Mikael Damberg (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 7
- Titel
- Förvaltningsekonom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2004-10-05 – 2014-10-02
- Ledig
- 2004-08-30 – 2004-10-04
- Ordinarie
- 2004-08-16 – 2004-08-29
- Ledig
- 2004-04-05 – 2004-08-15
- Ordinarie
- 2003-03-01 – 2004-04-04
- Ledig
- 2003-01-21 – 2003-02-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2003-01-20
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2012-02-23 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Valberedningen
- Ordförande
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2012-02-23
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-02-24 – 2012-09-18
Näringsdepartementet
- Närings- och innovationsminister
- 2014-10-03 – 2019-01-21
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2021-02-04
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Finansminister
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot utbildningsutskottet 02–10 och vice ordförande utbildningsutskottet 10–12. Vice ordförande finansutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 02–06 och finansutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–14 och 22–. Ledamot valberedningen 12, vice ordförande 12–14 och ordförande 14. Ledamot Utrikesnämnden 12–14 och riksdagsstyrelsen 12–14. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12–14. Gruppledare 12–14. Statsråd (närings- och innovationsminister), Näringsdepartementet 141003–190120, statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 190121–211130 och finansminister, Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Partikassören och generalkonsuln Nils Gösta Damberg och sekreteraren Riitta-Liisa Damberg, f. Valtonen.
Utbildning
Förvaltningslinjen, Stockholms universitet, slutår 00.
Anställningar
Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 95–97 och Statsrådsberedningen 97–99.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, regeringens delegation för jämställdhet i förskolan 03–06. Styrelseledamot, Södertörns högskolas styrelse 04–07. Ledamot, Mistra (miljöstrategisk forskningsstiftelse) 04–07.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Solna 94–02. 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden 99.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsordförande, SSU 99–03. Adjungerad ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott 99–03, 09–. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 05–. Ordförande, Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt 04–13. Styrelseledamot, Bommersvik AB 99–03. Ordförande, Fadime Sahindals insamlingsstiftelse 01–.
Bostadsort
Solna
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
Interpellation 2017/18:386 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:386 Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I oktober ställde jag en interpellation till miljöminister Karolina Skog. Interpellationen behandlade den beställda utredningen från Naturvårdverket om förbud mot uranbrytning,- Inlämnad
- 2018-02-19
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon- Datum
- 2018-03-22
Färre välfärdsföretag
Svar på skriftlig fråga 2017/18:999 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01705/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:999 av Katarina Brännström M Färre välfärdsföretag Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att stimulera svenskt näringsliv så att inte företagande minskar ännu mer. Regeringen anser att en mångfald- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Katarina Brännström (M)
Företagens regelbörda
Svar på skriftlig fråga 2017/18:995 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01704/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:995 av Betty Malmberg M Företagens regelbörda Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer vidta för att myndigheternas arbete med regelförbättring och regelförenkling ska öka. Regeringen delar uppfattningen- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Företagare i välfärden
Svar på skriftlig fråga 2017/18:982 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Minskat nyföretagande i högkonjunktur
Svar på skriftlig fråga 2017/18:981 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01670/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:981 av Lars Hjälmered M Minskat nyföretagande i högkonjunktur Lars Hjälmered har frågat mig på vilket sätt regeringens nedskalning av RUT och ROT samt den planerade vinstbegränsningen inom välfärdssektorn ökar- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Lars Hjälmered (M)
Företagsamhet inom välfärdssektorn
Svar på skriftlig fråga 2017/18:979 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01657/FF N2018/01677/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:979 av Hans Rothenberg M Företagsamhet inom välfärdssektorn och fråga 2017/18:982 av Lars Beckman M Företagare i välfärden Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att öka företagsamheten- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Hans Rothenberg (M)
Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen
Svar på skriftlig fråga 2017/18:952 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Svar på fråga 2017/18:952 av Penilla Gunther KD Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen Penilla Gunther har frågat mig vad jag och regeringen gör med de förslag som lagts fram i rapporten Ökad samverkan mellan rennäringen och gruvnäringen som tagits fram av Länsstyrelsen i Norrbotten i samverkan med respektive närings- Svarsdatum
- 2018-03-19
- Frågeställare
- Penilla Gunther (KD)
Bristande konsekvensutredningar i Regeringskansliet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:963 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01623/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:963 av Andreas Norlén M Bristande konsekvensutredningar i Regeringskansliet Andreas Norlén har frågat statsministern vilka åtgärder han och regeringen avser att vidta för att komma till rätta med de bristande- Svarsdatum
- 2018-03-13
- Frågeställare
- Andreas Norlén (M)
Kompetensbristen inom sågverksindustrin
Svar på skriftlig fråga 2017/18:902 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01423/ KSR N 2018/01450/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till R iksdagen Svar på fråga 2017/18:902 Kompetensbristen inom sågverksindustrin och fråga 2017/18:936 Gröna jobb av Jan Ericson M Jan Ericson har frågat mig vilka åtgärder, förutom satsningen på så kallade gröna jobb, som jag- Svarsdatum
- 2018-03-09
- Frågeställare
- Jan Ericson (M)
Staten och Telia
Svar på skriftlig fråga 2017/18:864 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01384/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:864 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Staten och Telia Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag anser att det mest optimala för landet för att nå framgång med digitaliseringen är genom statligt ägande- Svarsdatum
- 2018-03-09
- Frågeställare
- Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Gröna jobb
Svar på skriftlig fråga 2017/18:936 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01423/ KSR N 2018/01450/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till R iksdagen Svar på fråga 2017/18:902 Kompetensbristen inom sågverksindustrin och fråga 2017/18:936 Gröna jobb av Jan Ericson M Jan Ericson har frågat mig vilka åtgärder, förutom satsningen på så kallade gröna jobb, som jag- Svarsdatum
- 2018-03-09
- Frågeställare
- Jan Ericson (M)
Bristfälliga konsekvensutredningar
Svar på skriftlig fråga 2017/18:873 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01412/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:873 av Lars Beckman M Bristfälliga konsekvensutredningar Lars Beckman har frågat civilministern vilka åtgärder han avser att vidta för att fler konsekvensanalyser ska bli bättre. Arbetet inom regeringen är så- Svarsdatum
- 2018-03-08
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Statliga företags medlemskap i branschorganisationer
Svar på skriftlig fråga 2017/18:834 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01270/BSÄ Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:834 av Lars Beckman M Statliga företags medlemskap i branschorganisationer Lars Beckman har frågat mig om jag och regeringen tillämpar några fasta principer när det gäller styrningen av vilka branschorganisationer- Svarsdatum
- 2018-03-08
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Åtgärder för förbättrat företagsklimat
Svar på skriftlig fråga 2017/18:930 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01448/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:930 av Christian Holm Barenfeld M Åtgärder för förbättrat företagsklimat Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra företagsklimatet i Sverige så att fler kan anställa- Svarsdatum
- 2018-03-08
- Frågeställare
- Christian Holm Barenfeld (M)
Jämställt företagande
Svar på skriftlig fråga 2017/18:924 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 01445/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:924 av Erik Andersson M Jämställt företagande Erik Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka det kvinnliga företagandet så att fler jobb kan skapas. Regeringen anser att en mångfald- Svarsdatum
- 2018-03-08
- Frågeställare
- Erik Andersson (M)
Generationsskifte bland företag
Svar på skriftlig fråga 2017/18:911 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/01422/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:911 av Lotta Finstorp M Generationsskifte bland företag Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att stimulera fler att bli företagare, inklusive anställda och andra som planerar att ta- Svarsdatum
- 2018-03-08
- Frågeställare
- Lotta Finstorp (M)
Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
Interpellation 2017/18:387 av Penilla Gunther (KD)
Interpellation 2017/18:387 Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa av Penilla Gunther KD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Skogsstyrelsen har tillsammans med 25 andra myndigheter fått i uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Målgruppen för de gröna jobben- Inlämnad
- 2018-02-20
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Avverkningshot i skogar med höga naturvärden
Interpellation 2017/18:363 av Jens Holm (V)
Interpellation 2017/18:363 Avverkningshot i skogar med höga naturvärden av Jens Holm V till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Det har genom åren kommit ett antal rapporter om brister i Sveaskogs naturvårdsarbete. Vi i Vänsterpartiet är fullt medvetna om att Sveaskog inte är det enda skogsbolaget som brister- Inlämnad
- 2018-02-07
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Förbättrade processer för företagare
Svar på skriftlig fråga 2017/18:753 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
N2018/ 00921/FF Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:753 av Cecilia Widegren M Förbättrade processer för företagare Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att underlätta administration för att bland annat se till att det så snart som- Svarsdatum
- 2018-02-19
- Frågeställare
- Cecilia Widegren (M)