Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Säkerhetspolitik
Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften avsnitt- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 86
- Utskottsberedning
- 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU5 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2015/16:JuU20 2015/16:NU4 2015/16:UFöU4 2015/16:UU10 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (86 yrkanden): 86 avslag
De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien
Motion 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2129 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och de övriga minoriteternas situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU7 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,
Västsahara
Motion 2015/16:2128 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2128 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra det med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8 fattade beslutet om att erkänna Västsahara och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2127 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att garantera- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2015/16:2111 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2111 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Förenta nationerna
Motion 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Myanmar (Burma)
Motion 2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2108 av Julia Kronlid m.fl. SD Myanmar Burma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Somaliland
Motion 2015/16:2107 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2107 av Julia Kronlid m.fl. SD Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna republiken Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Somalilands självständighetsanspråk grundar- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2015/16:2106 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2106 av Julia Kronlid m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU2
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Motion 2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2109 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Förbjud icke medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar
Motion 2015/16:2745 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:2745 av Björn Söder m.fl. SD Förbjud icke medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda icke medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Vård till utlänningar som vistas illegalt i Sverige
Motion 2015/16:1845 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD)
Motion till riksdagen 2015/16:1845 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD Vård till utlänningar som vistas illegalt i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för att svenskar, bosatta i Sverige, inte ska behöva betala högre avgifter för sjukvård,- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Åtgärder för begränsning av smittspridning av ebola
Motion 2015/16:1642 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:1642 av Per Ramhorn m.fl. SD Åtgärder för begränsning av smittspridning av ebola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler vårdplatser i beredskap för ebolapatienter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tuberkulosundersökning av immigranter
Motion 2015/16:1632 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:1632 av Björn Söder m.fl. SD Tuberkulosundersökning av immigranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska hälsoundersökningar för att upptäcka tuberkulos hos nyanlända immigranter från högriskområden och tillkännager- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2015/16:1630 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:1630 av Per Ramhorn m.fl. SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsointyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja. Det finns enligt uppgift- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bygg Sverige! En Sverigedemokratisk budget - 2016
Motion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Bygg Sverige En Sverigedemokratisk budget 2016 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314SD500 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 7 1 Nyhet: Vårdlyftet 7 1.1 Nya satsningar inom vården 7 1.1.1 Ingen- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub18 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub18 av Björn Söder SD med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314SD435 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag