringen kommer tillbaka med ett förslag som tar hänsyn till problemet. Riksdagen sade vidare ja till regeringens förslag om ändringar i naturgaslagen med anledning av ett EU-direktiv.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 13, 39 minuter
- Justering
- 2006-05-11
- Debatt
- 2006-06-01
- Beslut
- 2006-06-02
med anledning av skr. 2005/06:120 2006 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2005/06:N31 av Maria Larsson m.fl. (kd)
1 Inledning Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden arbetat målmedvetet för att genomlysa och föreslå förbättringar av regeringens ägarförvaltning. Även om Socialdemokraterna tillsammans med sina kamrater i vänsterkartellen röstat nej till våra förslag i riksdagens kammare, kan vi konstatera att flera av- Inlämnad
- 2006-05-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationell religionsfrihet som prioriterat område i utrikespolitiken
Skriftlig fråga 2005/06:1540 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 5 maj Fråga 2005/06:1540 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Jan Eliasson s Internationell religionsfrihet som prioriterat område i utrikespolitiken En gemensam faktor som går att urskilja i många av de länder som inte respekterar mänskliga fri- och rättigheter är bristande religionsfrihet. På samma- Inlämnad
- 2006-05-05
- Besvarare
- Jan Eliasson (S)
med anledning av skr. 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2005/06:Fi15 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)
Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva, utveckla och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården och omsorgen av barn och äldre, utbildningen av de unga samt den samhällsnyttiga servicen till medborgarna. Enligt regeringens skrivelse har läget för landets- Inlämnad
- 2006-05-04
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Gränsen mellan foster och barn i svensk lagstiftning
Skriftlig fråga 2005/06:1445 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 21 april Fråga 2005/06:1445 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Pär Nuder s Gränsen mellan foster och barn i svensk lagstiftning Ett stort antal länder har i dag anammat den ca 15 år gamla WHO-rekommendation som säger att gränsen mellan foster och barn ska gå vid 22:a graviditetsveckan eller, om graviditetslängden- Inlämnad
- 2006-04-21
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor
Motion 2005/06:Sk24 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att införa skatt på flygresor i enlighet med vad som anförs i motionen. Regeringens proposition I proposition 2005/06:190 föreslår regeringen att en flygskatt införs i Sverige. Den föreslås uppgå till 94 kronor och 188 kronor per resande till en destination- Inlämnad
- 2006-04-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat
Motion 2005/06:N29 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda ett differentierat certifikatssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utdelningen av elcertifikat också skall gälla småskalig vattenkraftsproduktion. Regeringens- Inlämnad
- 2006-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)
1 Sammanfattning Utgångspunkten för den kristdemokratiska jämställdhetspolitiken är alla människors absoluta och okränkbara värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga. Det är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjlighet att förverkliga sina rättigheter,- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2005/06:AU11 2005/06:KrU14
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
med anledning av framst. 2005/06:RRS19 Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga bolags årsredovisningar
Motion 2005/06:N26 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör begära att de statliga bolagen i sina årsredovisningar tydligt och med hög kvalitet skall redogöra för bolagens samhällsuppdrag och hur de utförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
Motion 2005/06:N21 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att inrätta ett energiutvecklingsråd i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till fördelning av forskningsresurser inom energiområdet och begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag i enlighet med vad- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
Motion 2005/06:Sk16 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den koldioxidbaserade fordonsskatten skall utvidgas till att gälla fler personbilar av äldre modell. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som möjliggör nedsättning- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:158 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m.
Motion 2005/06:N19 av Per Bill m.fl. (m, fp, kd, c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag om ett sanktionssystem för nätkoncessionshavare som inte uppfyller kraven i ellagen, i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag som åtgärdar- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m.
Motion 2005/06:Sk12 av Per Landgren m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att ålägga vissa företag att föra personalliggare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förutsättningslöst utreda schablonbeskattning för vissa branscher. Propositionen I proposition 2005/06:169 Effektivare- Inlämnad
- 2006-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
Motion 2005/06:Sk10 av Per Landgren m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om hur inbetalningstiderna för mervärdesskatt skall kunna förlängas. Propositionen I föreliggande proposition 2005/06:174 föreslås en rad förändringar i mervärdesskattelagen- Inlämnad
- 2006-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polisens uppgift att förebygga skadegörelse
Skriftlig fråga 2005/06:1346 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 31 mars Fråga 2005/06:1346 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström s Polisens uppgift att förebygga skadegörelse Polislagen stadgar i 1 att polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp2 säger- Inlämnad
- 2006-03-31
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar
Betänkande 2005/06:NU9
Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisades var bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 27, 79 minuter
- Justering
- 2006-03-14
- Debatt
- 2006-03-30
- Beslut
- 2006-03-31
med anledning av redog. 2005/06:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens stöd till regional projektverksamhet
Motion 2005/06:N18 av Lars Lindén m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge den regionala projektverksamheten en tydligare inriktning mot hållbar tillväxt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom den regionala projektverksamheten skapa- Inlämnad
- 2006-03-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag