Niklas Karlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 222
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Vice ordförande
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Vice ordförande
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Vice ordförande
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-11-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-10-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 16–18. Ledamot försvarsutskottet 18, ordförande 18–19, vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, vice ordförande 18, 19, 20 och 21. Ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 14–16. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant valberedningen 18– och utrikesnämnden 18–. Revisorssuppleant Systembolaget AB 15–19. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Landskrona, slutår 93. Värnplikt, Kungl. Wendes Artilleriregemente A3. Lunds universitet 95–00 .
Anställningar
Landskrona kommun, Socialdemokraterna i Landskrona.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Landskrona 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 94–98. Ordförande 02–06 och vice ordförande, kommunstyrelsen 06–12. Kommunalråd 02–12. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99–02. Kommuninvests ekonomiska förening 07–19. Vice ordförande, Landskrona stadshus AB 19–. Vice ordförande, servicenämnden, Region Skåne 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Lunds socialdemokratiska studentklubb 97. Styrelsen, Socialdemokraterna, Landskrona. Partistyrelsen, Socialdemokraterna 05–. Ordförande, Socialdemokraterna i Skåne 13–.
Litteratur
De radikala idéernas Lund (97, red. Magnus Wennerhag).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Betänkande 2018/19:FöU5
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten är en del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism och är reglerad i lag. Endast signalspaningsmyndigheten Försvarets radioanstalt, FRA, får inhämta signaler elektroniskt. Med andra ord har FRA möjlighet att utforska och övervaka viss data- och teletrafik. Inhämtningen får dock inte avse signaler mellan en avsändare och mottagare som båda befinner sig i Sverige. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens, Siun, uppgift är att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och att alla spaningar som görs skyddar den enskildas personliga integritet. Siun har i sin granskning ingenting att anmärka på.
Regeringen konstaterar att integritetsskyddet vid signalspaning i underrättelseverksamheten har skötts enligt lagar och förordningar. Vidare välkomnar regeringen den dialog om förbättringsåtgärder som löpande förs mellan Siun och FRA.
Riksdagen delar regeringens bedömning och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motioner som rör försvarsunderrättelseverksamhet.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 13, 31 minuter
- Justering
- 2019-02-28
- Bordläggning
- 2019-03-12
- Debatt
- 2019-03-13
- Beslut
- 2019-03-13
Utveckling av Skånes infrastruktur
Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. S Utveckling av Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En inkluderande arbetsmarknad
Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. S En inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha ett eget arbete ökar en människas frihet genom att- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell strategi för Öresundsregionen
Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar 4 miljoner- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteöversyn
Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 20062014 efterlämnade inte bara oförändrad- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning
Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämlik sjukvård
Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU6 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13
Tänderna är en del av kroppen
Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson båda S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra tandvården jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tandhälsan i Sverige- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Biogas – en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle
Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Biogas en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU14
E6 genom Skåne
Motion 2018/19:1315 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1315 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson båda S E6 genom Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt och- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för gemensam egendom
Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson båda S Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb
Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. S Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler människor har idag ett- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinför och förenkla förköpslagen
Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1150 av Niklas Karlsson S Återinför och förenkla förköpslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra och förenkla förköpslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktiv kommunal markpolitik är grundläggande för- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag