Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
SAS personalpolitik
Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2021/22:50 SAS personalpolitik av Ali Esbati V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som ett led i de ekonomiska nödåtgärderna under pandemin har den hårt drabbade flygsektorn fått stora stöd i olika former. SAS, där den svenska staten har ett betydande ägande, har varit den främsta enskilda mottagaren- Inlämnad
- 2021-10-13
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Stöden till SAS
Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:36 Stöden till SAS av Lorena Delgado Varas V till Näringsminister Ibrahim Baylan S SAS är ett av de företag som fått mest statligt stöd för att klara av pandemin. Totalt har SAS fått flera miljarder genom kreditgarantier, kapitaltillskott samt permitteringsstöd. Regeringen har gett flygsektorn nästan- Inlämnad
- 2021-10-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter
Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. S En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en social bostadspolitik, ökat byggande av hyresrätter och bostäder som normalinkomsttagare kan efterfråga samt om- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer
Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. S Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU23 2021/22:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3333 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att barn bör få mer tid i barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn behandlas olika- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8 2021/22:CU6 2021/22:UU1 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Statens institutionsstyrelse
Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1320 av Teres Lindberg S Statens institutionsstyrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen presenterar i sin budgetproposition höjda anslag till- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning om elmarknadens funktionssätt
Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1298 av Teres Lindberg S Utredning om elmarknadens funktionssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning om elmarknadens funktionssätt och effekter av avregleringen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1276 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra demokratin fullt ut med en demokratiskt vald statschef och tillkännager detta för regeringen. Motivering I år firar vi att det är 100- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1275 av Teres Lindberg S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Svenska kraftnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Privatiseringen och fragmentiseringen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget
Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl. S Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en blandad skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. S Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärk psykosociala vården för nya föräldrar
Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. S Stärk psykosociala vården för nya föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur den psykosociala eftervården för nyblivna föräldrar kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätten till helomfattande assistans
Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. S Rätten till helomfattande assistans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rätten till personlig assistans i syfte att göra den mer allomfattande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot spelmissbruk
Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. S Åtgärder mot spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa spelreklam och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare regleringar- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Psykisk ohälsa hos äldre
Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. S Psykisk ohälsa hos äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka åtgärder som krävs för att förebygga, identifiera och behandla äldres psykiska ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. S Kurder och Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kurder och Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder utgör idag Mellanösterns fjärde största folkgrupp. Av olika anledningar råder- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet
Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. S Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram förslag som säkerställer att samtliga elever tillförsäkras regelbunden undervisning i estetiska ämnen och- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare
Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. S Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare och tillkännager- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag