Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Motion 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3662 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta ställning- Inlämnad
- 2017-03-31
- Förslag
- 68
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU10
- Riksdagsbeslut
- (68 yrkanden): 68 avslag
med anledning av prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3654 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av- Inlämnad
- 2017-03-24
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
Motion 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3578 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om ett förordnande om årliga uppdateringar- Inlämnad
- 2017-01-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3529 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats- Inlämnad
- 2016-11-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3528 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av- Inlämnad
- 2016-11-11
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2016/17:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016
Motion 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3506 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Hälso- och tuberkulosundersökning av immigranter
Motion 2016/17:2512 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2512 av Björn Söder och Per Ramhorn båda SD Hälso- och tuberkulosundersökning av immigranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska hälsoundersökningar för att upptäcka tuberkulos hos nyanlända immigranter och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2504 av Jeff Ahl m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet till internationell flyktinghjälp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal
Motion 2016/17:2347 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2347 av Björn Söder SD Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU18 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap
Motion 2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. SD Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen mot tvångsäktenskap ska skärpas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU10 2016/17:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,
Säkerhetspolitik
Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:SoU7 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverkande av subversiv kriminell aktivitet
Motion 2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder båda SD Motverkande av subversiv kriminell aktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga lagar och föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till ordningsmakten ändras så att Försvarsmakten fullt ut- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 78
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:SkU22 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (78 yrkanden): 78 avslag
Tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, för personer som befinner sig i Sverige
Motion 2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. SD Tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, för personer som befinner sig i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge personer som inte är svenska medborgare begränsad tillgång- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar
Motion 2016/17:773 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:773 av Björn Söder m.fl. SD Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsointyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja. Det finns enligt uppgift- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna
Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. SD Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en långsiktig plan för finansiering och ansvarsfördelning- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Burma/Myanmar
Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. SD Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag