Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 7 1 Nyhet: Vårdlyftet 7 1.1 Nya satsningar inom vården 7 1.1.1 Ingen- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314SD435 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014
Motion 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 201314SD481 med anledning av proposition 2013 14 99 Vårändringsbudget för 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt- Inlämnad
- 2014-04-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar
Motion 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U23 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar SD474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU12
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U22 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svenskägd- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
Motion 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U19 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 SD469 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet stärka och bevara det nordiska kulturarvet.- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform
Motion 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform SD475 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att målgrupper för det svenska biståndet ska vara människor som lever i fattigdom- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Motion 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten SD447 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten.- Inlämnad
- 2014-03-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Motion 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 SD406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU10
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 41 avslag
med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U9 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2013/14:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet starkare ska- Inlämnad
- 2014-03-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU18
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Dömande utifrån ras
Skriftlig fråga 2013/14:316 av Söder, Björn (SD)
den 15 januari Fråga 2013/14:316 Dömande utifrån ras av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Den 9 januari kunde man i medierna läsa att en asiatisk man från Karlskoga friats från grovt rattfylleri trots att han på nyårsafton 2012 påträffades med 1,64 promille alkohol i kroppen. Rätten menar att det- Inlämnad
- 2014-01-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 31
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1 2013/14:JuU14 2013/14:JuU15 2013/14:JuU16 2013/14:JuU17 2013/14:JuU18 2013/14:JuU19 2013/14:SfU6 2013/14:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (31 yrkanden): 31 avslag
med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati
Motion 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om preciserat representationskrav för partistöd. Motivering Vi ställer oss frågande till- Inlämnad
- 2013-10-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstiftning angående barn och tvångsgifte
Motion 2013/14:Ju422 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju422 av Richard Jomshof m.fl. SD Lagstiftning angående barn och tvångsgifte SD185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tvångsäktenskap ska motverkas och kriminaliseras. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19 2013/14:JuU15 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Kulturpolitik
Motion 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kulturpolitik SD455 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kulturpolitisk inriktning 3 Avveckling av den mångkulturalistiska kulturpolitiken 3 Kulturarvet och den nationella identiteten 3 Kulturarvsfond 4 Kulturarvs-ROT 4 Nationell kulturkanon 4- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2 2013/14:JuU15 2013/14:KrU1 2013/14:KrU3 2013/14:KrU7 2013/14:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
Västsahara
Motion 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U311 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara SD427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen genomför det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U310 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD451 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag