Niklas Wykman (M)
Statsråd
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 82
- Titel
- Doktorand.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Finansdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-10-18
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Andre vice ordförande
- 2019-03-05 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2019-03-05
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2016-06-07
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-07 – 2017-10-13
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-13
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-01-27
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Längtar efter Sverige (09).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot EU-nämnden 14–15, arbetsmarknadsutskottet 16–17, finansutskottet 17–19. Ledamot skatteutskottet 15–16 och 22 och 2:e vice ordförande 19–22. Suppleant finansutskottet 14–15. Statsråd (finansmarknadsminister), Finansdepartementet 221018–.
Föräldrar
Försäljaren Anders Wykman och vårdbiträdet Irene Wykman, f. Olsson.
Utbildning
Grundskola, Barkestorpsskolan 88–97. Naturvetenskapligt program med samhällsinriktning, Jenny Nyströmsskolan 97–00. Studier i bl.a. nationalekonomi, matematik och matematisk statistik, Stockholms universitet 02–12. Fil.mag. nationalekonomi, Örebro universitet 11–13. Forskarutbildning i nationalekonomi, Örebro universitet 13–.
Anställningar
Politisk sekreterare, Upplands Väsby kommun 01–02. Personlig assistent, Danderyds kommun 02–04. Teamledare, Teleperformance 04–06. Förbundsordförande, MUF 06–10. Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet 11–14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
Motion 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:3401 av Niklas Wykman m.fl. M med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i kommande skrivelser med redovisning av skatteutgifter bör analysera enskilda skatteutgifters- Inlämnad
- 2016-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Motion 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3391 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom kort bör följa upp hur lagförslaget påverkar företagen i form av- Inlämnad
- 2016-04-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag
Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet- Inlämnad
- 2016-02-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
Motion 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa vilka eventuella effekter propositionen kan få på konkurrensneutraliteten- Inlämnad
- 2015-12-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Revisionsplikten
Motion 2015/16:2247 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2247 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Revisionsplikten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om fler företag bör undantas från kravet på revisionsplikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansregeringen genomförde- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Generationsskiften i fåmansbolag
Motion 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2246 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Generationsskiften i fåmansbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för generationsskiften i fåmansbolag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett tilltagande- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen
Motion 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2245 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Information om jobbskatteavdragets effekt på sysselsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Skatteverket att informera allmänheten om jobbskatteavdraget och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minskad skatteadministration
Motion 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2244 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Minskad skatteadministration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skatteverket i uppdrag att mäta och kartlägga den tid företag ägnar åt skatteadministration och föreslå åtgärder för att minska- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Personaloptioner
Motion 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2243 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Personaloptioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jobb skapas av företag som växer- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliggörande av arbetsgivaravgiften
Motion 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2015/16:2242 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Synliggörande av arbetsgivaravgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra arbetsgivaravgiften per anställd på månadsbasis för såväl kontrollmyndighet som arbetstagare och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Motion 2015/16:2241 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2015/16:2241 av Niklas Wykman m.fl. M Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förstärkt revision i landets kommuner och landsting
Motion 2015/16:733 av Niklas Wykman (M)
Motion till riksdagen 2015/16:733 av Niklas Wykman M Förstärkt revision i landets kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förstärkt revision i landets kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att säkra- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag