Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
Motion 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4100 av Linda Lindberg m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om synnerliga skäl och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-06-16
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition
Motion 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning- Inlämnad
- 2021-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Motion 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att ett år efter implementering- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Motion 2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den nuvarande- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen
Motion 2020/21:3847 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3847 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera bedömningen av arbetsförmågan efter- Inlämnad
- 2021-01-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU41
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En trygg och rättssäker aktivitetsersättning
Skriftlig fråga 2020/21:1026 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2020/21:1026 En trygg och rättssäker aktivitetsersättning av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Aktivitetsersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 29 år som till följd av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta inom ett år. Under tiden som en person mottar aktivitetsersättning- Inlämnad
- 2020-12-15
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning
Motion 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3763 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD med anledning av skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försäkringskassan bör hämta in information om arbetsgivarens- Inlämnad
- 2020-11-09
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,
med anledning av prop. 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper
Motion 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera om den nu föreslagna anslagsförändringen- Inlämnad
- 2020-11-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utebliven ersättning till riskgrupper
Skriftlig fråga 2020/21:247 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2020/21:247 Utebliven ersättning till riskgrupper av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 10 juni gav regeringen besked om att ge personer i vissa riskgrupper rätt att ansöka om förebyggande sjukpenning. Detta för att personer i riskgrupperna ska undvika att smittas av covid-19. Ersättningen- Inlämnad
- 2020-10-19
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
En humanare bedömning för riskgrupper
Skriftlig fråga 2020/21:246 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2020/21:246 En humanare bedömning för riskgrupper av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utifrån ett tillkännagivande från riksdagen har regeringen tagit fram en förebyggande sjukpenning som kan ansökas av personer som tillhör en riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika smitta av- Inlämnad
- 2020-10-19
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget
Motion 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid båda SD med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en breddad och fortsatt utredning av flerbarnstillägget och- Inlämnad
- 2020-10-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3402 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Investera i Sverige – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021
Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Investera i Sverige Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Under decennier har svensk migrationspolitik präglats av brist på ansvarstagande,- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2020/21:3106 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3106 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Den ekonomiska situationen för många av- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2020/21:3105 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3105 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Den ekonomiska familjepolitiken- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vårda Sveriges kristna kulturarv
Motion 2020/21:3665 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3665 av Julia Kronlid m.fl. SD Vårda Sveriges kristna kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårda Sveriges kristna kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krafttag- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:KrU6 2020/21:KU23 2020/21:UbU10 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Översyn av praxis vid sen abort
Motion 2020/21:2613 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2613 av Julia Kronlid SD Översyn av praxis vid sen abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av praxis vid de allra senaste aborterna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att kvinnor i Sverige i svåra situationer- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2020/21:2553 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2553 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. SD Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på höga kvalifikationer för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2020/21:SfU18
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag