Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myanmar
Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. SD Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SoU11 2018/19:UU12 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Kurdistan och Nineveslätten
Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan och Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad ska prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Nepal
Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. SD Nepal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de diplomatiska förbindelserna med Nepal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på mikroföretagande- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien
Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. SD Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydligare regional strategi för Syrienkrisen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030
Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd
Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. SD Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer
Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. SD Utvecklat samarbete med utvecklingsländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att finna moderna, effektiva och ömsesidiga samarbetsformer med Afrika och andra tillväxtregioner och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Avräkningar för flyktingmottagande
Motion 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. SD Avräkningar för flyktingmottagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en förändring av OECD:s biståndskommittés regler för att inte tillåta avräkningar från biståndet för mottagande av asylsökande- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avtalsstyrning, kontroll och frysta betalningar inom det multilaterala biståndet
Motion 2018/19:1371 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1371 av Ludvig Aspling m.fl. SD Avtalsstyrning, kontroll och frysta betalningar inom det multilaterala biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sida och UD ska avtala om att kunna begära in kontrolluppgifter från betalningsmottagare- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Erkännande av Islamiska statens folkmord
Motion 2018/19:1368 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1368 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande av Islamiska statens folkmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien som folkmord och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fredsprocessen i Israel-Palestina
Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU28 2018/19:UU8 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Förenta nationerna
Motion 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10 2018/19:UU8 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Internationellt demokratiarbete
Motion 2018/19:1365 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1365 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt demokratiarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas och utgöra grund för om det internationella samfundet- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Internationellt stöd till utsatta kristna
Motion 2018/19:1364 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1364 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt stöd till utsatta kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU8 2019/20:UU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. SD Den svenska utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRG-regionen Kurdistan Regional- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:FöU1 2019/20:UFöU2 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En svensk Magnitskijlagstiftning
Motion 2018/19:1369 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1369 av Markus Wiechel m.fl. SD En svensk Magnitskijlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en svensk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 16 november 2009 somnade Sergej Leonidovitj- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:240 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:5 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget om ett svenskt- Inlämnad
- 2018-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:239 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:6 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2018-11-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag