Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 7 1 Nyhet: Vårdlyftet 7 1.1 Nya satsningar inom vården 7 1.1.1 Ingen- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014
Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 201314SD481 med anledning av proposition 2013 14 99 Vårändringsbudget för 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt- Inlämnad
- 2014-04-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar
Motion 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar SD474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU12
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svenskägd- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 SD469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet stärka och bevara det nordiska kulturarvet.- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform SD475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målgrupper för det svenska biståndet ska vara människor som lever i fattigdom- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U14 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD449 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 400 personer till förfogande- Inlämnad
- 2014-03-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Motion 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten SD447 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten.- Inlämnad
- 2014-03-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Motion 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 SD406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU10
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet starkare ska- Inlämnad
- 2014-03-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av redog. 2013/14:RS5 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2013
Motion 2013/14:U8 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U8 av Julia Kronlid SD med anledning av redog. 2013/14:RS5 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2013 SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-02-12
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samvetsfrihet i svensk sjukvård
Motion 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K344 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård SD371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa föreskrifter i svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalen rätt till samvetsfrihet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:SfU6 2013/14:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 31 avslag
med anledning av prop. 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
Motion 2013/14:U6 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U6 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan SD187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-11-22
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Tillåt dubbdäck fram till 30 april
Motion 2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:T523 av Julia Kronlid SD Tillåt dubbdäck fram till 30 april SD428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 att tillåta dubbdäck- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn
Motion 2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:So666 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson SD Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn SD458 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Burma
Motion 2013/14:U314 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U314 av Julia Kronlid och Mattias Karlsson SD Burma SD158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Burma. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Västsahara
Motion 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara SD427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen genomför det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetsmarknadsåtgärder
Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder SD49 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom offentlig sektor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag