Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Övergrepp i Libyen och brott mot FN-direktiven
Skriftlig fråga 2010/11:635 av Söder, Björn (SD)
den 14 juli Fråga 2010/11:635 Övergrepp i Libyen och brott mot FN-direktiven av Björn Söder SD till utrikesminister Carl Bildt M På onsdagen uppgav Human Rights Watch HRW att libyska rebellstyrkor är ansvariga för plundring, mordbrand och övergrepp på civila under sin framryckning mot Tripoli. I fyra städer i Nafusabergen- Inlämnad
- 2011-07-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Motion 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U18 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD673 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära- Inlämnad
- 2011-06-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition SD300 1 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna den svenska- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan. Tusental kronor Tilläggsbudget för 2010 Avvikelse från- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Motion 2010/11:U14 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U14 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel SD671 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa möjligheten att utfärda- Inlämnad
- 2011-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2010/11:U10 av Stellan Bojerud och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U10 av Stellan Bojerud och Björn Söder SD med anledning av skr. 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD670 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2011-04-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.- Inlämnad
- 2011-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
Motion 2010/11:U4 av Stellan Bojerud m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U4 av Stellan Bojerud m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan sd13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:50 stabiliserings-- Inlämnad
- 2010-12-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäkringskassans regelverk vid överprövning av grund för sjukpenning och sjukersättning
Motion 2010/11:Sf356 av Erik Almqvist och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf356 av Erik Almqvist och Björn Söder SD Försäkringskassans regelverk vid överprövning av grund för sjukpenning och sjukersättning sd130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försäkringskassans regelverk vid överprövning- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2010/11:N406 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:N406 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 24 Näringsliv sd207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 24 Näringsliv 350 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 823 580 000 kr. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Motion 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:MJ411 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård sd205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 467 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 5 595 861 000 kr.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:So535 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg sd187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 605 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2010/11:So516 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:So516 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker sd10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och andra jästa drycker av- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2010/11:Fi270 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi270 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner sd208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 13 075 680 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 74 948- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En återupprättad välfärd
Motion 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi231 av Johnny Skalin och Björn Söder SD En återupprättad välfärd SD180 1 Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen
Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen SD2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att för att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en härboende- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6 2010/11:UU2 2011/12:KU14
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf373 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn sd189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 887 900 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Motion 2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf372 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp sd188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 600 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf371 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 8 Migration sd186 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 3 651 608 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 3 505 753 000 kr. Motivering I dagens Sverige förs- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag