Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En värdig sjukförsäkring
Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1144 av Teres Lindberg S En värdig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontanter som betalningsmedel i Sverige
Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknik för att främja trygghet och säkerhet
Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. S Teknik för att främja trygghet och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknik för att främja trygghet och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi befinner oss mitt i en teknisk- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)
Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa vinstuttaget i skolan
Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. S Stoppa vinstuttaget i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera och därmed förhindra vinstuttaget i svensk skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ökade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd Vattenfall som ett instrument för omställning
Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Använd Vattenfall som ett instrument för omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. S Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalvården
Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2017-05-18
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Infrastrukturminister Anna Johansson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Finansmarknads-- Datum
- 2017-04-20
It- och postfrågor
Betänkande 2016/17:TU6
Riksdagen sa nej till motioner som bland annat handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer, användningen av 700 MHz-bandet, användningen av it för att minska miljöpåverkan samt olika frågor om postservicen. De huvudsakliga anledningarna är att det redan har utförts åtgärder, att en ny bredbandsstrategi har tagits fram samt att det pågår utredningsarbete gällande vissa frågor.
- Behandlade dokument
- 38
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 15, 91 minuter
- Justering
- 2017-01-24
- Bordläggning
- 2017-02-21
- Debatt
- 2017-02-22
- Beslut
- 2017-02-22
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-01-12
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Betänkande 2016/17:TU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kommunikationer ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 55,1 miljarder kronor för 2017. Pengarna ska bland annat användas till drift och underhåll av järnvägen och insatser för förbättrade stadsmiljöer.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 77, 189 minuter
- Justering
- 2016-12-06
- Bordläggning
- 2016-12-09
- Debatt
- 2016-12-12
- Beslut
- 2016-12-13
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
Betänkande 2016/17:TU5
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i vissa regler som gäller upphandling av kollektivtrafiktjänster. Ändringarna gäller tjänstekontrakt för kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten. De gäller också tjänstekoncessioner för all sorts kollektivtrafik. De nya reglerna innebär en komplettering av EU-regler och börjar gälla den 1 januari 2017.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 16 minuter
- Justering
- 2016-11-22
- Bordläggning
- 2016-11-29
- Debatt
- 2016-11-30
- Beslut
- 2016-12-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Inrikesminister Anders Ygeman S Miljöminister Karolina Skog MP Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Utbildningsminister Gustav Fridolin MP- Datum
- 2016-11-24
Friskolor och skolor
Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. S Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utfasning av petroleumbaserade produkter
Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. S Utfasning av petroleumbaserade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utfasning av petroleumbaserade produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utfasningen av fossila bränslen kommer inte- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En värdig ålderdom
Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. S En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
FN-konvention om rättigheter för äldre
Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. S FN-konvention om rättigheter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en FN-konvention om rättigheter för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s konvention om mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen
Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. S Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag