Britt Bohlin Olsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns norra
- Titel
- Habiliteringsassistent
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 2008-05-31
- Ordinarie
- 1982-10-04 – 1982-11-28
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2002-09-30 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2001-10-03
- Ledamot
- 1996-01-22 – 1998-10-04
- Vice ordförande
- 1994-10-11 – 1997-01-21
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1989-02-06 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1988-10-19 – 1989-02-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 1996-10-21 – 1996-11-20
- Vice ordförande
- 1995-10-25 – 1995-12-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 1995-01-01 – 1995-10-08
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2006-10-02 – 2008-05-31
- Ordförande
- 2002-01-17 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2001-11-22 – 2002-01-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2008-05-31
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
- Ledamot
- 1991-10-14 – 1994-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2008-05-31
- Ledamot
- 1996-05-21 – 1998-10-05
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 1998-12-02 – 2001-11-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2000-07-01 – 2008-05-31
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1995-01-01 – 1996-06-09
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2008-03-27
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
ESK-delegationen
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1994-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1988- Suppleant i Lagutskottet 82, Socialförsäkringsutskottet 82, Försvarsutskottet 88/89 och 91/92-93/94 samt Arbetsmarknadsutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Försvarsutskottet 89/90-90/91 och 94/95-, vice ordförande 94/95-96/97, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97, vice ordförande 95/96 och 96/97, Suppleant i Talmanskonferensen 94/95-, Europeiska säkerhetskonferensen 94/95-95/96, EU-nämnden 94/95-95/96. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-, Utrikesnämnden 95/96-. - Ledamot av s-gruppens styrelse 94-.
Bostadsort
Mellerud
Utbildning
Mentalskötare till 75, vårdarinna 75-. Gymnasieutbildning vid Brunnsviks folkhögskola (vårdlinjen) 80-81.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för avdelning 21 av Svenska Kommunalarbetareförbundet, ordförande. - Ledamot av styrelsen för Melleruds arbetarekommun, ordförande och Norra Älvsborgs läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Allmänna pensionsfonderna, 2:a fondstyrelsen, 84-89, Länsstyrelsen i Älvsborgs län 89-96, Överstyrelsen för civil beredskap 93-96, Banverket 95-96, Lotteriinspektionen 99-, ordförande 99-. - Ledamot av 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 89-91, psykiatriutredningen 91, försvarsberedningen 91-94, kommissionen för granskning av JAS-projektet 93, 1995 års försvarsberedning 95-, demokratiutredningen 97-00. Ledamot av försvarsberedningen 92-99.
Föräldrar
Byggnadsarbetaren Åke Gunnar Karlsson och vårdarinnan Gunvor Johannesson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Sverige tjänar på rättvisa
Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 123
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
- Riksdagsbeslut
- (123 yrkanden): 123 avslag
Tilläggsbudget för 2007
Motion 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget för 2007 s16001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställning: Anslag tusental kronor Avvikelse från proposition UO 2 A 1:5 Statistiska- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Energi- och klimatpolitik
Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
En modern politik för arbete
Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för arbete s12001 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:AU2 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:AU9 2008/09:CU26 2008/09:NU5
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
En modern politik för nutidens familjer
Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. s En modern politik för nutidens familjer s68010 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En modern politik för nutidens familjer 3 4 Arbetslinjen och den svenska tvåförsörjarmodellen grundpelare för trygghet och välfärd 5- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:CU15 2007/08:SfU1 2007/08:UbU7 2008/09:AU7
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Ungdomars villkor
Motion 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. s Ungdomars villkor s68001 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Framtidstro 4 4 Steget ut i vuxenlivet 5 4.1 Att jobba och försörja sig själv är nyckeln till vuxenlivets möjligheter 5 4.2 Färdigutbildning i arbetslivet- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU2 2007/08:CU10 2007/08:CU18 2007/08:CU19 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:KrU4 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:SoU4 2007/08:UbU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU8 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Fler jobb inte ökade klyftor Svensk ekonomi utvecklas starkt. Tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är såväl inflation som räntor låga. Den är ett- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition
Motion 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi10 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra ramar för utgiftsområden samt att anvisa ändrade och nya anslag enligt specifikation i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2007-05-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU20 2006/07:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Den ekonomiska politiken
Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 104
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,
För ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige
Motion 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2002/03:Fi230 av Britt Bohlin m.fl. s, v, mp För ett tryggare, rättvisare och grönare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag om ramar för utgiftsområden under budgetåret 2003 uo 8 Invandrare och flyktingar 100 000 kr- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU2 2002/03:FiU1 2002/03:KrU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:SfU2 2002/03:SoU1 2002/03:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , 20 bifall,
utvecklingsdelegation för hela Dalsland
Skriftlig fråga 2001/02:690 av Bohlin, Britt (s)
den 7 februari Fråga 2001/02:690 av Britt Bohlin s till statsrådet Ulrica Messing om utvecklingsdelegation för hela Dalsland Det är med stor tillfredsställelse vi ser att delegationen för att långsiktigt stärka utvecklingen i delar av Bergslagen, Värmland och Dalsland nu ska starta sitt arbete. För Dalslands del pekas- Inlämnad
- 2002-02-07
- Besvarare
- statsrådet Ulrica Messing (S)
Åtgärder mot hörselskador
Motion 2000/01:So334 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:So334 av Johnsson, Ingvar s Åtgärder mot hörselskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot hörselskador. Motivering Varje år drabbas många människor av hörselskador i miljöer med för höga ljudnivåer. Konserter,- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Riksväg 45
Motion 2000/01:T366 av Nils-Erik Söderqvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T366 av Söderqvist, Nils-Erik s Riksväg 45 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om riksväg 45. Motivering Riksväg 45 är av utomordentligt stor betydelse för industrins möjlighet till utveckling i Dalsland och Göta älvs- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Tillväxt och välfärd i Västsverige
Motion 2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:T230 av Bohlin, Britt s Tillväxt och välfärd i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fler utbildningsplatser till Västsverige.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- -------------------2000/01:KrU6 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
Utvecklingscentrum för arbetsintegrerat lärande
Motion 2000/01:Ub433 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Ub433 av Johnsson, Ingvar s Utvecklingscentrum för arbetsintegrerat lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningsresurser, utbildningsplatser och medel för utvecklandet av ett centrum för arbetsintegrerat lärande.- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -2000/01:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Göteborgsoperan
Motion 2000/01:Kr303 av Britt Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2000/01:Kr303 av Bohlin, Britt s Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Göteborgsoperan. Motivering Göteborgsoperan har inlett sin sjunde säsong sedan invigningen 1 oktober 1994. Under de sex år som den verkat- Inlämnad
- 2000-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- --2000/01:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation