Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket
Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2016/17:104 Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket av Eskil Erlandsson C till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Regeringen presenterar i höstbudgeten, under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, en tydlig ambition att försvåra och byråkratisera det- Inlämnad
- 2016-11-03
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall
Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag- Inlämnad
- 2016-02-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Tidigare utbetalning av EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:321 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:321 Tidigare utbetalning av EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Grunden för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk är att svenska bönder tillåts verka på likvärdiga villkor. Givetvis ska vi vara stolta över att vi har ambitiösa regler vad gäller djurskydd- Inlämnad
- 2016-01-20
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Försenade EU-ersättningar
Interpellation 2015/16:310 av Anders Forsberg (SD)
Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar av Anders Forsberg SD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att Jordbruksverket som statlig myndighet inte kan betala ut EU-stöden i tid till svenska bönder är rentav skamligt. Försenade utbetalningar av EU-ersättningarna påverkar likviditeten på många gårdar. Speciellt- Inlämnad
- 2016-01-15
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Långsiktiga villkor för lantbruket
Interpellation 2015/16:297 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2015/16:297 Långsiktiga villkor för lantbruket av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Många lantbrukare har just nu extra svåra ekonomiska tider som bland annat handlar om problem med tillgång på likvida medel och svårigheter att kunna planera långsiktigt. Dessa problem har tyvärr till- Inlämnad
- 2016-01-08
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk
Interpellation 2014/15:312 av Eskil Erlandsson (C)
Interpellation 2014/15:312 Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sedan Rysslands importstopp av mejeriprodukter har situationen för de svenska mjölkbönderna blivit svårare. Under senhösten föll priserna och vi befinner oss nu i en svår kris för de svenska- Inlämnad
- 2015-02-13
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Minskad köttkonsumtion
Interpellation 2013/14:486 av Jens Holm (V)
Interpellation 2013/14:486 Minskad köttkonsumtion av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för 18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Svenskarna äter i- Inlämnad
- 2014-05-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Transfettförbud som sparar liv
Interpellation 2013/14:540 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2013/14:540 Transfettförbud som sparar liv av Matilda Ernkrans S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Riksdagen har ju i mars 2011 tillkännagett för regeringen att Sverige bör ha ett förbud mot transfetter bet. 2010/11:MJU14, rskr. 2010/11:193Redan sommaren 2012 redovisade Livsmedelsverket ett förslag- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Bristen på ekomat
Interpellation 2013/14:538 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2013/14:538 Bristen på ekomat av Matilda Ernkrans S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den senaste tiden har många kunder i svenska matbutiker som letar efter ekovaror mötts av tomma hyllor och skyltar som upplyst dem om att butiken har leveransproblem för dessa varor. Vi har sett en kraftig ökning- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Fusk i livsmedelskedjan
Interpellation 2013/14:519 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:519 Fusk i livsmedelskedjan av Krister Örnfjäder S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Brittiska Food Standards Agency inrättade 2007 en databas för livsmedelsbedrägerier. Första året registrerades 49 fall med livsmedelsfusk. 2013 registrerades 1 538 fall i samma databas. I Italien bedriver- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen
Interpellation 2013/14:476 av Jens Holm (V)
Interpellation 2013/14:476 Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen av Jens Holm V till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Ett drygt år har nu gått sedan den så kallade hästköttsskandalen briserade med full kraft i Europa. Inblandning av hästkött eller medveten felmärkning med hästkött är endast ett i raden av många- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Inskränkning i äganderätten vid sikfiske
Interpellation 2013/14:455 av Sven-Erik Bucht (S)
Interpellation 2013/14:455 Inskränkning i äganderätten vid sikfiske av Sven-Erik Bucht S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Nyligen har Högsta domstolen avkunnat en dom där tvisten handlat om statens inskränkning av enskild äganderätt. Målet och tvisten har handlat om inskränkning av den enskilda äganderätten- Inlämnad
- 2014-04-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Landsbygdsprogrammet
Interpellation 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2013/14:449 Landsbygdsprogrammet av Johan Löfstrand S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Vi kunde för någon vecka sedan ta del av det glädjande beskedet att regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor de kommande sju åren. Det blir 400 miljoner per år. Jag är- Inlämnad
- 2014-04-22
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion
Interpellation 2013/14:362 av Holm, Jens (V)
den 14 mars Interpellation 2013/14:362 Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Regeringen hade fram till 2010 som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle vara ekologiskt certifierad samt att 25 procent av maten i offentlig sektor- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Miljöstöd till bönder
Interpellation 2013/14:320 av Larsson, Jan-Olof (S)
den 28 februari Interpellation 2013/14:320 Miljöstöd till bönder av Jan-Olof Larsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I november så ställde jag en interpellation till landsbygdsministern angående miljöstöden för de kommande åren detta eftersom regeringen kommit på att de här ersättningarna inom utvald- Inlämnad
- 2014-02-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Regeringens åtgärder för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige
Interpellation 2013/14:255 av Niemi, Pyry (S)
den 29 januari Interpellation 2013/14:255 Regeringens åtgärder för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige av Pyry Niemi S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Boende i Sverige konsumerar i genomsnitt dubbelt så mycket salt som det rekommenderade intaget och vi konsumerar ca 50 kilo socker per- Inlämnad
- 2014-01-29
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Färre djurtransporter
Interpellation 2013/14:250 av Holm, Jens (V)
den 29 januari Interpellation 2013/14:250 Färre djurtransporter av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Svenska grisuppfödare har börjat skicka grisar till Tyskland för slakt. Resultatet blir en djurtransport som överskrider åtta timmar, maxgränsen för en slaktdjurstransport i Sverige. Det tyska- Inlämnad
- 2014-01-29
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatförpackningar
Interpellation 2012/13:446 av Niemi, Pyry (S)
den 24 maj Interpellation 2012/13:446 Konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatsförpackningar av Pyry Niemi S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Den så kallade hästköttsskandalen är bara en i raden av många liknande händelser under de senaste åren. Det handlar om felmärkt fläskfilé som sålts- Inlämnad
- 2013-05-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Djurförsök
Interpellation 2012/13:417 av Holm, Jens (V)
den 16 maj Interpellation 2012/13:417 Djurförsök av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C En av landsbygdsminister Eskil Erlandssons första insatser på djurskyddsområdet var att dra tillbaka de resursförstärkningar som den tidigare socialdemokratiska regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet och- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Tilliten till livsmedel
Interpellation 2012/13:404 av Niemi, Pyry (S)
den 6 maj Interpellation 2012/13:404 Tilliten till livsmedel av Pyry Niemi S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Grunden för möjligheten till jobb i livsmedelssektorn i Sverige och i EU är att konsumenterna känner tillit till de livsmedel som företagen producerar och förädlar. Sverige är ett land med högre- Inlämnad
- 2013-05-06
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)