Erik Ezelius (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 72
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-14 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-11-13
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Talmansersättare
- 2014-09-29 – 2015-10-11
- Ledig
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 – 2019-02-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-06-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-06-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-02-02
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2019-03-27 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hälso- och sjukvården efter coronapandemin
Motion 2021/22:3734 av Anna Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3734 av Anna Johansson m.fl. S Hälso- och sjukvården efter coronapandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av starkare samverkan för att arbeta bort vårdskulden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nordiskt samarbete
Motion 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. S Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återupprätta förtroendet för våra gränsregioner t.ex. genom att driva på utvecklingen för att underlätta för arbetstagare som arbetar i ett annat- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En nollvision för mäns våld mot kvinnor
Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det rullande kulturarvet
Motion 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius båda S Det rullande kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av samverkan för bevarandet av det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsträffar och- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västsverige är ett tillväxtområde
Motion 2021/22:1423 av Paula Örn m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1423 av Paula Örn m.fl. S Västsverige är ett tillväxtområde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att näringspolitiken bör förstärkas genom att man studerar förutsättningarna för att skapa en bättre näringspolitik i Västsverige och tillkännager- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem
Motion 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. S Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att justera lagstiftningen för att möjliggöra för vattenkollektiv att bygga- Inlämnad
- 2021-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13 2021/22:FiU22 2021/22:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
E20 - fyrfältsväg
Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. S E20 fyrfältsväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E20 till fyrfältsväg. Motivering E20 är Sveriges farligaste- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbetsmarknaden
Motion 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Unga och arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en icke-diskriminerande- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4 2014/15:AU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Satsning på Kinnekullebanan
Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. S Satsning på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan. Motivering Miljövänliga- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dataspelsutveckling
Motion 2014/15:2148 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2148 av Erik Ezelius m.fl. S Dataspelsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingsstöd till dataspelsbranschen. Motivering Den svenska dataspelsbranschen är i stark expansion. Man har tagit fram framgångsrika- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige
Motion 2014/15:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. S Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en aktiv näringspolitik för full sysselsättning i Västsverige. Motivering Västsverige- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskningsanslag till Högskolan i Skövde
Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2014/15:963 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:963 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan. Motivering Västra stambanan- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan – forskning och innovation
Motion 2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:962 av Patrik Björck m.fl. S Högskolan forskning och innovation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskarutbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innovationsverksamheten.- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2014/15:952 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:952 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla Högskolan i Skövde. Motivering Trots rekordhöga ansökningssiffror har antalet platser dragits ner på Högskolan- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag