Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter
Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. S En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en social bostadspolitik, ökat byggande av hyresrätter och bostäder som normalinkomsttagare kan efterfråga samt om- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer
Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. S Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU23 2021/22:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3333 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att barn bör få mer tid i barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn behandlas olika- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8 2021/22:CU6 2021/22:UU1 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Statens institutionsstyrelse
Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1320 av Teres Lindberg S Statens institutionsstyrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen presenterar i sin budgetproposition höjda anslag till- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning om elmarknadens funktionssätt
Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1298 av Teres Lindberg S Utredning om elmarknadens funktionssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning om elmarknadens funktionssätt och effekter av avregleringen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1276 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra demokratin fullt ut med en demokratiskt vald statschef och tillkännager detta för regeringen. Motivering I år firar vi att det är 100- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1275 av Teres Lindberg S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Svenska kraftnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Privatiseringen och fragmentiseringen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget
Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. S Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en blandad skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. S Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk psykosociala vården för nya föräldrar
Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. S Stärk psykosociala vården för nya föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur den psykosociala eftervården för nyblivna föräldrar kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till helomfattande assistans
Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. S Rätten till helomfattande assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till personlig assistans i syfte att göra den mer allomfattande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot spelmissbruk
Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. S Åtgärder mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare regleringar- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Psykisk ohälsa hos äldre
Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. S Psykisk ohälsa hos äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och behandla äldres psykiska ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. S Kurder och Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kurder och Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder utgör idag Mellanösterns fjärde största folkgrupp. Av olika anledningar råder- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet
Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. S Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram förslag som säkerställer att samtliga elever tillförsäkras regelbunden undervisning i estetiska ämnen och- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare
Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. S Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU27
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2133 av Daniel Andersson m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10 2020/21:CU6 2020/21:UU2 2021/22:UU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag