Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Energirådgivning
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1370 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/01664/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1370 av Fredrik Christensson C Energirådgivning Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen av-ser att vidta för att stoppa centraliseringen av resurserna för den kom-munala- Svarsdatum
- 2016-06-29
- Frågeställare
- Fredrik Christensson (C)
Näringslivets konkurrenskraft i Norrland
Interpellation 2015/16:741 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2015/16:741 Näringslivets konkurrenskraft i Norrland av Edward Riedl M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Under riksmötet 2011/12 ställde statsrådet Ibrahim Baylan, då i egenskap av riksdagsledamot, en interpellation till den dåvarande näringsministern Annie Lööf. Statsrådet argumenterade för att näringslivet- Inlämnad
- 2016-06-16
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar
På begäran av Liberalerna anordnas en aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S deltar. Debatten kan följas via webb-tv. Webb-- Datum
- 2016-06-17
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Utrikesminister Margot Wallström S Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Civilminister Ardalan Shekarabi S Finansmarknads- och konsumentminister- Datum
- 2016-06-09
Elnätspris i tätort och glesbygd
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1155 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/01184/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1155 av Lars Mejern Larsson S Elnätspris i tätort och glesbygd Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag är beredd att se över förut-sättningarna för att ta bort kriteriet geografisk närhet eller vidta andra åtgärder- Svarsdatum
- 2016-05-04
- Frågeställare
- Lars Mejern Larsson (S)
Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1144 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/01167/I Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1144 av Amineh Kakabaveh V Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag i fortsättningen avser att bredda information inför mina kontakter med andra staters represen-tanter- Svarsdatum
- 2016-05-04
- Frågeställare
- Amineh Kakabaveh (V)
Villkoren för solenergi
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1119 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/01076/Ee M2016/01077/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1117 av Johan Hultberg M Handläggningstiderna för solcellsstöd och fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg M Villkoren för solenergi Johan Hultberg har frågat mig dels hur lång kötid regeringen tycker- Svarsdatum
- 2016-04-27
- Frågeställare
- Johan Hultberg (M)
Handläggningstiderna för solcellsstöd
Svar på skriftlig fråga 2015/16:1117 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/01076/Ee M2016/01077/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1117 av Johan Hultberg M Handläggningstiderna för solcellsstöd och fråga 2015/16:1119 av Johan Hultberg M Villkoren för solenergi Johan Hultberg har frågat mig dels hur lång kötid regeringen tycker- Svarsdatum
- 2016-04-27
- Frågeställare
- Johan Hultberg (M)
Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk
Interpellation 2015/16:534 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2015/16:534 Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen har sedan tidigare aviserat sin ingång i Energikommissionen om ett fullt ut förnybart kraftsystem. I en debattartikel nyligen meddelade bland andra statsrådet att målsättningen- Inlämnad
- 2016-04-07
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Effektskatten
Interpellation 2015/16:484 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Interpellation 2015/16:484 Effektskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Finansminister Magdalena Andersson S År 2015 höjde regeringen skatten på kärnkraft. Nyligen har statsministern uttalat att regeringen är beredd att göra en ny översyn av effektskatten och att en sänkning således kan vara aktuell nu. Moderaterna- Inlämnad
- 2016-03-11
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Effektskatten
Interpellation 2015/16:522 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Interpellation 2015/16:522 Effektskatten av Cecilie Tenfjord-Toftby M till Finansminister Magdalena Andersson S År 2015 höjde regeringen skatten på kärnkraft. Nyligen har statsministern uttalat att regeringen är beredd att göra en ny översyn av effektskatten och att en sänkning således nu kan vara aktuell. Moderaterna- Inlämnad
- 2016-03-30
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Grödbaserad råvara i biodrivmedelsframställningen
Svar på skriftlig fråga 2015/16:991 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/00797/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:991 av Saila Quicklund M Grödbaserad råvara i biodrivmedelsframställningen Saila Quicklund har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern hur hon ser på det tak på 7 procent grödbaserad råvara i biodrivmedelsframställningen- Svarsdatum
- 2016-03-23
- Frågeställare
- Saila Quicklund (M)
Energipolitiken
Interpellation 2015/16:448 av Lars Hjälmered (M)
Interpellation 2015/16:448 Energipolitiken av Lars Hjälmered M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Regeringen tillsatte våren 2015 en statlig utredning, kallad Energikommissionen, med uppdraget att utreda och lämna förslag till en energipolitik i tidsperspektivet 20252050. Under 2015 valde regeringen att ensidigt och vid- Inlämnad
- 2016-03-01
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Elprisområden
Interpellation 2015/16:432 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2015/16:432 Elprisområden av Boriana Åberg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S I januari ställde jag en skriftlig fråga till energiministern om vad han avser att göra för att jämna ut elpriserna mellan landets olika elprisområden. I svaret, som jag tackar för, skriver han bland annat att han övervakar utvecklingen- Inlämnad
- 2016-02-24
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Kärnkraftens framtid
Svar på skriftlig fråga 2015/16:855 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/00535/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:855 av Edward Riedl M Kärnkraftens framtid Edward Riedl har frågat mig om jag gjort det ställningstagandet att effektskattens inverkan på svensk energiförsörjning är positiv för Sveriges konkurrenskraft som industrination- Svarsdatum
- 2016-03-02
- Frågeställare
- Edward Riedl (M)
Energimyndigheten och forskning
Svar på skriftlig fråga 2015/16:848 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/00525/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:848 av Betty Malmberg M Energimyndigheten och forskning Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att framdeles tillåta Energimyndigheten att även finansiera forskning rörande kärnenergi. Insatserna för forskning- Svarsdatum
- 2016-03-02
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Svensk energiförsörjning
Interpellation 2015/16:336 av Ulf Berg (M)
Interpellation 2015/16:336 Svensk energiförsörjning av Ulf Berg M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Flera fackliga företrädare har den senaste tiden framfört oro kring förhastade regeringsbeslut som kommer att slå mot jobben och industrin. Bland annat varnar IF metall på DI Debatt om att det finns risk för att ett tankeförbud- Inlämnad
- 2016-01-27
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Utmaningar för svenskt företagsklimat
Interpellation 2015/16:338 av Ulf Berg (M)
Interpellation 2015/16:338 Utmaningar för svenskt företagsklimat av Ulf Berg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Vi har nyligen tagit del av en undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra bland 2 700 företag runt om i landet. Den visar att de flesta företag är oförberedda inför ett längre elavbrott- Inlämnad
- 2016-01-27
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader
Interpellation 2015/16:312 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Interpellation 2015/16:312 Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sedan 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra så kallade elområden, vilket betyder att elpriset kan variera mellan olika delar av landet. Indelningen innebär att elen i genomsnitt- Inlämnad
- 2016-01-15
- Besvarare
- Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Elprisområden
Svar på skriftlig fråga 2015/16:629 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2016/00134/Ee Dnr M2016/00135/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på frågorna 2015/16:628 av Boriana Åberg M Energipolitikens inverkan på elpriset och 2015/16:629 av Boriana Åberg M Elprisområden Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att skåningarna betalar- Svarsdatum
- 2016-01-27
- Frågeställare
- Boriana Åberg (M)