Lars Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 188
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 01
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-05-16
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-06
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2022-12-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 21 och konstitutionsutskottet 22.Suppleant konstitutionsutskottet 18–22, utrikesutskottet 18–20, justitieutskottet 18–, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19 och 20 och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18– och Europarådets svenska delegation 22.
Föräldrar
Direktör Bertil Andersson och frisören Inger Andersson.
Utbildning
Eksamen artium, Oslo Handelsgymnasium 84. Bachelor in Business Administration, inriktning International Management, Oklahoma State University 88.
Anställningar
Partiledarassistent Sverigedemokraterna 13–18. Diverse försäljningsrelaterade anställningar (Key Account Manager, Export Manager, Store Manager etc.) 89–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 12–. Vice ordförande kommunstyrelsen 22–. Ledamot, kommunstyrelsen och nämnder.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jordaxelns förskjutningar
Skriftlig fråga 2020/21:2709 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2709 Jordaxelns förskjutningar av Lars Andersson SD till Miljö- och klimatminister Per Bolund MP Miljöministern uttryckte genom en tweet nyligen att den globala klimatkrisen förskjutit jordaxeln och att det är människans beteende som ligger till grund för detta. Uttalandet baseras tydligen på en statlig- Inlämnad
- 2021-04-28
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
Statsrådets uttalande om mansnormer
Skriftlig fråga 2020/21:2675 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2675 Statsrådets uttalande om mansnormer av Lars Andersson SD till Statsrådet Märta Stenevi MP Efter det att fem kvinnor mördats på mindre än tre veckor av män som de haft en nära relation med har frågan om mäns våld mot kvinnor rönt mycket uppmärksamhet i medierna den senaste tiden. Statsrådet Märta Stenevi- Inlämnad
- 2021-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Märta Stenevi (MP)
Skolans objektivitetsprincip
Skriftlig fråga 2020/21:2646 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2646 Skolans objektivitetsprincip av Lars Andersson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste dagarna har en förälder uppmärksammats flitigt i medierna efter att ha ifrågasatt den ideologiska inriktningen på en av hans döttrars lektioner. Föräldern har kritiserats av såväl socialdemokratiska- Inlämnad
- 2021-04-23
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda DNA-märkning av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2021-04-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Projektbidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap
Skriftlig fråga 2020/21:2468 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:2468 Projektbidrag från anslaget 2:4 Krisberedskap av Lars Andersson SD till Statsrådet Mikael Damberg S Varje år anslår den svenska staten 500 miljoner kronor till olika myndighetsprojekt vars syften är att stärka vår krisberedskap och vårt civila försvar. I tider med en pågående coronapandemi är dessa- Inlämnad
- 2021-04-07
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Motion 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt regeringen att ta initiativ till en nordisk krisberedskapskommitté under respektive nordisk statsminister- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
Internationella stöldligor
Skriftlig fråga 2020/21:1550 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:1550 Internationella stöldligor av Lars Andersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under de senaste decennierna har internationella stöldligor kunnat härja relativt fritt i Sverige. Efter avslutade stöldturnéer har ligorna enkelt kunnat föra ut stöldgodset ur landet utan att riskera- Inlämnad
- 2021-01-29
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Språkkrav
Skriftlig fråga 2020/21:1427 av Lars Andersson (SD)
Fråga 2020/21:1427 Språkkrav av Lars Andersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I samband med att Folkpartiet presenterade sitt integrationsprogram år 2002 föreslog partiet att acceptabla kunskaper i svenska skulle vara att krav för att erhålla svenskt medborgarskap. Adekvata språkkunskaper- Inlämnad
- 2021-01-22
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig prioritering av de internationella försvarssamarbetena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige
Motion 2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3805 av Patrick Reslow m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samverkan inte ska premieras med ekonomiska styrmedel och tillkännager- Inlämnad
- 2021-01-13
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Motion 2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för det militära försvaret och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Försvarsmakten har genom sina bidrag till- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Cancerpreventiv kost
Motion 2020/21:2888 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2888 av Markus Wiechel m.fl. SD Cancerpreventiv kost Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell garanti för kostrådgivning till cancerpatienter i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU15 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Religionsfrihet på riktigt
Motion 2020/21:2882 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2882 av Markus Wiechel m.fl. SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att religionsfriheten även innefattar frihet från religion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 26 oktober 1951 fick svenskarna- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten
Motion 2020/21:2880 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2880 av Markus Wiechel m.fl. SD Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kosten inom den offentliga vården och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU18 2020/21:SoU16 2020/21:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Allmänna arvsfonden
Motion 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. SD Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur arvsfonden fungerar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Import av odlad fisk
Motion 2020/21:3385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3385 av Markus Wiechel m.fl. SD Import av odlad fisk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kontrollen av importerad odlad fisk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 2017 importerade Sverige odlad lax från Norge- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd
Motion 2020/21:3381 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3381 av Markus Wiechel m.fl. SD Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,