Lars Hjälmered (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-05-11 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-02-25 – 2019-05-10
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2019-02-24
- Ledig
- 2012-09-01 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-08-31
Näringsutskottet
- Ordförande
- 2019-05-11 – 2022-01-28
- Ledamot
- 2019-02-26 – 2019-05-10
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Vice ordförande
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-12-18 – 2014-12-18
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2022-02-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-01-28 – 2022-02-01
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-01-28
- Suppleant
- 2009-10-16 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2009-10-16
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2014-12-18
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-12-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-09-25
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2010-11-01 – 2014-10-31
- Personlig suppleant
- 2008-10-14 – 2010-10-31
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-09, miljö- och jordbruksutskottet 09-13, EU-nämnden 10-13 och näringsutskottet 13-14. Ordförande näringsutskottet 18-. Vice ordförande trafikutskottet 14 och näringsutskottet 14-18. Suppleant trafikutskottet 06 och utbildningsutskottet 06 och 09-10. Ledamot krigsdelegationen 18-. Ersättare riksdagsstyrelsen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10-14. Suppleant styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 08-14.
Föräldrar
Civilingenjören Jan-Olof Hjälmered och fil.kand. Maud Stunek Hjälmered.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 93-96. Ekonomisk historia, pedagogik och offentlig förvaltning, Göteborgs universitet 97-01. Master of science in Mechanical Engineering, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 98-03.
Anställningar
Projektledare, Stiftelsen Sverige i Europa 03. It- och kommunikationssamordnare samt inköpsstrateg, Volvo, Trollhättan 04-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen. Tidigare ledamot, Energikommissionen och Miljömålsberedningen.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Göteborg 02-06. Ersättare, kommunstyrelsen 00-02. Ledamot, utbildningsnämnden 99-02. Styrelseledamot, Lindholmen Utveckling AB 96-00, Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB 07-15, Johanneberg Science Park AB 11-15 och Lindholmen Science Park 19-. Styrelseersättare, SGS Studentbostäder 00-06. Vice ordförande, Stadsdelsnämnd Örgryte 03-06. Styrelseersättare, Göteborgs folkhögskola 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Distriktsordförande, MUF Göteborg 98-01. Kårfullmäktig, Chalmers studentkår 01-02.
Litteratur
Moderata ungdomsförbundet i Göteborg 100 år, jubileumsskrift (tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
bet 2008/09 UbU14
Betänkande 2008/09:UbU14
Det så kallade kårobligatoriet avskaffas den 1 juli 2010. Kårobligatoriet innebär att studerande vid universitet och högskolor måste tillhöra en studentkår. Medlemskap i en studentkår blir nu frivilligt. Syftet med förändringarna är att införa ett modernt system för studentinflytande. Studentkårer vid ett universitet eller en högskola ska även i fortsättningen ha rätt att utse studentrepresentanter i universitetets eller högskolans styrelse och andra organ inom lärosätet där studentrepresentanter ska utses. Universitetet eller högskolan ska efter ansökan utse en studentsammanslutning att vara studentkår. En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Verksamheter för studentinflytande i universitetens och högskolornas organ ska stödjas med statsbidrag. De skattelättnader som studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan har i dag ska finnas kvar. Men skattelättnaderna för fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet försvinner.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 152 minuter
- Justering
- 2009-05-05
- Debatt
- 2009-05-20
- Beslut
- 2009-06-10
Ett lyft för forskning och innovation
Betänkande 2008/09:UbU4
Regeringen har redovisat sin bedömning om forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009-2012. Riksdagen hade inga invändningar. För att samordna och utveckla statens ägarintressen i industriforskningsinstitut fick regeringen möjlighet att bilda ett nytt holdingbolag genom ombildning av Ireco Holding AB. Regeringen fick också möjlighet att integrera det enskilt största institutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, i den nya institutsstrukturen. I högskolelagen står det att högskolan ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Lagen ändras så att högskolan får till uppgift att också verka för att resultaten av forskningen vid högskolan kommer till nytta. Regeringen redovisar också hur de pengar till universitetsforskning för 2009 som riksdagen tidigare har beslutat om ska fördelas (se 2008/09:UbU1). Anslagen till forskning och utveckling höjs för 2009 med 2,4 miljarder kronor. Fördelningen innebär bland annat följande: Anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning höjs med 700 miljoner kronor 2009. Strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat blir ett nytt inslag i systemet för forskningsfinansiering. Dessa satsningar får 500 miljoner kronor under 2009. Anslagen till forskningsråden och Verket för innovationssystem höjs med 375 miljoner kronor 2009.- Behandlade dokument
- 73
- Förslagspunkter
- 36
- Reservationer
- 44
- Anföranden och repliker
- 60, 203 minuter
- Justering
- 2009-01-15
- Debatt
- 2009-01-28
- Beslut
- 2009-01-28
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Betänkande 2008/09:UbU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 50,2 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2009. Beslutet innebär bland annat följande: 900 miljoner kronor går till fortsatt satsning på lärarfortbildning. Pengar satsas på den nya myndigheten Statens skolinspektion för att förstärka inspektionen av skolor. 250 miljoner kronor satsas på ett nytt statsbidrag för att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 124 miljoner kronor extra för att öka tillgången till gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. 31 miljoner kronor extra för att öka antalet platser i yrkeshögskolan. 339 miljoner kronor till Vetenskaprådet som en satsning på forskning. 1 215 miljoner kronor extra som en förstärkning av forskningen vid universitet och högskolor.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 7
