Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
försämring av postservice
Skriftlig fråga 2004/05:1980 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 1 juli Fråga 2004/05:1980 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing om försämring av postservice Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för människor som bor på landsbygden. Att posten fungerar är naturligtvis en absolut grundförutsättning. I Uppland har många hushåll och företagare på glesbygden- Inlämnad
- 2005-07-01
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
feldiagnoser
Skriftlig fråga 2004/05:1904 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 17 juni Fråga 2004/05:1904 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ylva Johansson om feldiagnoser Det har i dagarna uppdagats att två feldiagnoser om missfall ställts på Sunderby sjukhus i Luleå. Dessa ställdes i mars 2004 respektive maj 2005. Två gravida kvinnor fick besked att de fått missfall och bokade tid för- Inlämnad
- 2005-06-17
- Besvarare
- Ylva Johansson (S)
med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande
Motion 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:N23 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Inledning Den socialdemokratiska ägarpolitiken har nått vägs ände. Liksom förra året har den statliga bolagssfären även 2004 fortsatt att utmärka sig genom mutskandaler,- Inlämnad
- 2005-06-15
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor
Betänkande 2004/05:NU16
Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur man ska komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor. Regeringen bör lämna sina förslag i tid för att riksdagen ska kunna behandla dem under riksmötet 2005/06. Regeringen bör också ta hänsyn till Konkurrensverkets förslag på området. Riksdagen sa även ja till regeringens förslag att genomföra EU:s transparensdirektiv i svensk lag. Direktivets syfte är att underlätta EG-kommissionens granskning av att företag inte får sådana stöd från det allmänna eller andra fördelar av ett medlemsland som strider mot EG:s konkurrensregler för företag och stater. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2005.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 18, 64 minuter
- Beredning
- 2005-05-17
- Justering
- 2005-05-31
- Debatt
- 2005-06-14
- Beslut
- 2005-06-15
med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Motion 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Kommunerna och landstingen/regionerna har att driva och förvalta det som vi kristdemokrater anser vara välfärdens kärna, nämligen vården av och omsorgen om barn- Inlämnad
- 2005-05-27
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2005/06:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt
Motion 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Sk19 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avbryta försöket med trängselskatt i Stockholms innerstad. Regeringens proposition- Inlämnad
- 2005-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering
Motion 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:A8 av Annelie Enochson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att försäkringstjänster skall ingå i förbudet mot könsdiskriminering i enlighet med Diskrimineringskommitténs förslag. Riksdagen- Inlämnad
- 2005-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Vattenfall AB
Betänkande 2004/05:NU12
Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag till riksdagen om Vattenfall AB och statens ägarförvaltning av bolaget. Riksdagen sade nej till styrelsens förslag och en motion. När det gäller Vattenfalls uppdrag anser riksdagen att den i dagarna föreslagna ändringen av företagets bolagsordning tillgodoser de förslag som lagts fram. Även förslagen om formerna för ägarstyrning avslås eftersom regeringen ska redovisa vilka åtgärder den vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. När det gäller frågan om insyn i och kontroll av utländska dotterbolag konstaterar riksdagen att det är ett mycket begränsat antal dotterbolag till statligt ägda bolag där sådana problem som Riksrevisionen beskrivit kan uppstå. I motionen föreslås också att riksdagen ska höras vid väsentliga förändringar av statliga bolags verksamhetsinriktning. Riksdagen tycker att det fungerar bra som det är.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 37, 25 minuter
- Beredning
- 2005-03-01
- Justering
- 2005-04-05
- Debatt
- 2005-04-27
- Beslut
- 2005-04-27
med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet
Motion 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:N22 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 tredje stycket i förslag till lag om insyn i vissa finansiella förbindelser på så- Inlämnad
- 2005-04-19
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Hizbullahs tv-kanal Al-Manar och antisemitism i statskontrollerad arabisk dagspress
Interpellation 2004/05:374 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 10 februari Interpellation 2004/05:374 av Mikael Oscarsson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Hizbullahs tv-kanal Al-Manar och antisemitism i statskontrollerad arabisk dagspress Tv-kanalen Al-Manar kallar sig för motståndsstationenoch enligt sin hemsida även Kanalen för araber och muslimerAl-Manar- Inlämnad
- 2005-02-10
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag
Motion 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:N21 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS18 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av statliga bolag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksrevisionens styrelses förslag gällande formerna för ägarstyrning av de statliga- Inlämnad
- 2005-03-31
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2005/06:NU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005
Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93- Inlämnad
- 2005-03-30
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.
Motion 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:N18 av Maria Larsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att den- Inlämnad
- 2005-03-16
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU14
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ändringar i minerallagen
Betänkande 2004/05:NU8
Minerallagen ändras den 1 maj 2005 efter flera års utredningar. Ändringarna går markägarna till mötes när det gäller inflytande på mineralverksamheten och i ekonomiska termer. En av de större ändringarna är att markägarna och andra sakägare som exempelvis arrendatorer får rätt att framföra sina synpunkter i samband med att gruvföretaget redovisar en arbetsplan för undersökningsarbete. Om gruvföretaget och sakägaren inte kommer överens om undersökningsarbetet blir det bergmästaren som beslutar. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras, till exempel i närheten av bostäder, utökas. Bergmästaren får möjlighet att ställa villkor, till exempel för att skydda natur- eller kulturmiljöer, i alla typer av undersökningstillstånd. En generell skyldighet införs att utföra undersökningsarbeten så att minsta skada vållas på natur- och kulturmiljön. En principiell förändring är att gruvföretaget vid nya bearbetningskoncessioner ska betala en särskild ersättning (mineralersättning) till ägare av de fastigheter som ligger inom koncessionsområdet och till staten. Ett syfte är att stimulera markägarnas intresse för mineralverksamheten. Vidare innebär ändringarna bättre möjligheter till inlösen av fastigheter när bearbetningskoncession meddelats menkoncessionen blivit outnyttjad.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 19
- Anföranden och repliker
- 26, 100 minuter
- Justering
- 2005-02-15
- Debatt
- 2005-03-09
- Beslut
- 2005-03-09
sanering av förfallna fastigheter
Skriftlig fråga 2004/05:878 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 4 februari Fråga 2004/05:878 av Mikael Oscarsson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om sanering av förfallna fastigheter Det finns fastigheter, eller snarare ruiner till fastigheter, som ägs av upplösta juridiska personer och som saknar saluvärde. Ett sådant exempel, som prövats i flera instanser, är- Inlämnad
- 2005-02-04
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter
Motion 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi2 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta undantaget från 3 kap. lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument omfatta samtliga- Inlämnad
- 2005-02-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
rättssäkerheten för svenska medborgare i Eritrea
Interpellation 2004/05:316 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 18 januari Interpellation 2004/05:316 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Laila Freivalds om rättssäkerheten för svenska medborgare i Eritrea Den 17 december frågade jag Laila Freivalds om rättssäkerhet för svenska medborgare i Eritrea i allmänhet och för den 57-årige svenske medborgaren Kifleyesus Ogbachristos- Inlämnad
- 2005-01-18
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
ändring av jaktlagen
Interpellation 2004/05:293 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 23 december Interpellation 2004/05:293 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ändring av jaktlagen Det har länge stått klart att 28 i jaktförordningen måste ändras. Efter det att vargskytten på Gräsö fällts i Högsta domstolen är det än mer angeläget att snarast ändra lagen. Jaktförordningen- Inlämnad
- 2004-12-23
- Besvarare
- Ann-Christin Nykvist (S)
rättssäkerhet för svenska medborgare i Eritrea
Skriftlig fråga 2004/05:599 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 15 december Fråga 2004/05:599 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Laila Freivalds om rättssäkerhet för svenska medborgare i Eritrea Den svenske medborgaren Kifleyesus Equbacristos åkte till Eritrea sommaren 2001 för att hälsa på sin gamle far. Resan slutade i fängelse i staden Asmera den 30 juli 2001. Anklagelsen- Inlämnad
- 2004-12-15
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Betänkande 2004/05:NU1
Riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet Näringsliv. Förslagen från regeringen rör ett stort antal ämnen. Regeringen får vidta de åtgärder som behövs för att bilda ett holdingsbolag som ska stödja företag och personer som sysslar med uppfinningar. Riksdagen godkänner att regeringen får rätt att fatta beslut i frågor om låneramar till järnvägsrelaterade bolag. Regeringen föreslås också få rätt att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet eller att köpa ytterligare aktier i det börsregistrerade företaget OMHEX AB, som bland annat driver värdepappersmarknader i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. Det statliga bolaget Sveaskog AB får nya riktlinjer som innebär att bolaget ska kunna driva mer verksamhet inom områdena naturturism, rekreation och upplevelser.- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 28, 137 minuter
- Justering
- 2004-11-25
- Debatt
- 2004-12-09
- Beslut
- 2004-12-15