Anders Ygeman (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 4
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-01-21 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2017-07-28 – 2019-01-20
- Ledig
- 2014-10-03 – 2017-07-27
- Ordinarie
- 2007-09-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2007-03-18 – 2007-09-17
- Ordinarie
- 2005-04-11 – 2007-03-17
- Ledig
- 2004-11-01 – 2005-04-10
- Ordinarie
- 1996-01-01 – 2004-10-31
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1995-10-09 – 1995-12-31
- Ersättare
- 1995-08-01 – 1995-10-08
- Ersättare
- 1995-01-10 – 1995-07-31
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2017-08-08 – 2019-01-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 1996-04-18 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1995-10-09
Lagutskottet
- Suppleant
- 1999-11-16 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1999-10-21
- Ledamot
- 1996-04-18 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1996-04-17
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ordförande
- 2017-09-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2017-09-13
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-10-14
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2017-08-31 – 2019-01-21
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2019-01-21
- Suppleant
- 1997-09-25 – 1998-10-05
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Suppleant
- 2001-04-05 – 2006-12-12
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2019-03-31
Infrastrukturdepartementet
- Statsråd
- 2021-02-05 – 2021-11-30
- Statsråd
- 2019-04-01 – 2021-02-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Ett socialdemokratiskt alternativ till EU (94, tillsammans med andra), Det nya riket (antologi) och Socialdemokratin behöver en radikal förnyelse (98, antologi).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 95– (ersättare 950110–951231). Ledamot lagutskottet 96–98, bostadsutskottet 98–02 och 2:e vice ordförande 02–06, ordförande miljö- och jordbruksutskottet 06–10. Ledamot trafikutskottet 10 och ordförande 10–14. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 95, bostadsutskottet 95, konstitutionsutskottet 95–96, lagutskottet 95–96, 98–02, utrikesutskottet 96–98. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, krigsdelegationen 06–14, 17–19, 22–, riksdagens valberedning 06–14 och 17 samt riksdagsstyrelsen 17–19. Ordförande riksdagens valberedning 17–18 och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 97–98 och 17–19, Interparlamentariska unionens svenska delegation 01–06 och riksdagens valberedning 02–06. Gruppledare Socialdemokraterna 17–19. Statsråd (inrikesminister), Justitiedepartementet 141003–170727. Statsråd (energi- och digitaliseringsminister), Infrastrukturdepartementet 190401–211130. Statsråd (integrations-, migrations- och idrottsminister), Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Journalisten Ingvar Sixten Ragnvald Ygeman och socionomen Marit Duna Ygeman.
Utbildning
Gymnasieskola. Universitetsstudier.
Anställningar
Försäljare, Konsum. Projektanställd, LO. Ordförande, Stockholms universitets förvaltningsutskott.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Samboendekommittén 97–99 och Kommittén om barn i homosexuella familjer 99–01.
Kommunala uppdrag
Ersättare, sociala distriktsnämnden, Vantörs kommun 91–94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Stockholm –10 och ordförande 16–. Huvudman, Första Sparbanksstiftelsen 97–99. Ledamot partistyrelsen, Socialdemokraterna 10–. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten att skydda val från anonym påverkan
Interpellation 2023/24:823 av Anders Ygeman (S)
Interpellation 2023/24:823 Möjligheten att skydda val från anonym påverkan av Anders Ygeman S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Samhällsprogrammet Kalla fakta i TV4 har nyligen visat hur Sverigedemokraternas partikansli driver en trollfabrik med fejkade konton som försöker påverka opinionen i Sverige. Metoden- Inlämnad
- 2024-06-26
- Svarsdatum
- 2024-08-20
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas
Måndagen den 24 juni håller riksdagen en särskild debatt med anledning av anonyma påverkanskampanjer och hur förtroendet för partiväsendet och demokratin kan upprätthållas. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer MDen särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.- Datum
- 2024-06-24
med anledning av prop. 2023/24:151 Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd
Motion 2023/24:2918 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2918 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:151 Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över vilka bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner- Inlämnad
- 2024-06-19
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2024/25:SfU5
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2024-05-23
med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition
Motion 2023/24:2894 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2894 av Magdalena Andersson m.fl. S med anledning av prop. 2023/24:100 2024 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Det ekonomiska läget Ett osäkert världsläge Svenska hushåll pressas hårt Svag tillväxt och fallande bostadsbyggande- Inlämnad
- 2024-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl
Betänkande 2023/24:SfU5
Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 82, 208 minuter
- Justering
- 2023-10-26
- Bordläggning
- 2023-11-07
- Debatt
- 2023-11-08
- Beslut
- 2023-11-08
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2023/24:2624 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2624 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU12 2023/24:SfU13 2023/24:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2023/24:2623 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2623 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU8 2023/24:SfU1 2023/24:SfU12 2023/24:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Migration
Motion 2023/24:2622 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2622 av Anders Ygeman m.fl. S Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotflyktingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återupprätta arbetet med att ta tillbaka kontrollen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU1 2023/24:AU7 2023/24:SfU11 2023/24:SfU13 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Stockholm som en hållbar tillväxtmotor
Motion 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. S Stockholm som en hållbar tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att understödja Stockholmsregionen som hållbar tillväxtmotor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU13 2023/24:FiU26 2023/24:JuU16 2023/24:KrU7 2023/24:MJU15 2023/24:NU12 2023/24:SfU11 2023/24:TU14 2023/24:TU18 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Skyddsombudens tillträde till alla arbetsplatser
Motion 2023/24:2660 av Mirja Räihä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2660 av Mirja Räihä m.fl. S Skyddsombudens tillträde till alla arbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser, även de som finns i hemmen, och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den svenska modellen
Motion 2023/24:2657 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2657 av Kadir Kasirga m.fl. S Den svenska modellen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska behålla den ordning som ger parterna på arbetsmarknaden rätt att förhandla och besluta om löner och anställningsvillkor, och att EU inte- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sammanhållning i en svår tid
Motion 2023/24:2654 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2654 av Magdalena Andersson m.fl. S Sammanhållning i en svår tid Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 1 Sverige blir fattigare 1.1 Sverige och omvärlden 1.1.1 Avmattning i den globala ekonomin 1.1.2 Lågkonjunkturen har nått Sverige 1.2 Kostnadskris för hushållen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Fler LSS-boenden och ett nationellt kompetenscentrum inom området
Motion 2023/24:2572 av Mirja Räihä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2572 av Mirja Räihä m.fl. S Fler LSS-boenden och ett nationellt kompetenscentrum inom området Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta ett nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kärnvapenfritt Stockholm och Sverige
Motion 2023/24:2568 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2568 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. S Kärnvapenfritt Stockholm och Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Sverige till en kärnvapenfri zon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Höjda kapitalskatter som en del av framtidens skattereform
Motion 2023/24:2567 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2567 av Mattias Vepsä m.fl. S Höjda kapitalskatter som en del av framtidens skattereform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skattereform som leder till bättre balans i beskattning av arbete och beskattning av kapital, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SkU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inrättande av ett nationellt resurscentrum i fråga om geografi
Motion 2023/24:2566 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2566 av Jytte Guteland m.fl. S Inrättande av ett nationellt resurscentrum i fråga om geografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett inrättande av ett nationellt resurscentrum i fråga om geografi och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skärpta sanktioner mot Ryssland
Motion 2023/24:1668 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1668 av Anders Ygeman S Skärpta sanktioner mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU har hittills beslutat om 11 sanktionspaket mot Ryssland. Paketen- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stopp för kontantkortsmålvakter
Motion 2023/24:1667 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1667 av Anders Ygeman S Stopp för kontantkortsmålvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett maxtak för innehav av kontantkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tidigare har lagstiftningen rörande kontantkort- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omställning av padelhallar till idrottshallar
Motion 2023/24:1665 av Anders Ygeman (S)
Motion till riksdagen 2023/24:1665 av Anders Ygeman S Omställning av padelhallar till idrottshallar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till omställning av padelhallar till idrottshallar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det råder- Inlämnad
- 2023-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag