Sten Andersson i Stockholm (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- Partisekreterare, senare statsråd
- Född år
- 1923
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-06-01 – 1994-10-02
- Ledig
- 1993-05-01 – 1993-05-31
- Ordinarie
- 1991-10-04 – 1993-04-30
- Ledig
- 1988-10-02 – 1991-10-03
- Ordinarie
- 1985-09-29 – 1988-10-02
- Ledig
- 1982-10-07 – 1985-09-29
- Ordinarie
- 1982-06-13 – 1982-10-06
- Ledig
- 1982-03-01 – 1982-06-12
- Ordinarie
- 1981-06-11 – 1982-02-28
- Ledig
- 1981-05-01 – 1981-06-10
- Ordinarie
- 1980-06-13 – 1981-04-30
- Ledig
- 1980-04-23 – 1980-06-12
- Ordinarie
- 1979-06-09 – 1980-04-22
- Ledig
- 1979-05-08 – 1979-06-08
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1979-05-07
Nordiska rådets svenska delegation
- Ordförande
- 1991-10-16 – 1994-10-02
- Ledamot
- 1991-10-14 – 1992-10-15
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 1991-10-14 – 1994-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1966-. Socialmin. 1982-85. Utrikesmin. 1985-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 66-68, Bankoutskottet 66 och Utrikesutskottet 67-81/82. Ledamot av Konstitutionsutskottet 69-81/82. Ledamot av Krigsdelegationen 80/81-93/94, Utrikesnämnden 88/89-93/94 och Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94, ordförande 92/93-93/94.
Bostadsort
Enskede
Utbildning
Brevbärare 40-45. Studentexamen 44. Studier vid Stockholms högskola 45-50. Lärare vid Arbetarnas bildningsförbund och reseledare m.m. 45-53. Ombudsman i Stockholms arbetarekommun 53-58, sekreterare 58-62. Partisekreterare i SAP 63-82. Statsråd och chef för socialdepartementet 8.10.1982-16.10.1985 och utrikesdepartementet 17.10.1985-4.10.1991.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Stockholms fondbörs 74-77. - Ledamot av styrelsen för SSU-klubb, ordförande 45-48, Stockholms arbetarekommun, sekreterare 58-62, ordförande 75-90, av partistyrelsen 64-93, ledamot av verkställande utskottet 64-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av valinformationsutredningen 69 och 1971 års partistödsutredning 71-72.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 51-62. Ledamot av stadskollegiet 60-62. Ledamot av fastighetsnämnden 58-62, valnämnden 59-62 och valberedningen 60-62. - Ledamot av styrelsen för Liljevalchs konsthall 53-54.
Litteratur
På spaning efter socialismen. Sten Andersson intervjuad av L Å Augustsson och S Hansén (1991). I de lugnaste vattnen (1993, memoarer).
Föräldrar
Snickaren Karl Johan Verner Andersson och Therèse Vilhelmina Lind
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft
Motion 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub82 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högre utbildning i Stockholms län Bygg ut den högre utbildningen i Stockholms län. Planera för ett nytt universitet på Södertörn med tyngdpunkt vid Novum i Huddinge.Utveckla- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst
Motion 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:K35 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst I regeringens proposition om personval på försök i vissa kommuner föreslås att Helsingborg, Linköping, Solna, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och Övertorneå- Inlämnad
- 1994-03-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Den högre utbildningen i Stockholms län
Motion 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub723 av Sylvia Lindgren m.fl. s Den högre utbildningen i Stockholms län Stockholmsregionen är befolkningsmässigt Sveiges största. Det är också huvudstadsregion. Utöver att många högre utbildningar av rikskaraktär är förlagda till Stockholm finns här också ett omfattande utbildningsutbud- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Bromma flygplats
Motion 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T713 av Oskar Lindkvist m.fl. s Bromma flygplats Luftfartsverket har av regeringen fått i uppdrag att förhandla med Stockholms stad om en förlängning av avtalet mellan staden och staten om Bromma flygplats. Det nuvarande avtalet, som tecknades 1946, innebär att staden upplåter Brommafältet- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Invandrar- och flyktingpolitiken
Motion 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Sf636 av Hans Göran Franck m.fl. s Invandrar- och flyktingpolitiken Sverige har en internationell förpliktelse att föra och utveckla en aktiv och solidarisk flykting- och invandrarpolitik. Rasism och främlingsfientlighet Undervisningen om rasism och främlingshat behöver förstärkas kraftigt- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1993/94:KrU19 1993/94:SfU11 1993/94:SfU14 1993/94:SoU32 1993/94:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
Högre utbildning och forskning i Stockholms län
Motion 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub622 av Eva Johansson m.fl. s Högre utbildning och forskning i Stockholms län Kapaciteten för högre utbildning och forskning i Stockholms län bör ökas. Stockholms universitet har i dag drygt 30 000 studerande. Universitetet är, trots att det ligger i huvudstaden, den högskola som har- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Åtgärder för att minska antalet vräkningar
Motion 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo408 av Hans Göran Franck m.fl. s Åtgärder för att minska antalet vräkningar Det har skett en dramatisk ökning av antalet vräkningar under senare tid. Det gäller framför allt i storstäderna och i synnerhet i Stockholmsregionen. Vräkningsvågen, som aldrig tidigare legat på en så hög nivå,- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1993/94:BoU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Investeringar i Stockholms län
Motion 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo251 av Anita Johansson m.fl. s Investeringar i Stockholms län Vi socialdemokrater har varnat för att den ekonomiska politik som regeringen för kommer att leda till massarbetslöshet. Nu får över 600 000 människor betala ett mycket högt pris för att den borgerliga regeringen inte valde- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1993/94:AU11 1993/94:BoU14 1993/94:BoU15
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Bostadsmarknaden i Stockholms län
Motion 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo242 av Sören Lekberg m.fl. s Bostadsmarknaden i Stockholms län Systemskiftet inom bostadspolitiken har satt sina tydliga spår även i Stockholms län. På kort tid har bostadsbyggandet i det närmaste upphört. Boendekostnaderna i framförallt nyproduktionen har stegrats. Vräkningarna har- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:BoU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Sysselsättningen i Stockholms län
Motion 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo228 av Lars Ulander m.fl. s Sysselsättningen i Stockholms län Arbetslösheten drabbar för närvarande hela landet, många människor och flertalet branscher. Det är länge sedan arbetslösheten i någon del av landet var under 6 Den uppgång som nu visar sig inom industrin genom en ökad exportefterfrågan- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:BoU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Regionala markbundna TV-sändningar
Motion 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:K444 av Anita Johansson m.fl. s Regionala markbundna TV-sändningar TV spelar en allt större roll på flera områden i samhället. Genom TV får vi tillgång till nyheter, underhållning och kultur. Det nationella TV-utbudet, som når de allra flesta TV- tittare, konkurrerar i dag i huvudsak om- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KU37
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Åtgärder inom taxinäringen
Motion 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T907 av Sylvia Lindgren m.fl. s Åtgärder inom taxinäringen Avregleringen av taxi som trädde i kraft den 1 juli 1990 har medfört långt svårare konsekvenser än vad som kunde förutses. Vissa förbättringar, främst tillgången till taxibilar och priskonkurrens, har åstadkommits. Men avregleringen- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ekonomisk brottslighet
Motion 1993/94:Ju234 av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ju234 av Hans Göran Franck m.fl. s Ekonomisk brottslighet I budgetpropositionen 1993/94:100 bil.3 Justitiedepartementet anges beträffande formerna för bekämpande av ekonomisk brottslighet att av redovisningarna från myndigheterna framgår att behovet av insatser mot den ekonomiska brottsligheten- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1993/94:JuU19
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Trafik och miljö i Stockholms län
Motion 1993/94:T213 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T213 av Anita Johansson m.fl. s Trafik och miljö i Stockholms län Stockholmsregionen är inte bara huvudstadsregion med de krav det ställer på regionen utan också Sveriges mest tätbefolkade region. För att Stockholmsregionen med sina nästan två miljoner invånare skall fungera bra både- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1993/94:TU16 1993/94:TU24 1993/94:TU25
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
Stockholmsregionens näringsliv
Motion 1993/94:A456 av Mats Hellström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A456 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringsliv I motion 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringslivtog vi upp frågor av största betydelse för Stockholmsregionens och Sveriges framtid. De rörde i första hand de stora strukturförändringarna i regionens- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- ------------1993/94:AU13 1993/94:FiU19 1993/94:NU15 1993/94:TU16 1993/94:TU36 1993/94:UbU12 1993/94:UU20 1993/94:UU22
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
Skärgården i Stockholms län
Motion 1993/94:A431 av Anita Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A431 av Anita Johansson m.fl. s Skärgården i Stockholms län I den allmänna diskussionen används ofta uttrycket en levande skärgårdTyvärr finns ingen enhetlig eller övergripande syn på vad som menas med en levande skärgård. För fastlandsområden finns planering och målsättningar. I beslut- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:AU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utlokalisering av arbetstillfällen från Stockholm
Motion 1993/94:A430 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A430 av Oskar Lindkvist m.fl. s Utlokalisering av arbetstillfällen från Stockholm Arbetslösheten är vårt största och snabbast växande samhällsproblem. Ingen går idag säker för nedläggningar, konkurser, omstruktureringar och nedskärningar. Alla kan drabbas av varsel om uppsägning. Detta- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:AU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.
Motion 1992/93:So43 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:So43 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. Primärvården har en viktig roll i hälso- och sjukvårdssystemet. Den skall tillgodose patienternas rättmätiga krav på fungerande primärvård, präglas av hög kvalitet, ha hög kompetens och utgå från en helhetssyn- Inlämnad
- 1993-03-23
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:SoU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Stockholmsregionens näringsliv
Motion 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:A440 av Mats Hellström m.fl. s Stockholmsregionens näringsliv I Stockholmsregionen har strukturförändringarna i näringslivet varit kraftigare än på de allra flesta håll i Sverige. Genom variationen och bredden i sysselsättningen har emellertid strukturförändringarna inte uppmärksammats- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- ----------1992/93:AU13 1992/93:SkU33 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU22 1992/93:UU27
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
Avveckling av Bromma flygplats
Motion 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1992/93:T711 av Oskar Lindkvist m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Staten har sedan 1946 ett 50-årigt avtal med Stockholms kommun som ger staten rätt att på kommunens mark i Bromma bedriva flygverksamhet. Avtalet löper ut 1996. Bromma var vid sin tillkomst Stockholms flygplats för inrikes- Inlämnad
- 1993-01-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1992/93:TU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation