Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag
Motion 2004/05:K32 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:K32 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv till Grundlagsutredningen om att framlägga ett förslag till proportionellt valsystem också- Inlämnad
- 2005-06-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2005/06:KU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling
Motion 2004/05:U24 av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:U24 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av skr. 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya, mätbara mål för hur politiken på ett mer samstämmigt sätt skall bidra till- Inlämnad
- 2005-06-13
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:UU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.
Motion 2004/05:K22 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:K22 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2005-05-24
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition
Motion 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. Vi vill se ett företagsamt samhälle- Inlämnad
- 2005-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:FiU20 2004/05:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige
Betänkande 2004/05:FöU8
Riksdagen uppmanar regeringen att utreda möjligheterna till ekonomisk kompensation för de stora ekonomiska förluster som orsakades av stormen i södra Sverige den 8-9 januari 2005. Av riksdagsbeslutet framgår det att lagen bör vara tydligare när det gäller statens ekonomiska ansvar vid stora katastrofer och att det på sikt bör övervägas om ett nationellt katastrofkonto ska inrättas för att hjälpa drabbade kommuner. Riksdagen vill klargöra att katastrofdrabbade kommuner bör ha en möjlighet till ekonomiskt stöd från staten. Regeringen har aviserat en utredning om hur Sverige kan klara stora påfrestningar som beror på miljö- och klimatförändringar.- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 41, 1 minuter
- Justering
- 2005-03-08
- Debatt
- 2005-04-21
- Beslut
- 2005-04-21
med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn
Motion 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:L28 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det måste finnas tillräcklig beredskap för att ensamkommande barn omedelbart- Inlämnad
- 2005-04-19
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU26
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.
Motion 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:L24 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv- Inlämnad
- 2005-04-13
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU27
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag
Motion 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:L19 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över aktiebolagslagen såväl som reglerna för enskild näringsverksamhet och handelsbolag med- Inlämnad
- 2005-04-13
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU23
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
med anledning av prop. 2004/05:105 Vidaresändningsplikt i kabelnät
Motion 2004/05:K16 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:K16 av Kerstin Lundgren m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:105 Vidaresändningsplikt i kabelnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att vidaresändningsplikt skall omfatta högst tre programtjänster som sänds samtidigt av tillståndshavare vars verksamhet finansieras genom tv-avgifter.- Inlämnad
- 2005-04-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU26
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m.
Motion 2004/05:U9 av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:U9 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag om det nationella besöksorganet. Motivering- Inlämnad
- 2005-03-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ersättning från Radiotjänst till de stormdrabbade
Skriftlig fråga 2004/05:1255 av Erlandsson, Eskil (c)
den 17 mars Fråga 2004/05:1255 av Eskil Erlandsson c till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ersättning från Radiotjänst till de stormdrabbade Den storm som drabbade södra Sverige den 89 januari 2004 har fått vittgående konsekvenser för många människor. Utöver den omfattande materiella förstörelsen har- Inlämnad
- 2005-03-17
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Motion 2004/05:Ju35 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju35 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag på hur även- Inlämnad
- 2005-02-24
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2004/05:JuU32
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll
Motion 2004/05:L10 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:L10 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:68 och begär att regeringen i anslutning till avgivande av kommande aktiebolagsproposition till riksdagen återkommer med förslag- Inlämnad
- 2005-02-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:LU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer
Motion 2004/05:Ju33 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju33 av Johan Linander m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att sätta straffskalorna så att de står i proportion till övriga- Inlämnad
- 2005-02-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige
Interpellation 2004/05:304 av Olofsson, Maud (c)
den 14 januari Interpellation 2004/05:304 av Maud Olofsson c till statsminister Göran Persson om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige I skuggan av tragedin i Sydostasien har stora delar av vårt land drabbats av ytterligare påfrestningar genom den storm som drog fram över södra Sverige den- Inlämnad
- 2005-01-14
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
Krishanteringsberedskap på nationell nivå (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. (m, fp, kd, c)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö39 av Göran Lennmarker m.fl. m, fp, kd, c Krishanteringsberedskap på nationell nivå väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste- Inlämnad
- 2005-01-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003
Motion 2004/05:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:Ju29 av Johan Linander m.fl. c med anledning av skr. 2004/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2004/05:JuU21 2004/05:JuU28
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd
Motion 2004/05:U7 av Agne Hansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:U7 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av skr. 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en utvärdering av effekterna av det svenska humanitära biståndet, innefattande prioriteringar och- Inlämnad
- 2005-01-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Insatser för skogsbruket i södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. c Insatser för skogsbruket i södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna- Inlämnad
- 2005-01-18
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
effekterna på skogsnäringen av stormen den 8-9 januari
Interpellation 2004/05:308 av Erlandsson, Eskil (c)
den 14 januari Interpellation 2004/05:308 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Ulrica Messing om effekterna på skogsnäringen av stormen den 89 januari Den storm som drog fram över främst södra Sverige den 89 januari har fått enorma konsekvenser för skogsbruket i hela regionen. Även om uppskattningen av skadornas storlek- Inlämnad
- 2005-01-14
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)