Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Stödet till småskalig matproduktion
Interpellation 2011/12:359 av Sandberg, Gunnar (S)
den 9 maj Interpellation 2011/12:359 Stödet till småskalig matproduktion av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den småskaliga matproduktionen har stor betydelse för att behålla hantverkskunnandet inom matproduktion och för att kunna erbjuda konsumenterna hälsosamma produkter av hög kvalitet.- Inlämnad
- 2012-05-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Laxfiskets framtid
Interpellation 2011/12:148 av Jeppsson, Peter (S)
den 24 november Interpellation 2011/12:148 Laxfiskets framtid av Peter Jeppsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Havs- och vattenmyndigheten har för avsikt att helt stoppa och förbjuda laxfisket med drivlinor i södra östersjön enligt myndighetens remiss avseende laxfisket i Östersjön år 2012. I sin- Inlämnad
- 2011-11-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar
Interpellation 2011/12:131 av Karlsson, Sara (S)
den 21 november Interpellation 2011/12:131 Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar av Sara Karlsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 27 april 2011 beslutade riksdagen om ett förbud mot obedövad kastrering av smågrisar under förutsättning att alternativ finns framme. Landsbygdsministerns svar- Inlämnad
- 2011-11-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hästforskningens framtid
Interpellation 2011/12:101 av Nylund Watz, Ingela (S)
den 9 november Interpellation 2011/12:101 Hästforskningens framtid av Ingela Nylund Watz S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Enligt regeringens budgetproposition för 2012 kommer hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen att avskaffas. Detta innebär att hästforskningens resurser i ett slag- Inlämnad
- 2011-11-09
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU:s regler för införsel av djur
Interpellation 2011/12:56 av Ekeroth, Kent (SD)
den 21 oktober Interpellation 2011/12:56 EU:s regler för införsel av djur av Kent Ekeroth SD till miljöminister Lena Ek C Redan för över tio år sedan diskuterades problemet med dvärgbandmasken. År 2001 skrev Norrköpings Tidningar: För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Kassationen av livsmedel fram till 2025
Interpellation 2011/12:55 av Niemi, Pyry (S)
den 21 oktober Interpellation 2011/12:55 Kassationen av livsmedel fram till 2025 av Pyry Niemi S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I Europaparlamentet pågår en intensiv diskussion kring kassation av livsmedel. Ett huvudförslag är att halvera kassation fram till 2025. Det finns en tydlig uppmaning i de ansvariga- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ålfiskestoppet på västkusten
Interpellation 2011/12:30 av Utbult, Roland (KD)
den 5 oktober Interpellation 2011/12:30 Ålfiskestoppet på västkusten av Roland Utbult KD till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Ålfisket har sedan den 14 september i år i praktiken stoppats på den svenska västkusten, och är förbjudet från den 1 januari 2012. Det gör att ett åttiotal ålfiskare på Sveriges västkust- Inlämnad
- 2011-10-05
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Miljöanpassade kostråd
Interpellation 2011/12:3 av Leander, Helena (MP)
den 15 september Interpellation 2011/12:3 Miljöanpassade kostråd av Helena Leander MP till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I en tid när klimatkorkade modedieter driver upp svenskarnas klimatbelastning från maten ökar behovet av miljöanpassade kostråd. I det läget väljer landsbygdsministern att stoppa de miljöanpassade- Inlämnad
- 2011-09-15
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
En skogspolitik i takt med tiden
Betänkande 2007/08:MJU18
Skogsvårdslagens så kallade portalparagraf kompletteras för att avspegla skogens roll som en förnybar resurs. Ett nytt skogsmarksbegrepp införs också. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.- Behandlade dokument
- 11
- Förslagspunkter
- 29
- Reservationer
- 45
- Anföranden och repliker
- 54, 199 minuter
- Justering
- 2008-05-22
- Debatt
- 2008-06-16
- Beslut
- 2008-06-16
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Betänkande 2007/08:MJU17
Länsstyrelserna tar över djurskyddskontrollen från kommunerna. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett statligt djurskydd. Bakgrunden till beslutet är bland annat att det finns brister som rör likvärdigheten i kommunernas kontroll och att efterlevnaden av EU:s bestämmelser inte går att garantera. Riksdagen vill få till en bättre styrning, samordning och uppföljning. Kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bland annat sällskapsdjur ska föras över till den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen kommer att föras över från kommunerna till länsstyrelserna. Den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av att lagstiftningen inte följs kommer att finansieras med avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 83 minuter
- Justering
- 2008-05-08
- Debatt
- 2008-06-09
- Beslut
- 2008-06-11
Jordbruksstöd
Interpellation 2007/08:746 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 13 maj Interpellation 2007/08:746 Jordbruksstöd av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen ställer krav på att den svenska staten ska öka antalet kontroller vad gäller jordbruksstödet, vilket har fått till följd att en utökning av kontrollfrekvensen har skett från- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap
Interpellation 2007/08:741 av Ehn, Tina (mp)
den 13 maj Interpellation 2007/08:741 EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap av Tina Ehn mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Definitionen av betesmarker i gårdsstödet har ändrats. Bakgrunden till föreskriftsändringen är att EU-kommissionen menar att Sverige har en definition- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Tävlingsdjurskydd
Interpellation 2007/08:740 av Ehn, Tina (mp)
den 13 maj Interpellation 2007/08:740 Tävlingsdjurskydd av Tina Ehn mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Djurskyddet i Sverige är en viktig fråga för de flesta människor vad som är ett bra djurskydd diskuteras ofta och gränserna är uppenbart olika för olika djurslag och för olika verksamheter. Att ha djur- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige
Interpellation 2007/08:648 av Selin Lindgren, Eva (c)
den 7 maj Interpellation 2007/08:648 Musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige av Eva Selin Lindgren c till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Det är viktigt att vi utvecklar vattenbruket i Sverige. I dag har vattenbruket en liten omfattning men har möjlighet att växa. Det finns bland annat- Inlämnad
- 2008-05-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Sexuella övergrepp på djur
Interpellation 2007/08:517 av Green, Monica (s)
den 13 mars Interpellation 2007/08:517 Sexuella övergrepp på djur av Monica Green s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I dag finns inget uttryckligt förbud mot sexualbrott mot djur. Sexuella övergrepp mot djur tidelag avkriminaliserades 1944. Många, inte minst djurskyddsorganisationer, kräver att handlingen- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ökad kontroll av jordbruksstödet
Interpellation 2007/08:479 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 7 mars Interpellation 2007/08:479 Ökad kontroll av jordbruksstödet av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU har uppmärksammat att det har förekommit ett mycket stort antal fel i lantbrukarnas ansökningar av jordbruksstöd i Sverige. EU-kommissionen har därför krävt en kraftig- Inlämnad
- 2008-03-07
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)