Torsten Gavelin (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Titel
- agronom
- Född år
- 1939
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1998-10-05
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1995-01-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m.
Motion 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. (m, kd, fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N22 av Mikael Odenberg m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. 1 Utvecklingen på elmarknaden Den tidigare fyrpartiregeringen föreslog i februari 1994 en omfattande- Inlämnad
- 1998-06-09
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1997/98:NU16 1998/99:NU4
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet
Motion 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Propositionen I propositionen föreslår regeringen vissa nya riktlinjer för Telia AB. Det nya är att bolaget skall ges möjlighet att arbeta inom ett vidare geografiskt- Inlämnad
- 1998-04-09
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag
Motion 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1 Staten största företagsägaren Staten är en av landets största företagsägare. Den statliga bolagssfären uppgår till 74 bolag, dotterbolagen- Inlämnad
- 1998-04-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:NU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd
Motion 1997/98:So29 av Torsten Gavelin (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:So29 av Torsten Gavelin fp med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd I rubricerade proposition föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta två så kallade odontologiska kunskapscentra för att ge patienter med mindre kända sjukdomar eller handikapp ett odontologiskt- Inlämnad
- 1998-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:SoU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.
Motion 1997/98:T52 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:T52 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Folkpartiet liberalerna anser att man borde ha förenklat lagstiftningen i enlighet med förslagen från Körkortsutredningen SOU 1996:114I propositionen har man hänvisat till ytterligare framtida utredningar- Inlämnad
- 1998-03-27
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1997/98:TU11
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.
Motion 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. Liberala idéer om den fria konkurrensens betydelse för ekonomisk utveckling och välstånd har vunnit framgångar under de senaste decennierna. En av grundtankarna- Inlämnad
- 1998-03-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:NU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd
Motion 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd 1 Inledning Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Politiska insatser kan i begränsad omfattning utjämna skillnaderna- Inlämnad
- 1998-03-25
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1997/98:AU11 1997/98:TU10
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling
Motion 1997/98:T28 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:T28 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling 1 Inledning: Öka konkurrensen en grundbult i liberal trafikpolitik Ett X 2000-tåg rullar fem kvällar i veckan ut från Stockholms Central men ingen får åka med det fast nog många skulle- Inlämnad
- 1998-03-23
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- --------------------1997/98:TU10
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m.
Motion 1997/98:T13 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:T13 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. Folkpartiet liberalerna i riksdagen och i Stockholm anser att en ny lösning för trafiken förbi Riddarholmen måste förverkligas. Starka stadsmiljöskäl talar för att- Inlämnad
- 1998-03-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Motion 1997/98:T7 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:T7 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Inledning Yrkestrafiklagen skall bidra till att yrkesverksamhet på trafikområdet utövas på ett seriöst och säkert sätt. Speciellt säkerheten är viktig. Vi vill att alla medborgare skall- Inlämnad
- 1998-02-23
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1997/98:TU10 1997/98:TU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)
Motion 1997/98:N8 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N8 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Den nuvarande minerallagen som trädde i kraft under den borgerliga regeringsperioden syftade bl.a. till att förbättra konkurrensen inom gruvnäringen, öka intresset för prospekteringar- Inlämnad
- 1998-01-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:NU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
enskilda vägar
Skriftlig fråga 1997/98:596 av Gavelin, Torsten (fp)
Fråga 1997/98:596 av Torsten Gavelin fp till kommunikationsministern om enskilda vägar Riksdagen har anvisat bidrag till enskilda vägar för 1997 på 610 miljoner kronor varav 30,5 miljoner avsåg kostnader för administration och rådgivning. Årets anslag på 593 miljoner är enligt trafikutskottets protokoll avsett endast- Inlämnad
- 1998-03-20
- Besvarare
- kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
allmänningslag
Skriftlig fråga 1997/98:865 av Gavelin, Torsten (fp)
Fråga 1997/98:865 av Torsten Gavelin fp till näringsministern om allmänningslag Förvaltningen av allmänningar och besparingsskogar lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna från 1952. De allmänna förhållandena i samhället och inom skogsbruket har genomgått stora förändringar sedan 1952 och översyn- Inlämnad
- 1998-06-10
- Besvarare
- näringsminister Anders Sundström (S)
stöd till biobränsleeldad kraftvärme
Skriftlig fråga 1997/98:195 av Gavelin, Torsten (fp)
Fråga 1997/98:195 av Torsten Gavelin fp till näringsministern om stöd till biobränsleeldad kraftvärme I det program för energiomställning som beslutades av riksdagen i våras avsattes 450 miljoner kronor under fem år till stöd för biobränsleeldad kraftvärme. Efterfrågan på detta stöd är stor och enligt uppgifter i massmedierna- Inlämnad
- 1997-11-28
- Besvarare
- näringsminister Anders Sundström (S)
det norrländska jord- och trädgårdsbruket
Skriftlig fråga 1997/98:263 av Gavelin, Torsten (fp)
Fråga 1997/98:263 av Torsten Gavelin fp till jordbruksministern om det norrländska jord- och trädgårdsbruket Hoten från SLU, Statens Lantbruksuniversitet, att lägga ned Institutionen för norrländsk jordbruksverksamhet i Umeå är allvarliga. Det förslag som lagts av SLU torde innebära att den för jordbruket och trädgårdsnäringen- Inlämnad
- 1997-12-15
- Besvarare
- jordbruksminister Annika Åhnberg (S)
nationalälvarna
Skriftlig fråga 1997/98:400 av Gavelin, Torsten (fp)
Fråga 1997/98:400 av Torsten Gavelin fp till näringsministern om nationalälvarna Regeringens beslut att genomföra en forcerad stängning av Barsebäck innebär att när kärnkraften fasas ut måste den snabbt ersättas av energi från andra energislag. Boris Jeltsin vill sälja fossilgas till Sverige och kraftverksindustrin- Inlämnad
- 1998-02-03
- Besvarare
- miljöminister Anna lindh (S)
Fler jobb inom mineralverksamheterna till Malå
Motion 1997/98:N201 av Torsten Gavelin (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N201 av Torsten Gavelin fp Fler jobb inom mineralverksamheterna till Malå Malå har utvecklats till något av ett geologiskt centrum alltsedan SGU startade sina verksamheter i området på 1920-talet. I Malå finns nu bland annat SGU:s Mineralkontor med Sveriges nationella arkiv av prospekteringsrelevant- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:NU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Konkurrenspolitik
Motion 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konkurrenspolitik Innehåll 1 Inledning 2 Hotet mot jobben 3 Varför sätts konkurrensen ur spel 4 Konkurrensen på den svenska marknaden 5 Ökad konkurrens i Sverige 6 Medlemskap i EMU 1999 7 Fullfölj valfrihetsrevolutionen 8 Nej till kommunala bolag- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1997/98:AU6 1997/98:BoU5 1997/98:FöU2 1997/98:NU10 1997/98:NU9 1997/98:SoU1 1997/98:TU10
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
Företagspolitik
Motion 1997/98:N306 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:N306 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp Företagspolitik 1 Sammanfattning Sverige behöver fler och växande småföretag. Folkpartiet vill att företagandet ska bli ett naturligt val för många människor. Då krävs omedelbara insatser för att förbättra villkoren för företagarna.- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1997/98:FiU7 1997/98:NU1 1997/98:NU10 1997/98:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Trafikpolitiken
Motion 1997/98:T214 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 1997/98:T214 av Kenth Skårvik m.fl. fp Trafikpolitiken 1 Ny kurs i trafikpolitiken I denna motion redogör vi för Folkpartiet liberalernas trafikpolitik. Vårt mål är en väl fungerande och säker trafik med så liten miljöpåverkan som möjligt. Den ska bidra till ökad frihet för människorna och ökad- Inlämnad
- 1997-10-06
- Förslag
- 54
- Utskottsberedning
- ---------------------------1997/98:AU6 1997/98:LU13 1997/98:TU1 1997/98:TU10 1997/98:TU5 1997/98:TU8
- Riksdagsbeslut
- (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation