Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hbtq-flyktingar
Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. S Hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på medverkande av hbtq-specialist vid asylutredningar där detta åberopats som grund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor
Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. S Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett 90-procentsmål för tillsvidareanställningar i offentlig sektor och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Se över statsbidraget till Skansen
Motion 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. S Se över statsbidraget till Skansen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över statsbidraget till Skansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skansen är världens äldsta friluftsmuseum, grundat- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hbtq+ och kulturen
Motion 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. S Hbtq+ och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbtq+-personer och hbtq+-personers livsvillkor- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU5 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Idrotten och mänskliga rättigheter
Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. S Idrotten och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att idrottsföreningar som bedrivs med skattemedel ska ha krav på sig att inkludera alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik
Motion 2017/18:698 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2017/18:698 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffande av allmän visstid
Motion 2017/18:782 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:782 av Teres Lindberg m.fl. S Avskaffande av allmän visstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om allmän visstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är alldeles för många jobb kortvariga och osäkra. Vikariat staplas på- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stimulans för ökad renovering och sysselsättning
Motion 2017/18:779 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:779 av Teres Lindberg m.fl. S Stimulans för ökad renovering och sysselsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad stimulans för renovering av hyresbostäder och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det befintliga bostadsbeståndet- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den svenska demokratin 100 år - Inför republik
Motion 2017/18:691 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2017/18:691 av Teres Lindberg S Den svenska demokratin 100 år Inför republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa republik och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2018 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ansvaret för ökad kontroll hos gynekolog
Motion 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. S Ansvaret för ökad kontroll hos gynekolog Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att alla landsting ska erbjuda alla livmoderbärare gynekologisk hälsokontroll och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avdragsrätt på fackavgift och arbetslöshetskasseavgift
Motion 2017/18:620 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:620 av Teres Lindberg m.fl. S Avdragsrätt på fackavgift och arbetslöshetskasseavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt på medlemsavgift i fackföreningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Enhetlig diskrimineringslagstiftning i EU
Motion 2017/18:607 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:607 av Hillevi Larsson m.fl. S Enhetlig diskrimineringslagstiftning i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en enhetlig diskrimineringslagstiftning i hela EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens diskrimineringslagstiftning- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äldre hbt-personer
Motion 2017/18:598 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:598 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Äldre hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Civilminister Ardalan Shekarabi S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP- Datum
- 2017-09-28
Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma
Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man- Inlämnad
- 2015-06-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Antalet flygplatser i Stockholm
Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det- Inlämnad
- 2015-06-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2014/15:TU13
Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 35, 117 minuter
- Justering
- 2015-05-21
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
It- och postfrågor
Betänkande 2014/15:TU6
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om it- och postfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om delaktighet i informationssamhället, tillgång till elektroniska kommunikationer, regleringsfrågor på bredbandsmarknaden, robusta och tillförlitliga kommunikationer, statens innehav av digital infrastruktur och postservice.
- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 51 minuter
- Justering
- 2015-02-10
- Bordläggning
- 2015-03-03
- Debatt
- 2015-03-04
- Beslut
- 2015-03-05
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering De- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag