Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skolväsendet
Betänkande 2014/15:UbU11
Riksdagen uppmanade regeringen att vidta åtgärder så att det blir möjligt för högstadie- och gymnasieskolor att ge eleverna skriftliga ordningsomdömen. Dessutom uppmanade riksdagen regeringen att ta fram förslag om att förlänga skolplikten till tio år, så att förskoleklassen blir den nya årskurs ett i grundskolan.
Riksdagens tillkännagivanden om ordningsomdömen och tioårig grundskola kom i samband med att riksdagen behandlade motioner om skolväsendet från allmänna motionstiden 2014. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 116
- Förslagspunkter
- 37
- Reservationer
- 43
- Anföranden och repliker
- 42, 154 minuter
- Justering
- 2015-04-23
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material
Skriftlig fråga 2014/15:441 av Lena Hallengren (S)
Fråga 2014/15:441 Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material av Lena Hallengren S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Sverige har en samlad strategi för alkohol-narkotika-dopning- och tobak ANDT som bygger på ett långsiktigt och förebyggande arbete. I detta arbete bör skolan ha en central roll. Alla elever- Inlämnad
- 2015-04-17
- Besvarare
- Gustav Fridolin (MP)
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturens viktiga roll
Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjliggörande för fler att ta körkort
Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen
Motion 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren S En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillsätta en nationell kommission- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU12 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Tv-sänd alkoholreklam
Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1931 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
Motion 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1169 av Krister Örnfjäder m.fl. S Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motivering Kalmar län är det län i landet som sedan lång- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
Motion 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1177 av Krister Örnfjäder m.fl. S Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att se över utmaningar- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsplatsen och våld i nära relationer
Motion 2014/15:465 av Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:465 av Lena Hallengren S Arbetsplatsen och våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra arbetet mot våld i nära relationer till en fråga för arbetsplatsen. Motivering Utvecklingen på kvinnofridsområdet- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nollvision för bältesläggningar
Motion 2014/15:768 av Agneta Gille och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:768 av Agneta Gille och Lena Hallengren S Nollvision för bältesläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en nollvision för bältesläggningar i psykiatrin. Motivering Barnombudsmannen- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkoholleveransutredningen och privat införsel av alkoholdrycker
Motion 2014/15:941 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:941 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren S Alkoholleveransutredningen och privat införsel av alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra flera av Alkoholleveransutredningens förslag med- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fysisk aktivitet och träning för äldre
Motion 2014/15:937 av Lena Hallengren och Christer Engelhardt (S)
Motion till riksdagen 2014/15:937 av Lena Hallengren och Christer Engelhardt S Fysisk aktivitet och träning för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta förstärka de fysioterapeutiska insatserna för äldre. Motivering För äldre som av- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag
Motion 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:935 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ersättningen till lanthandlare som är ombud för statligt ägda bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att höja ersättningen för lanthandlare som är ombud för- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En effektivare missbruks- och beroendevård
Motion 2014/15:919 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:919 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren S En effektivare missbruks- och beroendevård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av tillgång till säker behandling för missbrukare. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Insatser mot spelberoende
Motion 2014/15:917 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:917 av Christer Engelhardt och Lena Hallengren S Insatser mot spelberoende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om spelberoende. Motivering Samhället bör hjälpa problemspelare. Det tjänar hela samhället på. Det handlar- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till fri abort
Motion 2014/15:511 av Lena Hallengren och Åsa Westlund (S)
Motion till riksdagen 2014/15:511 av Lena Hallengren och Åsa Westlund S Rätt till fri abort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till fri abort och behovet av att globalt påverka kvinnors rätt till fri abort. Motivering I Sverige lagstiftades- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mikroplast är en miljöfara
Motion 2014/15:316 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2014/15:316 av Åsa Westlund och Lena Hallengren S Mikroplast är en miljöfara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mikroplast. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag