Boriana Åberg (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 125
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1968
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 59 44
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ledamot
Europarådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2009-03-02 – 2009-04-30
- Ersättare
- 2008-01-07 – 2008-03-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-12-10
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-12-10
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2008-01-18 – 2008-03-14
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2009-03-13 – 2009-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-03-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-11-01 –
- Ordförande
- 2018-11-07 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2018-11-07
- Vice ordförande
- 2017-11-17 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2017-03-30 – 2017-11-17
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2017-03-30
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 08 (ersättare 080107–080314), 09 (ersättare 090302–090430) och 10–. Ledamot trafikutskottet 15–18, skatteutskottet 18–21 och 22–, finansutskottet 21–22. Suppleant socialutskottet 08, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 09, näringsutskottet 10–14, trafikutskottet 14–15, 18–19, arbetsmarknadsutskottet 14–18, utrikesutskottet 19–22, skatteutskottet 21–22, finansutskottet 22. Suppleant Europarådets svenska delegation 14–17 och ledamot 17 och 22–, vice ordförande 17–18 och ordförande 18–22. Suppleant styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–.
Föräldrar
Civilingenjören Mihail Mihaylov och sjuksköterskan Velitchka Mihaylova, f. Dragneva.
Utbildning
Gymnasieskola, Bulgarien, slutår 86. Studier till civilingenjör, Tekniska universitetet i Plovdiv, Bulgarien 87–90. Socionomexamen, Lunds universitet 02.
Anställningar
Sekreterare, Safehouse System, Furulund 91–99. Vårdbiträde, hemtjänsten i Kävlinge 00–02. Kurator, Universitetssjukhuset i Lund 02. Socialsekreterare, socialförvaltningen, Helsingborg 02–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Kronofogdens insynsråd 19–. Ersättare Polisstyrelsen i Skåne 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 06–07, ersättare 02–06. Ordförande, kommunfullmäktige 07–. Ledamot kommunstyrelsen 06–10. Ledamot kulturnämnden 02–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Moderaterna i Kävlinge–Furulund 00–03, Kävlingemoderaterna 07–19, 22–23. Huvudman Sparbanksstiftelsen Skåne 06–18.
Bostadsort
Kävlinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Långa väntetider för vapenlicenser
Skriftlig fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1571 Långa väntetider för vapenlicenser av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens handläggningstider för vapenlicenser har på många håll i landet ökat till oacceptabla nivåer. Trots upprepad kritik från bland annat JO har problemen inte åtgärdats. Tidigare i år var enligt Jakt Jägare den- Inlämnad
- 2016-09-08
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Antal uppklarade brott
Skriftlig fråga 2015/16:1559 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1559 Antal uppklarade brott av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Svensk polis löser allt färre brott. Enligt uppgifter från Dagens Nyheter är brottsuppklaringen i dag den lägsta på 16 år. Förra året klarades 14 procent av brotten upp, jämfört med 18 procent fem år tidigare. När det gäller mängdbrott- Inlämnad
- 2016-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner
Skriftlig fråga 2015/16:1558 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1558 Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare i år frågade jag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vad han avsåg att göra för att de skånska kommunerna skulle få ekonomisk ersättning av Migrationsverket- Inlämnad
- 2016-09-01
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Könsseparerad skolidrott
Skriftlig fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1549 Könsseparerad skolidrott av Boriana Åberg M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Jämställd skolidrott
Skriftlig fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1548 Jämställd skolidrott av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S En friskola i det rödgrönrosa styrda Stockholm har fått klartecken av Skolinspektionen att även i fortsättningen ha könsuppdelad undervisning i skolidrott. Skolinspektionen pekar på att utbildningen för pojkar och flickor är identisk- Inlämnad
- 2016-08-31
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
Skriftlig fråga 2015/16:1387 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1387 Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan av Boriana Åberg M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Riksrevisionen rapporterar att Försäkringskassan årligen betalar ut ungefär 16 miljarder kronor i felaktiga utbetalningar och att de är dåliga på att kräva tillbaka pengarna. Endast en- Inlämnad
- 2016-06-21
- Besvarare
- Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)
Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker
Skriftlig fråga 2015/16:1379 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1379 Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en intervju med SVT säger en verksamhetschef inom den rättspsykiatriska vården att problemen på klinikerna med insmugglad narkotika via post är omfattande. Det har även förekommit- Inlämnad
- 2016-06-20
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Kartläggning av svarta körskolor
Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2015/16:702 Kartläggning av svarta körskolor av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Fenomenet med svarta trafikskolor, det vill säga skolor som saknar tillstånd och där personerna bakom varken betalar moms eller arbetsgivaravgifter, blir mer och mer utbrett i Sverige. Detta skapar en oroande- Inlämnad
- 2016-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Asylrätt för kriminella
Skriftlig fråga 2015/16:1375 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1375 Asylrätt för kriminella av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt uppgifter från skånska medier har en av europeiska säkerhetstjänster välkänd jihadist sökt asyl i Sverige. Han greps tidigare i år i Turkiet misstänkt för att ha varit i Syrien och stridit för- Inlämnad
- 2016-06-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Sjöfartsfrågor
Betänkande 2015/16:TU17
Det behövs ett effektivt sanktionssystem för att regler om fartygens svavelutsläpp i Östersjön ska efterlevas. Regeringen bör därför skyndsamt se över utformningen av ett sådant system och införa det. Detta behövs för att främja en rättvis och sund konkurrens inom sjöfarten. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.
Riksdagen sa ja till en lag om marin utrustning. Lagen innehåller regler om krav på marin utrustning och skyldigheter för aktörer som tillhandahåller sådan utrustning på marknaden. Den nya lagen införs för att genomföra EU-direktiv om marin utrustning och börjar gälla den 18 september 2016.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 28, 108 minuter
- Justering
- 2016-06-09
- Bordläggning
- 2016-06-14
- Debatt
- 2016-06-15
- Beslut
- 2016-06-16
Våld mot blåljuspersonal
Skriftlig fråga 2015/16:1344 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1344 Våld mot blåljuspersonal av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Stenkastning mot räddningspersonal har länge varit ett problem i landets städer. Nyligen blev brandkåren i Kristianstad attackerad när den ryckte ut på ett larm, vilket resulterade i att den blev tvungen att vänta på poliseskort- Inlämnad
- 2016-06-14
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Skåne som en försöksregion för järnvägsunderhåll
Skriftlig fråga 2015/16:1321 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1321 Skåne som en försöksregion för järnvägsunderhåll av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Skånes järnvägsinfrastruktur har ett för högt kapacitetsutnyttjande. Det är trångt på de skånska spåren med flaskhalsar som påverkar järnvägstrafiken i hela Sverige. Trafikverket bedömer att bristande- Inlämnad
- 2016-06-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Underhållet av järnvägen i Skåne
Skriftlig fråga 2015/16:1320 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1320 Underhållet av järnvägen i Skåne av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S I sitt inriktningsunderlag för den nationella planen 20182029 bedömer Trafikverket att behovet av ökade resurser till underhåll är väsentligt större än ramarna i den gällande planenOm funktionaliteten på väg och järnväg- Inlämnad
- 2016-06-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
Skriftlig fråga 2015/16:1280 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1280 Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet av Boriana Åberg M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S För sex månader sedan ställde jag en skriftlig fråga till näringsminister Mikael Damberg S om han avser att verka för ändrade kriterier för Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet- Inlämnad
- 2016-05-25
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Överskottsmålet
Skriftlig fråga 2015/16:1241 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1241 Överskottsmålet av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S I valrörelsen var Socialdemokraterna tydliga med att principen om att finansiera alla reformer krona för krona, som alliansregeringen framgångsrikt infört och konsekvent följt, gällde. Mycket talar för att denna princip efter- Inlämnad
- 2016-05-18
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Arbetsförmedlingens uppdrag
Interpellation 2015/16:512 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2015/16:512 Arbetsförmedlingens uppdrag av Boriana Åberg M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Enligt en enkät som Svenskt Näringsliv genomfört vid ett flertal tillfällen under de senaste 14 åren minskar antalet företag som använder sig av Arbetsförmedlingen för att rekrytera ny personal. För 14- Inlämnad
- 2016-03-23
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Förtroendet för Arbetsförmedlingen
Interpellation 2015/16:511 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2015/16:511 Förtroendet för Arbetsförmedlingen av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv når förtroendet för Arbetsförmedlingen nya bottennivåer. Endast 45 procent av de tillfrågade företagen använder Arbetsförmedlingen som- Inlämnad
- 2016-03-23
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
Olika behandling av licensansökningar
Skriftlig fråga 2015/16:1184 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1184 Olika behandling av licensansökningar av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt uppgifter från olika jägare- och skytteföreningar behandlar olika tillståndsenheter för vapenlicenser hos polisen ansökningar på olika sätt beroende på var i landet ansökan lämnas in. Exempelvis har vissa- Inlämnad
- 2016-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Vapenlicensansökningar
Skriftlig fråga 2015/16:1183 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1183 Vapenlicensansökningar av Boriana Åberg M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt uppgift från utövare av taktiskt skytte runt om i landet har flera av dem mottagit samtal från tillståndsenheten för vapenlicensansökningar hos polisen med krav på återlämnande av licenser för vapen avsedda för tävlingsskytte.- Inlämnad
- 2016-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Identitetsbedrägerier
Skriftlig fråga 2015/16:1173 av Boriana Åberg (M)
Fråga 2015/16:1173 Identitetsbedrägerier av Boriana Åberg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt uppgifter från Svenska Dagbladet förekommer fusk med identiteter i Europa, men även i Sverige. Kryphål i regelverket gör att det är möjligt att uppge falska identiteter i kontakter med myndigheter.- Inlämnad
- 2016-05-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)