Carina Ohlsson (S)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra
- Titel
- Adjunkt.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2022-09-26
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2024-07-16
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-09-18 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2007-03-22 – 2007-09-17
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-03-21
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-04-26 – 2014-09-29
- Ordförande
- 2011-03-03 – 2011-04-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2011-03-02
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-11-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-12-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2019-12-06
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2013-05-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2018-11-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Ledamot
- 2010-11-01 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
- Ordförande
- 2005-01-24 – 2006-10-31
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2005-01-24
Valberedningen
- Ledamot
- 2002-09-30 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-16
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 02-10 och ordförande 07. Ledamot sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03, EU-nämnden 06-13, civilutskottet 10-14 och ordförande civilutskottet 11. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-02 och 10-14, justitieutskottet 02-06 och 14-18, trafikutskottet 10 och utrikesutskottet 19-. Ledamot riksdagens valberedning 02- och Europarådets svenska delegation 03-05 och 06-, ordförande 05-06 och vice ordförande 18-. Suppleant OSSE-delegationen 02-06 och riksdagens överklagandenämnd 10-14.
Föräldrar
Arbetsledaren Runo Ohlsson och lokalvårdaren Gunnel Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 76. Fil.kand. i kemi, biologi, fysik och geovetenskap 80. Ämneslärarexamen 81.
Anställningar
Ämneslärare, Fornängsskolan och Götene komvux 82-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Nämndeman, Lidköpings tingsrätt 91-94 och Göta hovrätt 95-98. Styrelseledamot, Kemikalieinspektionen 99-06 och Högskolan i Skövde 01-07. Ledamot, Centrala försöksdjursnämnden 02-05. Ledamot, Miljöbalkskommittén 00-05 och Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21. Ledamot, Habitatagendan 00-02 och Jämställdhetsrådet 01-. Boverkets insynsråd 10-14. Migrationsverkets insynsråd 14-. Länsstyrelsen Västra Götalands insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Lidköping 91-, 1:e vice ordförande 98-13, ordförande 13-. Ledamot, kommunstyrelsen 94-98 och valberedningen 94-98. Ledamot, park- och fritidsnämnden 90-94 och miljö- och hälsoskyddsnämnden 91-98, vice ordförande 92-94, ordförande 95-98. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Skaraborgs län 94-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Lidköpings socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 95-, Skaraborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt, ordförande 96-05 och Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 01-. Studieorganisatör, Lidköpings arbetarekommun 91-14 och Skaraborgs läns distrikt av Socialdemokraterna 97-, vice ordförande 15-. Styrelseledamot, ABF Västra Götaland, vice ordförande 91-02, ordförande 02-. Huvudman, Sparbanken Lidköping/Stiftelsen Lidköpings Sparbank 96-. Styrelseledamot, Sveriges kvinnojourers riksförbund 01-02, ordförande 02-14. Styrelsesuppleant, Axevalla folkhögskola 95-98 och Lidan-Nossans vattenvårdsförbund 95-98. Vice ordförande, Socialdemokratiska kvinnoförbundet 09-13, ordförande 13-. Ordförande, FAH kommunerna och miljö 07-14. Styrelseledamot Män för jämställdhet 11-14. Styrelseledamot, Forum för frivilligt socialt arbete 08-16. Vice ordförande, Somaya kvinno- och tjejjour 15-16, ordförande 16-. Ordförande, Lidköpings idrottsförening 08-13. Ordförande, Lidköpings fotbollsklubb 13-.
Bostadsort
Lidköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden
Motion 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden s68105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att skjuta på ikraftträdandet av lag om ändring i miljöbalken, lag om ändring i lagen 1998:811 om införande av miljöbalken och lag om ändring- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning
Motion 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning s68104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett livskraftigt vargbestånd ytterst vilar på acceptans för den förda politiken.- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
Motion 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar s68103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:211. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-06-17
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Prövning av vindkraft
Betänkande 2008/09:MJU27
Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 19, 83 minuter
- Beredning
- 2009-04-16
- Justering
- 2009-05-07
- Debatt
- 2009-05-18
- Beslut
- 2009-05-20
Miljödebatten kring fordon och transportsektorn
Skriftlig fråga 2008/09:887 av Ohlsson, Carina (s)
den 28 april Fråga 2008/09:887 Miljödebatten kring fordon och transportsektorn av Carina Ohlsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den allmänna debatten om transportsektorns miljöpåverkan har hittills nästan uteslutande handlat om att man ska ta fram nya fordonsbränslen och motorer. Men varje år förbrukas- Inlämnad
- 2009-04-28
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat s33202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på och prioritera strategiska gröna infrastrukturinvesteringar.- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln
Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Motion 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU29
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft
Motion 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. mp, s, v med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kontrollstation med utvärdering av erfarenheterna av prövning av vindkraft och- Inlämnad
- 2009-03-31
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:U13 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av redog. 2008/09:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling s13100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör besluta om ratifikation- Inlämnad
- 2009-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kemikaliekontroll
Betänkande 2008/09:MJU16
Riksdagen sa nej till motioner om kemikaliekontroll från allmänna motionstiden 2008 med hänvisning till pågående arbete. Motionerna handlar om bland annat amalgam, kemikalier i varor och bly i ammunition.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 26, 89 minuter
- Justering
- 2009-02-12
- Debatt
- 2009-02-26
- Beslut
- 2009-02-26
med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Motion 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub19 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar s3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa barnomsorgspeng enligt vad som anförs i motionen. Motivering I proposition- Inlämnad
- 2009-02-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Motion 2008/09:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimering av djursjuksköterskor inom djurens hälso- och sjukvård.- Inlämnad
- 2009-01-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården
Motion 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:So9 av Anne Ludvigsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården s8150 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2008/09:74 Vårdval i primärvården. Motivering Den 9 december 2008 lämnade regeringen propositionen Vårdval i primärvården- Inlämnad
- 2009-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Motion 2008/09:MJ494 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ494 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar s12022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökad satsning på landsbygdens hållbara utveckling. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU2 2008/09:MJU12 2008/09:MJU15 2008/09:MJU18 2008/09:MJU2 2008/09:MJU20 2008/09:MJU22 2008/09:MJU5 2009/10:MJU7
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Motion 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård s12021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt stöd till klimatinvesteringsprogrammen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU1 2008/09:MJU12 2008/09:MJU22 2008/09:MJU29 2008/09:TU12
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Välfärd och trygghet
Motion 2008/09:Sf353 av Jennie Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Sf353 av Jennie Nilsson m.fl. s Välfärd och trygghet s80056 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att slå vakt om vårt trygghetssystem som en grundpelare i vårt samhälle. Motivering Västsveriges invånare- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Universitet, högskolor och forskning i Västsverige
Motion 2008/09:Ub580 av Leif Pagrotsky m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Ub580 av Leif Pagrotsky m.fl. s Universitet, högskolor och forskning i Västsverige s80054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Ett flertal mycket kända- Inlämnad
- 2008-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag