Kent Härstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-12-19 – 2018-09-24
- Ledig
- 2003-10-28 – 2003-12-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2003-10-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
OSSE-delegationen
- Ordförande
- 2014-11-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-11-06
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot utrikesutskottet 02-12, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15 och 16, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03 och försvarsutskottet 12-. Suppleant socialutskottet 98-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04, 07, 11, 12, 13 och 14, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05 och utrikesutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-14 och ordförande 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 12-14. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96 hos biståndsminister Pierre Schori, politisk sakkunnig, Försvarsdepartementet 05 hos försvarsminister Leni Björklund, politiskt sakkunnig/Östersjöemissarie, Statsrådsberedningen 05-06 hos statsminister Göran Persson. Ordförande Kinanätverket, parlamentarikernätverket Sverige-Sri Lanka och Svensk-thailändska parlamentarikernätverket. Ledamot Nationalkommittén Shanghai 10.
Föräldrar
Reparatören Rolf Härstedt och Lisbet Härstedt, f.Svensson.
Utbildning
Gymnasieskola, 2-årig social linje, slutår 83 och 2-årig vårdlinje, slutår 85. Studier vid Öst- och Sydöstasienlinjen samt statskunskap, Lunds universitet. Högre kurs steg 1, Institutet för totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan 07. Högre kurs steg 2 (högsta), Institutet för totalförsvarsstudier, Försvarshögskolan 08.
Anställningar
Underskötare, Projektassistent, Socialtjänsten Helsingborg 89-90. Projektledare, Kooperativa institutet 90-94. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96, Försvarsdepartementet 05 och Statsrådsberedningen 05-06. Frilansskribent (SvD, Arbetarbladet m.m.) 96-97. Egenföretagare 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Svenska Unicef-kommittén 98-99, ordförande 99-05 och Sida 07-10. Ledamot, Statens folkhälsoinstituts insynsråd 01-09. Särskild utredare, Alkoholinförselutredningen 04-05. Ledamot, parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands 07-08. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 89-91 och 10-12. Suppleant, skolstyrelsen 86-91. Ledamot, vänortskommittén 87-91 och kommundelsnämnd centrum 90-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Svenska Judoförbundet 09-11. Senior advisor, Svenska Judoförbundet 11-. Ordförande, ABF Helsingborg 09-.
Litteratur
Det som inte kunde ske (95, även estnisk, tysk, norsk, dansk, japansk och fransk utgåva) och Mitt första år i riksdagen (99).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Motion 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö6 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 201314S20010 med anledning av Regeringens skrivelse 2013 14 185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Förslag- Inlämnad
- 2014-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
TV4:s nedläggning av lokala redaktioner
Skriftlig fråga 2013/14:584 av Kent Härstedt (S)
Fråga 2013/14:584 TV4:s nedläggning av lokala redaktioner av Kent Härstedt S till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Nyligen kom beskedet från TV4:s ägare att den lokala bevakningen läggs ned. Det betyder minskad lokal journalistik och att ca 140 personer blir av med sina jobb. Stora delar av landet- Inlämnad
- 2014-04-23
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Tobaksfrågor
Betänkande 2013/14:SoU13
Riksdagen vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för beslutet om tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Riksdagen sa nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2011, 2012 och 2013 om tobaksfrågor.
- Behandlade dokument
- 48
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 39, 159 minuter
- Justering
- 2014-03-18
- Debatt
- 2014-04-02
- Beslut
- 2014-04-02
Bloggares svåra situation i Vietnam
Skriftlig fråga 2013/14:483 av Härstedt, Kent (S)
den 11 mars Fråga 2013/14:483 Bloggares svåra situation i Vietnam av Kent Härstedt S till utrikesminister Carl Bildt M Bloggare och journalister lever farligt i Vietnam. Den som kritiserar det härskande kommunistpartiets ledare eller landets premiärminister lever farligt och riskerar både böter och fängelsestraff.- Inlämnad
- 2014-03-11
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kustbevakningen i Helsingborg
Skriftlig fråga 2013/14:361 av Härstedt, Kent (S)
den 29 januari Fråga 2013/14:361 Kustbevakningen i Helsingborg av Kent Härstedt S till försvarsminister Karin Enström M Kustbevakningen avvecklar sin bemanning i Helsingborg och flyttar till Malmö. Det innebär att insatser i Öresunds smalaste del, som räknas som ett av Europas mest trafikerade farvatten, i händelse- Inlämnad
- 2014-01-29
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Gästarbetare i Qatar
Skriftlig fråga 2013/14:360 av Härstedt, Kent (S)
den 29 januari Fråga 2013/14:360 Gästarbetare i Qatar av Kent Härstedt S till utrikesminister Carl Bildt M Gästarbetare i Qatar lever under usla förhållanden. Det oljerika landet upplever just nu en byggboom inför fotbolls-VM 2022. För att hinna med har man tagit in mängder av utländsk arbetskraft, vilken utsätts- Inlämnad
- 2014-01-29
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Bärplockarna som handelsvara
Skriftlig fråga 2013/14:152 av Härstedt, Kent (S)
den 28 november Fråga 2013/14:152 Bärplockarna som handelsvara av Kent Härstedt S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Bärplockarnas situation har uppmärksammats de senaste åren. De är en förutsättning för att hela skogsbärsbranschen kan omsätta uppåt 10 miljarder kronor per år, men de utnyttjas som- Inlämnad
- 2013-11-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Kustbevakningen i Helsingborg
Skriftlig fråga 2013/14:134 av Härstedt, Kent (S)
den 20 november Fråga 2013/14:134 Kustbevakningen i Helsingborg av Kent Härstedt S till försvarsminister Karin Enström M Det har framkommit att Kustbevakningen ska lämna den kuststation som i dag finns i Helsingborg. Ny lokalisering ska enligt uppgift bli Malmö. Få lägen kan dock vara lika strategiska som Helsingborg- Inlämnad
- 2013-11-20
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Huliganmaskering
Skriftlig fråga 2013/14:35 av Härstedt, Kent (S)
den 7 oktober Fråga 2013/14:35 Huliganmaskering av Kent Härstedt S till justitieminister Beatrice Ask M Upprepade huliganproblem med bengaliska eldar, bråk och tumult, iscensatta av maskerade personer på läktarna, har skapat oro i Fotbollssverige. Frågan ställs på sin spets: Hur kan det vara förbjudet att maskera- Inlämnad
- 2013-10-07
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Fast förbindelse i norra Öresund
Motion 2013/14:T430 av Ann Arleklo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T430 av Ann Arleklo m.fl. S Fast förbindelse i norra Öresund S4191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en fast förbindelse i norra Öresund för att förbättra- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö251 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap S27001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap med de ändringar i förhållande till regeringens förslag som framgår i- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö247 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S27002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska försvarets främsta uppgift är försvaret av Sverige, dess suveränitet och integritet.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skånes infrastruktur
Motion 2013/14:T484 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T484 av Annelie Karlsson m.fl. S Skånes infrastruktur S25165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne och därmed främja- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20 2013/14:TU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Nationell strategi för Öresundsregionen
Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen S4256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU3 2013/14:KU1 2013/14:TU20 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Motion 2013/14:U288 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U288 av Christer Engelhardt m.fl. S Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter S4226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s tilläggsprotokoll om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom S4204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen ska slå vakt om det svenska enprocentsmålet och att biståndsanslaget ska användas till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ursprungsmärkning av kött
Motion 2013/14:MJ482 av Cecilia Dalman Eek m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ482 av Cecilia Dalman Eek m.fl. S Ursprungsmärkning av kött S2218 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över hur regleringen ursprungsmärkning av kött enligt livsmedelslagen efterföljs. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökning av statsanslagen för hälso- och sjukvården
Motion 2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. S Ökning av statsanslagen för hälso- och sjukvården S19136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökade statsbidrag. Motivering Hälso- och sjukvården i Skåne har under flera- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kultur i hela landet
Motion 2013/14:Kr316 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr316 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Kultur i hela landet S19107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kultur i hela landet. Motivering Kultur ger näring åt själen. Forskning visar att den som ges möjlighet att- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag