Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
E 6 som fyrfältsväg i norra Bohuslän
Motion 2003/04:T420 av Lars Tysklind (fp) och Åsa Torstensson (c)
Motion till riksdagen 2003/04:T420 av Lars Tysklind fp och Åsa Torstensson c E 6 som fyrfältsväg i norra Bohuslän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ut E 6 till fyrfältsväg i norra Bohuslän. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Infrastrukturutbyggnad i Västsverige
Motion 2003/04:T507 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, fp, v, c, mp)
Motion till riksdagen 2003/04:T507 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, fp, v, c, mp Infrastrukturutbyggnad i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i sin vidare planläggning av infrastruktursatsningar för perioden 20042015 särskilt uppmärksammar den eftersatta transportinfrastrukturen i- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bohusbanan
Motion 2003/04:T494 av Åsa Torstensson (c) och Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:T494 av Åsa Torstensson c och Lars Tysklind fp Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statens fortsatta medfinansieringsansvar för Bohusbanan efter 2007. Motivering Bra kommunikationer och bra infrastruktur- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsningar på väg och järnväg i Västsverige
Motion 2003/04:T477 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:T477 av Christer Winbäck m.fl. fp Satsningar på väg och järnväg i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utbyggnad till motorvägsstandard hela vägen mellan Göteborg och Stockholm. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Tonnagebaserad bolagsskatteberäkning för svenska rederier
Motion 2003/04:Sk409 av Roger Tiefensee m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk409 av Roger Tiefensee m.fl. c, m, fp, kd, v, mp Tonnagebaserad bolagsskatteberäkning för svenska rederier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snabbutreder införandet av en tonnagebaserad bolagsskatteberäkning för svenska rederier. Motivering Med brett parlamentariskt- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Sexuellt likaberättigande
Motion 2003/04:K418 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:K418 av Lars Leijonborg m.fl. fp Sexuellt likaberättigande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en FN-konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU1 2003/04:JuU15 2003/04:KU1 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU14 2003/04:LU22 2003/04:SfU12 2003/04:SoU1 2003/04:UbU11 2003/04:UbU3 2003/04:UbU9 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:AU5 2004/05:SoU10 2004/05:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
Vindkraftsindustrin
Motion 2003/04:N326 av Axel Darvik m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N326 av Axel Darvik m.fl. fp Vindkraftsindustrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dra in det statliga stödet för marknadsintroduktion av vindkraft. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU4 2003/04:NU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Konsumentpolitik
Motion 2003/04:L351 av Martin Andreasson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:L351 av Martin Andreasson m.fl. fp Konsumentpolitik Sammanfattning Konsumentens ställning på marknaden måste stärkas. Konsumenten ska få tillgång till god och riktig information om varor och priser. En starkare harmonisering av konsumentreglerna inom EU måste genomföras. En momsfri, global- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2003/04:BoU3 2003/04:LU8 2003/04:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Socialt ansvar i skadestånds- och försäkringsrätten
Motion 2003/04:L318 av Mia Franzén m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:L318 av Mia Franzén m.fl. fp Socialt ansvar i skadestånds- och försäkringsrätten Sammanfattning Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Solidariteten fordrar att alla människor har ett ekonomiskt skydd. Detta skydd behövs också för att människor ska våga ta risker,- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU17 2003/04:LU24 2003/04:LU9
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Ändrade regler om makars egendom m.m.
Motion 2003/04:L300 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:L300 av Jan Ertsborn m.fl. fp Ändrade regler om makars egendom m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering inom Norden av familjerätten och successionsrätten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2003/04:LU22
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Kultur i Västsverige
Motion 2003/04:Kr279 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Kr279 av Anita Brodén m.fl. fp Kultur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en fördelning av kultursatsningarna så att en större del tillfaller Västsverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2003/04:KrU1 2003/04:KrU6 2004/05:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag