Inger Davidson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1944
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-07 – 2010-10-04
- Ledig
- 1991-10-04 – 1994-10-06
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 1991-10-03
Kristdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2009-02-09 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-03-16 – 2009-02-09
- Ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
- Ledamot
- 1991-10-14 – 1994-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1996-10-23
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2004-04-29
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991-. Civilminister 1991- Ledamot av Utbildningsutskottet 94/95-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av kds/kd-gruppens förtroenderåd 94/95-.
Bostadsort
Nacka
Utbildning
Realexamen 60. Studentexamen 64. Examen vid lärarhögskolan i Stockholm 68. Mellanstadielärare i Stockholm 69-87. Studier vid Stockholms universitet 81. Politisk sekreterare i Kristdemokratiska samhällspartiets (KDS) riksdagskansli 87-88, partisekreterare 89-91. Statsråd och chef för civildepartementet 4.10.1991-7.10.1994.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Radiotjänst i Kiruna AB 99-01. Ledamot av styrelsen för Nacka KDS-förening 70-92, ordförande 85-92, Stockholms läns distrikt av KDS 76-92, vice ordförande 85-92. Ledamot av Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas partistyrelse 92-, 1:e vice ordförande 93-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande i barn- och ungdomsdelegationen 91-94 och stat-kommunberedningen 91-94. Ledamot av styrelsen för Försvarshögskolan 97-, stiftelsen Institutet för framtidsstudier 99-01, Kungliga biblioteket 01- ordförande 01-, - Ledamot av beredningen om främjande av den ideella sektorns utveckling 93-94, ordförande 93-94, och kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-96.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Nacka kommunfullmäktige 91. - Ledamot av Nacka kyrkofullmäktige 82-88.
Föräldrar
Pastorn Ernst Winblad och läraren Kerstin Erlandsson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
konflikthantering i lärarutbildningen
Skriftlig fråga 2004/05:2012 av Davidson, Inger (kd)
den 8 juli Fråga 2004/05:2012 av Inger Davidson kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om konflikthantering i lärarutbildningen Tidigare i vår beslutade riksdagen att undervisning i konflikthantering ska ingå i lärarutbildningen. I utbildningsutskottets betänkande UbU4 står: Mobbning är ett oacceptabelt- Inlämnad
- 2005-07-08
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
den ideella sektorns självständighet
Skriftlig fråga 2004/05:1594 av Davidson, Inger (kd)
den 11 maj Fråga 2004/05:1594 av Inger Davidson kd till justitieminister Thomas Bodström om den ideella sektorns självständighet Sverige har en grundlagsskyddad föreningsrätt. Alla som bor och verkar i vårt land har rätt att sluta sig samman i ideella föreningar och organisationer. En grundläggande förutsättning för- Inlämnad
- 2005-05-11
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition
Motion 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:100 Ekonomisk vårproposition 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Nu gäller det jobben Att minska arbetslösheten är den främsta och allt annat överskuggande uppgiften för min regering. Målet är att Sverige- Inlämnad
- 2005-05-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Särskolan och specialskolan
Betänkande 2004/05:UBU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om särskolan och specialskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om särskolan som egen skolform, tydligare regelverk för placering i särskolan, föräldrainflytande vid placering i särskolan individualiserad undervisning, med mera.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 23, 67 minuter
- Justering
- 2005-03-22
- Debatt
- 2005-04-21
- Beslut
- 2005-04-27
Grundskolan
Betänkande 2004/05:UBU9
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om grundskolan. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete med en ny skollag. Motionerna handlar om skolans uppgift, rätt till kunskap, värdegrunden i skolan och därmed relaterade frågor, principen om avgiftsfrihet i skollagen, flexibel skolstart, individuellt anpassad skoltid, individanpassad undervisning, med mera.- Behandlade dokument
- 68
- Förslagspunkter
- 112
- Reservationer
- 86
- Anföranden och repliker
- 47, 117 minuter
- Beredning
- 2005-02-10
- Justering
- 2005-04-07
- Debatt
- 2005-04-21
- Beslut
- 2005-04-27
med anledning av prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet
Motion 2004/05:Ub14 av Torsten Lindström m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub14 av Torsten Lindström m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsbidragets modell och nivå. Riksdagen beslutar att den övre åldersgränsen för- Inlämnad
- 2005-04-19
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Fristående skolor
Betänkande 2004/05:UBU8
Riksdagen har beslutat att införa ett sista datum för när Skolverket måste lämna besked till dem som ansökt om att få starta friskola. Riksdagen anser att de sökande ska få besked från Skolverket i så pass god tid att de hinner söka till nästa ansökningsomgång eller hinna överklaga beslutet om de får ett avslag. De som får tillstånd att starta friskola bör få besked så att de hinner förbereda skolstarten inför kommande hösttermin. Beslutet bygger på en fempartireservation (m, fp, kd, c och mp). De borgerliga partierna och Miljöpartiet fick också stöd för en reservation om lika villkor för friskolor och kommunala skolor när riksdagen röstade i kammaren. Reservationerna lämnades in i samband med utbildningsutskottets behandling av motioner från allmänna motionstiden om friskolor. Riksdagen sade nej till övriga motioner om friskolor.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 24
- Reservationer
- 23
- Anföranden och repliker
- 31, 12 minuter
- Justering
- 2005-03-10
- Debatt
- 2005-04-13
- Beslut
- 2005-04-20
med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd
Motion 2004/05:Sf28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf28 av Kenneth Lantz m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underhållsstödssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2005-04-08
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
Motion 2004/05:So30 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:So30 av Ulrik Lindgren m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett försäljningstillstånd för- Inlämnad
- 2005-04-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
Motion 2004/05:Sf23 av Sven Brus m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf23 av Sven Brus m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om människosmuggling. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2005-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta
Motion 2004/05:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf26 av Sven Brus m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en analys av effekterna för enskilda individer avseende ändrad- Inlämnad
- 2005-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv
Motion 2004/05:Ub11 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c)
Motion till riksdagen 2004/05:Ub11 av Ulf Nilsson m.fl. fp, m, kd, c med anledning av prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningspolitikens inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2005-04-06
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2004/05:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor
Motion 2004/05:Kr8 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Kr8 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av välutbildade arkivarier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2005-04-06
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2004/05:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
samverkan mellan skolan och religiösa samfund
Interpellation 2004/05:486 av Davidson, Inger (kd)
den 22 mars Interpellation 2004/05:486 av Inger Davidson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om samverkan mellan skolan och religiösa samfund Enligt läroplanen för den svenska skolan ska all undervisning i den offentliga skolan vara icke-konfessionell. Detta är samtliga riksdagspartier eniga om. Frågan om vad som menas- Inlämnad
- 2005-03-22
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
personalförstärkning i förskolan
Skriftlig fråga 2004/05:1262 av Davidson, Inger (kd)
den 17 mars Fråga 2004/05:1262 av Inger Davidson kd till statsrådet Lena Hallengren om personalförstärkning i förskolan Sedan den 1 januari i år finns ett statsbidrag till kommunerna för att öka personaltätheten i förskolan. Satsningen beskrivs som en kvalitetssatsning på förskolan och målet är att det ska anställas- Inlämnad
- 2005-03-17
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning
Motion 2004/05:Sf19 av Sven Brus m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf19 av Sven Brus m.fl. kd med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ökade resurser till att korta handläggningstiderna- Inlämnad
- 2005-03-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
sexklubbars könsdiskriminerande reklam
Interpellation 2004/05:366 av Davidson, Inger (kd)
den 8 februari Interpellation 2004/05:366 av Inger Davidson kd till statsrådet Jens Orback om sexklubbars könsdiskriminerande reklam Ett samhälle som erkänner alla människors lika och okränkbara värde måste reagera när kvinnor systematiskt kränks och utnyttjas. De sexklubbar som finns i Stockholm utgör i det sammanhanget- Inlämnad
- 2005-02-08
- Besvarare
- Jens Orback (S)
med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet
Motion 2004/05:So10 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen 2004/05:So10 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att landstingen bör handha läkemedelsförteckningen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2005-03-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Dramatiska institutets verksamhet i Nacka
Skriftlig fråga 2004/05:889 av Davidson, Inger (kd)
den 8 februari Fråga 2004/05:889 av Inger Davidson kd till statsrådet Ibrahim Baylan om Dramatiska institutets verksamhet i Nacka Skolbarn i sexårsåldern i Nacka utanför Stockholm fick lyssna på en pornografisk novell om två små flickor som hade oralsex. Det skedde i ett samarbetsprojekt som Dramatiska institutet och- Inlämnad
- 2005-02-08
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Nattvandrare i Sverige - Riksnätverket
Skriftlig fråga 2004/05:858 av Davidson, Inger (kd)
den 2 februari Fråga 2004/05:858 av Inger Davidson kd till socialminister Berit Andnor om Nattvandrare i Sverige Riksnätverket Organisationen Nattvandrare i Sverige är ett riksnätverk för nattvandrarföreningar från hela landet. Sedan mitten av 1970-talet har aktiva föräldrar slutit sig samman för att finnas ute på- Inlämnad
- 2005-02-02
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)