- Anföranden och repliker
- 90, 283 minuter
- Justering
- 2008-12-04
- Debatt
- 2008-12-17
- Beslut
- 2008-12-18
Ett delat barnbidrag
Skriftlig fråga 2008/09:227 av Hjälmered, Lars (m)
den 7 november Fråga 2008/09:227 Ett delat barnbidrag av Lars Hjälmered m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid delad vårdnad om ett barn går barnbidraget till ena föräldern. Det vanliga är att mamman får pengarna. Om makarna är överens kan barnbidraget fördelas på annat sätt. Det bästa är självklart- Inlämnad
- 2008-11-07
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Grön gräddfil för hela näringslivet
Motion 2008/09:MJ453 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ453 av Lars Hjälmered och Christian Holm m Grön gräddfil för hela näringslivet m1355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en grön gräddfil. Motivering Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bredbandsstöd
Motion 2008/09:T411 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T411 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered m Bredbandsstöd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsstöd. Motivering I ett allt mer globaliserat konkurrensläge är ett välfungerande IT-samhälle- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särskilt regelverk för mindre fartyg
Motion 2008/09:T479 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T479 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng m Särskilt regelverk för mindre fartyg m1353 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av ett särskilt regelverk för mindre fartyg. Motivering Sjöfart och båtliv- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tonnageskatt
Motion 2008/09:Sk344 av Lars Hjälmered och Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk344 av Lars Hjälmered och Lisbeth Grönfeldt Bergman m Tonnageskatt Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tonnageskatt. Motivering Sjöfartsnäringen är en viktig näring för Sverige som- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphovsrätt
Motion 2008/09:N341 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:N341 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered m Upphovsrätt m1744 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synen på upphovsrätten på Internet. Motivering Den kreativa sektorn inom tv, film, musik, förlag, dataspel och andra- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändrad fordonsbeskattning
Motion 2008/09:Sk414 av Lars Hjälmered och Oskar Öholm (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk414 av Lars Hjälmered och Oskar Öholm m Förändrad fordonsbeskattning m1833 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förändrad fordonsbeskattning. Motivering Fordonsskatten för personbilar ändrades den 1 oktober- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskat statligt fastighetsbestånd
Motion 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm m Minskat statligt fastighetsbestånd m1356 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett minskat statligt fastighetsbestånd. Motivering Staten äger idag en stor mängd fastigheter,- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagfartskapning
Motion 2008/09:C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:C402 av Lars-Arne Staxäng och Lars Hjälmered m Lagfartskapning m1628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra lagfartskapning. Motivering Lagfartskapning innebär att någon med förfalskade dokument genomför- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:CU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning
Motion 2008/09:Ju410 av Lars Hjälmered och Jan R Andersson (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Ju410 av Lars Hjälmered och Jan R Andersson m Samordning mellan myndigheter för bättre brottsbekämpning m1357 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökad samordning mellan myndigheter för effektivare brottsbekämpning.- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fordonsbesiktningsmonopolet
Motion 2008/09:T481 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, c, kd)
Motion till riksdagen 2008/09:T481 av Anne Marie Brodén m.fl. m, fp, c, kd Fordonsbesiktningsmonopolet m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att avreglera den svenska fordonsbesiktningsmarknaden. Motivering I Sverige genomförs- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommuner och bredbandsinfrastruktur
Motion 2008/09:T410 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T410 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered m Kommuner och bredbandsinfrastruktur m1825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kommuner och bredbandsinfrastruktur. Motivering Tillgången till moderna bredbandstjänster är- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tömning av toalettankar i fritidsbåtar
Motion 2008/09:T480 av Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:T480 av Lars Hjälmered m Tömning av toalettankar i fritidsbåtar m1890 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter till tömning av fritidsbåtars toalettankar i land. Motivering Fritidsliv till sjöss är- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av alkoholskatten
Motion 2008/09:Sk268 av Jan R Andersson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk268 av Jan R Andersson m.fl. m Översyn av alkoholskatten m1714 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av alkoholskatten i syfte att begränsa tillgängligheten. Motivering Många ungdomar har idag lika lätt- Inlämnad
- 2008-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Illegal handel med cigaretter
Motion 2008/09:Sk265 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sk265 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered m Illegal handel med cigaretter m1864 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den illegala handeln med cigaretter. Motivering Den illegala handeln med cigaretter är ett allvarligt- Inlämnad
- 2008-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska frizoner för företag
Motion 2008/09:Sf326 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (m)
Motion till riksdagen 2008/09:Sf326 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg m Ekonomiska frizoner för företag m1765 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ifall ekonomiska frizoner skulle vara gynnsamt för svenska städer och regioner.- Inlämnad
- 2008-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SfU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag