Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter
Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. S En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en social bostadspolitik, ökat byggande av hyresrätter och bostäder som normalinkomsttagare kan efterfråga samt om- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer
Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. S Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU23 2021/22:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3333 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att barn bör få mer tid i barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn behandlas olika- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8 2021/22:CU6 2021/22:UU1 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Statens institutionsstyrelse
Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1320 av Teres Lindberg S Statens institutionsstyrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen presenterar i sin budgetproposition höjda anslag till- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning om elmarknadens funktionssätt
Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1298 av Teres Lindberg S Utredning om elmarknadens funktionssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning om elmarknadens funktionssätt och effekter av avregleringen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1276 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra demokratin fullt ut med en demokratiskt vald statschef och tillkännager detta för regeringen. Motivering I år firar vi att det är 100- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1275 av Teres Lindberg S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Svenska kraftnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Privatiseringen och fragmentiseringen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friskolor och skolor
Motion 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. S Friskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla elever har rätt till en undervisning som är fri från religiös eller politisk påverkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friskolors- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utfasning av petroleumbaserade produkter
Motion 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2826 av Carin Jämtin m.fl. S Utfasning av petroleumbaserade produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utfasning av petroleumbaserade produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utfasningen av fossila bränslen kommer inte- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En värdig ålderdom
Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. S En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga rättigheter och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
FN-konvention om rättigheter för äldre
Motion 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2814 av Börje Vestlund m.fl. S FN-konvention om rättigheter för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en FN-konvention om rättigheter för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering FN:s konvention om mänskliga rättigheter- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen
Motion 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. S Upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av upprustning, tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering av miljonprogrammen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungas rätt till egen bostad
Motion 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. S Ungas rätt till egen bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ungas rätt till egen bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag råder bostadsbrist i stora delar av Sverige. Nästan hälften av- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett tredje juridiskt kön
Motion 2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2811 av Börje Vestlund m.fl. S Ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhället präglas idag starkt av cisnormen, då människor- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stödet till rasistiska och fascistiska organisationer
Motion 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2810 av Börje Vestlund m.fl. S Stödet till rasistiska och fascistiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rasistiska och fascistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frihet, jämlikhet och solidaritet- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Verksamma åtgärder mot Ungern
Motion 2016/17:2809 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2809 av Börje Vestlund m.fl. S Verksamma åtgärder mot Ungern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU ska verka för att EU ska vidta åtgärder mot Ungern och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungern har gått fel väg- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En jämlik skola för alla barn
Motion 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2802 av Emanuel Öz m.fl. S En jämlik skola för alla barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de satsningar som regeringen numera gör på läxhjälp bör fortsätta för att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar, och detta tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ny maktutredning
Motion 2016/17:2801 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2801 av Börje Vestlund m.fl. S En ny maktutredning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny maktutredning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den förra maktutredningen som genomfördes på uppdrag av vice statsminister Ingvar- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU36
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag