Margareta Cederfelt (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 5
- Titel
- Leg. sjuksköterska/fil.mag.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 42 82
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2010-10-26 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2010-10-19 – 2010-10-25
- Statsrådsersättare
- 2007-09-18 – 2010-10-18
- Statsrådsersättare
- 2006-10-26 – 2007-09-17
- Ersättare
- 1999-09-14 – 2000-04-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2008-03-06
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-24
- Ledamot
- 2008-03-06 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2008-03-06
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-30 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-28
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1999-09-23 – 2000-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2000-05-01 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-03-22 – 2002-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2001-03-08 – 2002-03-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-15 – 2010-10-12
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2023-12-05 –
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-06
- Vice ordförande
- 2018-10-16 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-16
- Vice ordförande
- 2014-11-06 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-11-06
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 99–02 (ersättare 990914–000501) och 06– (statsrådsersättare 061026–140929). Ledamot trafikutskottet 06–08, konstitutionsutskottet 08–10, civilutskottet 10–14 och utrikesutskottet 14–. Suppleant skatteutskottet 99–00, socialförsäkringsutskottet 00–02, bostadsutskottet 01–02, socialutskottet 02, EU-nämnden 06–18, konstitutionsutskottet 07–08 och 18–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18 och 19 samt försvarsutskottet 22–. Ledamot OSSE-delegationen 14 och 22– och vice ordförande 14–22. Suppleant OSSE-delegationen 10–14. Ledamot krigsdelegationen 22–.
Föräldrar
Ingenjören Arne Olsson och Zelly Zöller.
Utbildning
Gymnasieskola, vårdlinjen, Malmö, slutår 79. Leg. sjuksköterska, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 82. Fil.mag. socialvetenskap, Uppsala universitet 94.
Anställningar
Sjuksköterska, Ersta sjukhus 82–87. Klinikföreståndare, Långbro sjukhus 87–89. Klinikföreståndare, Karolinska sjukhuset 89–93. Högskoleadjunkt, Sophiahemmets sjuksköterskehögskola 94–99. Chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset 03–04. Projektledare, Karolinska universitetssjukhuset 05–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Presstödsnämnden 09–14. OSCE PA (Organization for Security and Cooperation) Rapporteur General Committee on Political Affairs and Security 15–17, Vice President OSCE PA 2017–22, OSCE PA Rapporteur Assassination of Boris Nemtsov 19–20, OSCE PA ordförande Ad Hoc Committee on Migration 20–22, OSCE PA President 22–23, OSCE PA rapportör mänskliga rättigheter i Ukraina 23.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 06–. Ledamot, Hägerstens stadsdelsnämnd 95–98 och 02–06, gruppledare 02–06. Ersättare, socialdistriktsnämnd Skärholmen, Stockholms kommun 91–94. Landstingsfullmäktig, Stockholms läns landsting 94–00 och 02–06. Styrelseledamot, Sydvästra sjukvårdsområdet 94–98. Ledamot, landstingsstyrelsen 98–00 och 02–06. Ordförande, tandvårdsnämnden 98–00. Ledamot, personalutskottet 98–00. Vice ordförande, medicinsk programberedning 02–06. Ledamot, ägarutskottet 02–06. Styrelseledamot, Landstingshuset AB.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderat skolungdom i Malmö 86–89. Ledamot, Moderaternas lokalförening i Skärholmen 92–96, Moderaternas lokalförening i Hägersten 97–05, ordförande 99, vice ordförande 00–04 och Moderaternas lokalförening i Brännkyrka 07–. Ledamot, Moderaternas förbundsstyrelse, Stockholms stad 97–07. Studeranderepresentant, Sophiahemmets sjuksköterskehögskolas styrelse 81 och stipendienämnd 81. Styrelseledamot 84, Fria moderata studentföreningen i Stockholm, ordförande 85. Styrelseledamot, bostadsrättsföreningen Kettingen 84–87. Studeranderepresentant, sociologiska institutionens styrelse, Uppsala universitet 86. Styrelseledamot, Föreningen Skärholmens gård 91–93 och Skärholmens civilförsvarsförening 91–93. Ombud, Lärarnas riksförbund, Sophiahemmets sjuksköterskeskola 97–99. Ordförande, Forum för Uppfinningar och Innovationer 06–10, Ordförande, Parliamentarians for Global Action, Sverige 10–, Treasure, Parliamentarians for Global Action (PGA) 11–15, Member Executive Board PGA 15–16, Chair International Council PGA 16–17. President Parliamentarians for Global Action 17–. Vice Chair, European Women Union, Healthcommission 02–06. Ordförande, Europeiska Kvinnounionen, Hälsokommissionen, Sverige 00–06 och Rotary Älvsjö, styrelseledamot 09–12. Öppna Moderater, ledamot förbundsstyrelse 14–17. President OSCE PA EPP and Likeminded 18–.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2020/21:UU12
Riksdagen har behandlat en redogörelse om 2020 års verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) från OSSE:s svenska delegation, samt en skrivelse från regeringen om OSSE:s verksamhet under andra halvåret 2019 och helåret 2020.
Riksdagen välkomnar att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen 2021. Riksdagen ser också positivt på att Sverige som ordförande fortsätter att prioritera arbetet för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på.
Riksdagen noterar bland annat också att den parlamentariska församlingen under 2020 observerade fyra val, att den svenska delegationen deltog i samtliga observationer samt att församlingen på grund av pandemin dock inte kunde observera alla val som man planerat. Arbetet med valobservationer är en viktig beståndsdel i OSSE:s verksamhet och riksdagen ser positivt på att svenska ledamöter fortsätter att delta aktivt i dessa.
Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 34, 133 minuter
- Justering
- 2021-05-20
- Bordläggning
- 2021-06-08
- Debatt
- 2021-06-09
- Beslut
- 2021-06-10
Mellanöstern
Betänkande 2020/21:UU15
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.
Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.
- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 33, 123 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-21
- Debatt
- 2021-04-22
- Beslut
- 2021-04-28
Otillgängliga myndigheter
Skriftlig fråga 2020/21:2574 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:2574 Otillgängliga myndigheter av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Lena Micko S Enligt Riksrevisionens granskning har inte digitaliseringen bidragit till att alla personer fått bättre möjligheter till kontakt med myndigheter. Faktum är att personer som behöver kontakta myndigheter via telefon har fått- Inlämnad
- 2021-04-16
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)
Brott mot mänskliga rättigheter i Belarus
Skriftlig fråga 2020/21:2571 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:2571 Brott mot mänskliga rättigheter i Belarus av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Det finns otaliga vittnesmål om åtal, frihetsberövande, hot och trakasserier från de belarusiska myndigheterna riktade mot medborgare och människorättsförsvarare i Belarus. OSSE:s byrå för demokratiska- Inlämnad
- 2021-04-16
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Motion 2020/21:3954 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3954 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvärdering av det nordiska samarbetet under krisen i en nordisk coronakommission och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet
Motion 2020/21:3897 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2020/21:3897 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finansieringen för garantiinstrumentet bör förändras så att subventioner av den administrativa- Inlämnad
- 2021-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Respekt för patientens vilja vid medicinska beslut
Skriftlig fråga 2020/21:2226 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:2226 Respekt för patientens vilja vid medicinska beslut av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Under coronapandemin har frågan om hur beslut om att avstå från livsuppehållande behandling aktualiserats. Frågan om hur beslut om att avstå från livsuppehållande behandling fattas rör hela- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Regeringskansliets hantering av sekretess- och säkerhetsklassat material
Interpellation 2020/21:583 av Margareta Cederfelt (M)
Interpellation 2020/21:583 Regeringskansliets hantering av sekretess- och säkerhetsklassat material av Margareta Cederfelt M till Statsrådet Mikael Damberg S Återigen drabbas Sverige av problem vad gäller hanteringen av sekretess- och säkerhetsklassat material. Denna gången handlar det om att den av regeringen tillsatte- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Läkemedelsrester i dricksvatten
Skriftlig fråga 2020/21:2221 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:2221 Läkemedelsrester i dricksvatten av Margareta Cederfelt M till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP I en studie från Sveriges lantbruksuniversitet SLU visas att Sveriges största dricksvattentäkter Vänern, Vättern, Mälaren och deras vattendrag är förorenade av avloppsvatten med miljögifter som är svåra- Inlämnad
- 2021-03-17
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Angreppen mot Aleksej Navalnyj
Interpellation 2020/21:339 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2020/21:339 Angreppen mot Aleksej Navalnyj av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Efter mordet på förre vice premiärministern och oppositionsledaren Boris Nemtsov den 27 februari 2015, bokstavligen i skuggan av lökkupolerna på Kreml, har Aleksej Navalnyj klivit fram som den samlande rösten- Inlämnad
- 2021-01-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stöd för demokrati i Ryssland
Interpellation 2020/21:388 av Margareta Cederfelt (M)
Interpellation 2020/21:388 Stöd för demokrati i Ryssland av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Det har länge varit känt att oppositionella i Ryssland lever farligt med hot för sitt eget liv. Det finns tyvärr åtskilliga exempel på hur personer i opposition till den regerande makten har hotats till livet- Inlämnad
- 2021-01-28
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Magnitskijsanktioner mot Navalnyjs angripare
Interpellation 2020/21:357 av Kerstin Lundgren (C)
Interpellation 2020/21:357 Magnitskijsanktioner mot Navalnyjs angripare av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Ann Linde S Den ryska oppositionens mest uttalade företrädare är i dag Aleksej Navalnyj. Han har haft modet att utmana korruptionen, dess systemägare i Kreml, Putins styre och därmed FSB. Han hade dessutom- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
OSSE som aktör för att stoppa den ryska aggressionen gentemot Ukraina
Skriftlig fråga 2020/21:1532 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:1532 OSSE som aktör för att stoppa den ryska aggressionen gentemot Ukraina av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S OSSE är ansvarigt för de viktiga korttidsobservatörerna i sydöstra Ukraina. Observatörernas insatser för att stödja fredsbyggande verksamhet och civilbefolkningens säkerhet- Inlämnad
- 2021-01-28
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Svenskt agerande för frigivning av Navalnyj
Skriftlig fråga 2020/21:1374 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:1374 Svenskt agerande för frigivning av Navalnyj av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Aleksej Navalnyj har återvänt till Ryssland men kom inte längre än till flygplatsen. Tusentals anhängare hade samlats på flygplatsen Vnukovo i söndags för att välkomna Navalnyj. Men just som flygplanet- Inlämnad
- 2021-01-21
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Motion 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges samarbete med Finland och samarbetet inom Norden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund MP Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska- Datum
- 2021-01-14
Agerande under coronapandemin
Interpellation 2020/21:245 av Margareta Cederfelt (M)
Interpellation 2020/21:245 Agerande under coronapandemin av Margareta Cederfelt M till Socialminister Lena Hallengren S Coronaviruset har drabbat världen hårt. Människor har insjuknat, och majoriteten har tillfrisknat, men ett stort antal personer har avlidit eller varit så pass sjuka att deras hälsa är påverkad även- Inlämnad
- 2020-12-15
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Socialminister Lena Hallengren S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Inrikesminister Mikael Damberg S Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson- Datum
- 2020-12-10
Ett Sverige i framkant
Skriftlig fråga 2020/21:785 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:785 Ett Sverige i framkant av Margareta Cederfelt M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Utvecklingen i Sverige går åt fel håll vad gäller företagens FoU-investeringar. Minskade FoU-investeringar leder ofrånkomligen till urholkad forskningskvalitet. För att företag ska välja att investera i forskning krävs- Inlämnad
- 2020-11-30
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Belarus och mänskliga rättigheter
Skriftlig fråga 2020/21:593 av Margareta Cederfelt (M)
Fråga 2020/21:593 Belarus och mänskliga rättigheter av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Den 17 september tog 17 av OSSE:s medlemsländer initiativ till och signerade ett dokument till stöd för implementering av den så kallade Moskvamekanismen. Moskvamekanismen ger OSSE rätt att undersöka tillståndet- Inlämnad
- 2020-11-19
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)