Hillevi Larsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Politisk sekreterare.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2021-10-20 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2012-01-01 – 2021-10-20
- Ledig
- 2011-11-01 – 2011-12-31
- Ordinarie
- 2011-07-01 – 2011-10-31
- Ledig
- 2010-12-01 – 2011-06-30
- Ordinarie
- 2009-10-17 – 2010-11-30
- Ledig
- 2009-09-14 – 2009-10-16
- Ordinarie
- 2009-01-02 – 2009-09-13
- Ledig
- 2008-06-09 – 2009-01-01
- Ordinarie
- 2004-11-01 – 2008-06-08
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2002-09-30 – 2004-10-31
- Ersättare
- 1998-11-23 – 2002-09-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Vice ordförande
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-01-14
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15, 16-18 och vice ordförande 15-17 samt sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10, skatteutskottet 10-18 och civilutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
Föräldrar
Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
Utbildning
Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
Anställningar
EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, Expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
Kommunala uppdrag
Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-19. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-19. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens S-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, S-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens S-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
Litteratur
Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Modernare adoptionsregler
Betänkande 2017/18:CU14
Inför ett adoptionsbeslut ska det tas särskild hänsyn till barnets behov av adoption och barnet ska få större delaktighet i adoptionsprocessen. Dessutom ska sambor kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
I dag är det endast gifta par och registrerade partners som får adoptera gemensamt eller adoptera den andras barn. Sambor får alltså inte göra det. Många barn växer i dag upp med föräldrar som är sambor och det viktiga för ett barn är att föräldrarna kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Då ska det inte spela någon roll om föräldrarna är gifta, sambor eller registrerade partners.
Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 15, 64 minuter
- Justering
- 2018-06-05
- Bordläggning
- 2018-06-08
- Debatt
- 2018-06-11
- Beslut
- 2018-06-13
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Miljöminister Karolina Skog MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Arbetsmarknads-- Datum
- 2018-06-07
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna- Datum
- 2018-05-31
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Civilminister Ardalan Shekarabi S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Finansmarknads-- Datum
- 2018-05-24
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Försvarsminister Peter Hultqvist S Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann- Datum
- 2018-05-17
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminster Ibrahim Baylan S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren S Civilminister Ardalan Shekarabi S Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Samordnings- och- Datum
- 2018-05-03
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin MP Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister- Datum
- 2018-04-26
Vårdköer för prostatacancerpatienter
Interpellation 2017/18:394 av Boriana Åberg (M)
Interpellation 2017/18:394 Vårdköer för prostatacancerpatienter av Boriana Åberg M till Socialminister Annika Strandhäll S Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det är också den cancerform som varje år orsakar flest dödsfall. I snitt drabbas omkring 9 000 män varje år av sjukdomen. Ett av Socialdemokraternas- Inlämnad
- 2018-02-23
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
90-dagarsgarantin
Interpellation 2017/18:439 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2017/18:439 90-dagarsgarantin av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Lovorden från regeringen om sin egen politik har framgått tydligt gällande 90-dagarsgarantin. I december 2017 berättade regeringen att garantin uppnåtts att ingen ung människa ska behöva- Inlämnad
- 2018-03-16
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet
Interpellation 2017/18:437 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2017/18:437 Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet av Jessika Roswall M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I en nyligen publicerad studie framkommer det att statliga chefer i högre grad utsätts för mobbning än chefer i andra sektorer. Främst är det nya chefer som drabbas. Mobbning- Inlämnad
- 2018-03-14
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Försvarsminister Peter Hultqvist S Bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon- Datum
- 2018-03-22
Familjerätt
Betänkande 2017/18:CU8
Riksdagen tycker inte att nuvarande lagstiftning kring utländska barnäktenskap är tillräcklig. Därför har riksdagen i ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med ett lagförslag som innebär att barnäktenskap aldrig erkänns i Sverige om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige.
Riksdagen tycker inte heller att nuvarande lagstiftning kring utländska polygama äktenskap är tillräcklig. Det finns i Sverige drygt 150 personer som är gifta med fler än en person. Riksdagen riktade därför även en uppmaning till regeringen om att utreda hur regelverket kan ändras för att säkerställa att månggifte inte erkänns här.
Riksdagen sa också nej till övriga motionsförslag om familjerätt som behandlades samtidigt.
- Behandlade dokument
- 67
- Förslagspunkter
- 29
- Reservationer
- 30
- Anföranden och repliker
- 16, 63 minuter
- Justering
- 2018-03-15
- Bordläggning
- 2018-03-20
- Debatt
- 2018-03-21
- Beslut
- 2018-03-21
De nya amorteringskraven
Interpellation 2017/18:380 av Isabella Hökmark (M)
Interpellation 2017/18:380 De nya amorteringskraven av Isabella Hökmark M till Statsrådet Per Bolund MP Den 1 mars skärps amorteringskravet på bolån, vilket innebär att nya lån som överstiger en persons årsinkomst med 4,5 gånger ska amorteras med ytterligare 1 procent utöver de nu befintliga kraven. Det är redan mycket- Inlämnad
- 2018-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Miljöminister Karolina Skog MP- Datum
- 2018-02-08
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Finansmarknadsminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Samordnings-- Datum
- 2018-02-01
Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken
Interpellation 2017/18:326 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2017/18:326 Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken av Daniel Bäckström C till Utrikesminister Margot Wallström S Under Folk och Försvars konferens i Sälen uttryckte utrikesministern att försvarsberedningen, eller den där gruppen i rapporten Motståndskraft om totalförsvarets utveckling, som presenterades- Inlämnad
- 2018-01-17
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Förlossningsvården
Interpellation 2017/18:293 av Jenny Petersson (M)
Interpellation 2017/18:293 Förlossningsvården av Jenny Petersson M till Socialminister Annika Strandhäll S Att bli förälder och bilda familj ska vara en lycklig och positiv del av livet. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller osäker i eller inför mötet med mödravården eller förlossningsvården. Alla föräldrar ska kunna- Inlämnad
- 2017-12-20
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Hemlösa barn
Interpellation 2017/18:265 av Jenny Petersson (M)
Interpellation 2017/18:265 Hemlösa barn av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Det är ovärdigt att barn i landet Sverige saknar ett hem och möjlighet till en trygg uppväxt. Det är ett stort svek mot en mycket utsatt grupp barn. Så sent som förra veckan presenterade Stockholms Stadsmission sin årliga hemlöshetsrapport.- Inlämnad
- 2017-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Civilminister Ardalan Shekarabi S Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon- Datum
- 2017-11-30