Nina Lundström (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-11-01 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2016-08-25 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2014-11-17 – 2015-07-03
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
- Ersättare
- 2010-02-03 – 2010-10-04
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2012-09-17 – 2014-10-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-19 – 2015-07-03
- Vice ordförande
- 2012-10-16 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-01 – 2012-10-15
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-01-01 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-08 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2019-11-01 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-12-15
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2004-03-03 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-11-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-08-31 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2006-05-18 – 2006-06-14
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-11-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-20 – 2018-09-24
- Extra suppleant
- 2015-03-06 – 2015-07-03
- Suppleant
- 2010-02-09 – 2010-10-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2012-09-27 – 2014-10-03
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2014-09-29
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-10-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-06, 10-15, 16-18 och 19- (ersättare 100203-101004, 141117-150703, statsrådsersättare 140929-141003). Ledamot bostadsutskottet 02-06, finansutskottet 10, utbildningsutskottet 10-12, civilutskottet 12, vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 16-18 och miljö- och jordbruksutskottet 19-. Suppleant näringsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, finansutskottet 06, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06, miljö- och jordbruksutskottet 10-14 och civilutskottet 14-15. Suppleant EU-nämnden 10, extra suppleant 15, suppleant 17-18 och 19-. Ledamot valberedningen 10-14. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06. Suppleant rådet för ledamotsnära frågor 10-14, riksdagsstyrelsen 12-14 och utrikesnämnden 12-14. Vice gruppledare Folkpartiet liberalerna 12-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trafikregler som påverkar cyklister
Interpellation 2017/18:517 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2017/18:517 Trafikregler som påverkar cyklister av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Dagens trafikregler är inte anpassade för cyklister. Det finns inte i dag någon reglering om specifikt avstånd vid omkörning av cyklist. I 3 kap. 33 trafikförordningen stadgas endast att den förare som kör- Inlämnad
- 2018-04-27
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Åtgärder för Östersjön
Interpellation 2017/18:496 av Jens Holm (V)
Interpellation 2017/18:496 Åtgärder för Östersjön av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Situationen i vårt innanhav Östersjön är akut. Östersjön har världens största områden av döda bottnar, algblomningarna börjar allt tidigare och flera fiskbestånd minskar. Det är några exempel på den akuta situationen.- Inlämnad
- 2018-04-17
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statligt stöd till Kvarkens färjetrafik
Interpellation 2017/18:484 av Jonas Sjöstedt (V)
Interpellation 2017/18:484 Statligt stöd till Kvarkens färjetrafik av Jonas Sjöstedt V till Statsrådet Tomas Eneroth S Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen på såväl den svenska som den finska sidan av Kvarken. Sedan kommuner och regioner i bägge länderna för något- Inlämnad
- 2018-04-10
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Miljö- och klimatomställning av personbilar
Interpellation 2017/18:452 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2017/18:452 Miljö- och klimatomställning av personbilar av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Av de drygt 4,8 miljoner personbilar som är i trafik i dag är 92 procent bensin- eller dieselbilar, och ungefär 40 procent är dieselbilar. Från staten sida har det under årens lopp skickats olika- Inlämnad
- 2018-03-23
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec
Interpellation 2017/18:440 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2017/18:440 Offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec av Nina Lundström L till Statsrådet Tomas Eneroth S Offentlig-privat samverkan OPS innebär att långsiktiga avtal träffas mellan den offentliga sektorn och privata företag eller konsortier om tillhandahållande av offentliga tjänster. Det kan gälla- Inlämnad
- 2018-03-16
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
OPS och infrastruktursatsningar
Interpellation 2016/17:252 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2016/17:252 OPS och infrastruktursatsningar av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S I propositionen Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling slog regeringen fast att utveckling av viss infrastruktur ska ske i den takt ekonomin tillåter.- Inlämnad
- 2017-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Dubbdäcksavgift
Interpellation 2016/17:251 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2016/17:251 Dubbdäcksavgift av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Avåkningar, kollisioner och stopp i trafiken har varit återkommande problem när vinterns ishalka och snökanoner slagit till. Framkomligheten på vägarna har påverkats och förutom stopp i trafiken har personskador inträffat.- Inlämnad
- 2017-01-23
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Införandet av signalsystemet ERTMS
Interpellation 2016/17:125 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2016/17:125 Införandet av signalsystemet ERTMS av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Den 11 oktober 2016 överlämnade regeringen propositionen Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling prop. 2016/17:21 till riksdagen, med förslag- Inlämnad
- 2016-11-14
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Åtgärder för cykling
Interpellation 2016/17:124 av Nina Lundström (L)
Interpellation 2016/17:124 Åtgärder för cykling av Nina Lundström L till Statsrådet Anna Johansson S Att cykla är klimatsmart. Cyklister minskar annan trafikträngsel i städer och påverkar luftkvaliteten positivt. Cyklister möter många utmaningar sommar som vinter. Trafikrytm, trängsel, osäkerhet, vägvisning och många- Inlämnad
- 2016-11-14
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Cykelstråk
Interpellation 2014/15:679 av Nina Lundström (FP)
Interpellation 2014/15:679 Cykelstråk av Nina Lundström FP till Statsrådet Anna Johansson S Byggandet av hållbara samhällen behöver omfatta gång-och cykeltrafikanter. Cykelstråk är också en viktig del i att utveckla besöksnäringen cykelturism. Arbetet med att komma i fatt Europas cykelturistländer pågår på många håll- Inlämnad
- 2015-06-04
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande
Interpellation 2014/15:577 av Ewa Thalén Finné (M)
Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande av Ewa Thalén Finné M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till- Inlämnad
- 2015-05-07
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Hinder för ägarlägenheter
Interpellation 2014/15:480 av Nina Lundström (FP)
Interpellation 2014/15:480 Hinder för ägarlägenheter av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP År 2009 tog riksdagen beslut om att införa lagstiftning som gör det möjligt att äga enskilda lägenheter, s.k. ägarlägenheter. Ägarlägenheten innebär direkt ägande men i flerbostadshus. Direkt ägande har tidigare- Inlämnad
- 2015-04-02
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
Interpellation 2014/15:382 av Nina Lundström (FP)
Interpellation 2014/15:382 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Byggandet har stadigt ökat de senaste åren. Enligt Boverket har bostadsbyggandet ökat snabbt efter eurokrisen 20112012. Under 2015 kommer enligt prognosen ca 42 500 bostäder att börja byggas. Det är framför- Inlämnad
- 2015-03-11
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Bostadssituationen för utsatta kvinnor
Interpellation 2014/15:352 av Nina Lundström (FP)
Interpellation 2014/15:352 Bostadssituationen för utsatta kvinnor av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP 159 kommuner anger bostadsbrist. När utbudet av bostäder inte räcker till är det vissa grupper som får det extra tufft. Det har blivit svårare och svårare att hitta en bostad, men allt tyder även på- Inlämnad
- 2015-03-04
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Förbättrad hyresstatistik
Interpellation 2014/15:208 av Nina Lundström (FP)
Interpellation 2014/15:208 Förbättrad hyresstatistik av Nina Lundström FP till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Den hyresstatistik som finns i dag har brister och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten. För att stärka konsumentens makt och kunskap om hyresutvecklingen vore det önskvärt med en förstärkning av hur hyresstatistik- Inlämnad
- 2015-01-16
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad
Interpellation 2013/14:70 av Eriksson, Lars (S)
den 24 oktober Interpellation 2013/14:70 Jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad av Lars Eriksson S till statsrådet Stefan Attefall KD Nyproduktionen av hyresrätter är på för låg nivå. För att öka nyproduktion av hyresrätter krävs bland annat likvärdiga ekonomiska villkor med äganderätt och bostadsrätt.- Inlämnad
- 2013-10-24
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Den sverigefinska nationella minoriteten
Interpellation 2005/06:394 av Lundström, Nina (fp)
den 9 maj Interpellation 2005/06:394 av Nina Lundström fp till statsrådet Jens Orback s Den sverigefinska nationella minoriteten Sverige ratificerade år 2000 Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Det innebär ett erkännande- Inlämnad
- 2006-05-09
- Besvarare
- Jens Orback (S)
Statens roll som markägare
Interpellation 2005/06:477 av Lundström, Nina (fp)
den 22 maj Interpellation 2005/06:477 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Statens roll som markägare Regeringen har nyligen utsett en statlig marksamordnare. Hans uppgift är att verka för överenskommelser om bostadsproduktion på mark som förvaltas av statliga myndigheter eller ägs av- Inlämnad
- 2006-05-22
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Byggbranschen och boendeutveckling
Interpellation 2005/06:454 av Lundström, Nina (fp)
den 22 maj Interpellation 2005/06:454 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Byggbranschen och boendeutveckling En stor fråga är hur det ska bli möjligt att utveckla boendeformer som ger hög kvalitet för konsumenten samtidigt som priset pressas. Den svenska byggmarknaden domineras av ett- Inlämnad
- 2006-05-22
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
Hyressättning och kommunala bostadsföretag
Interpellation 2005/06:451 av Lundström, Nina (fp)
den 22 maj Interpellation 2005/06:451 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och kommunala bostadsföretag Bostadspolitiken i Sverige fungerar annorlunda på hyresrättens område sett till länder runtomkring oss. Vi har ett kollektivt förhandlingssystem för hyror i stället för- Inlämnad
- 2006-05-22
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)