Laila Naraghi (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 257
- Titel
- Politiskt sakkunnig.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Civilutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-02-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-11-11 – 2020-02-14
- Ordinarie
- 2019-05-08 – 2019-11-10
- Ledig
- 2019-01-22 – 2019-05-07
- Ordinarie
- 2016-09-12 – 2019-01-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
- Suppleant
- 2016-10-18 – 2018-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Litteratur
Wild’n Fresh! – Fungerar fackets kriskommunikation? Arbetarrörelsens tankesmedja (08), Kroppslig autonomi i antologin Äga rum, bokförlaget Tiden (08), Carnegiekrisen – Kriskommunikation i politik och finans: på lika villkor? Crismart, Försvarshögskolan (08), Säkerhet och solidaritet – Socialdemokratisk debatt om framtidens säkerhet och försvar (redaktör till antologin, 09), Kan kriser krypa? – En begreppsanalys av ”krypande kris”, Crismart, Försvarshögskolan (09), Att våga drömmen, Socialdemokratin i krig och fred – Ingvar Carlsson 75 år (10).
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 16–. Ledamot konstitutionsutskottet 16–22 och civilutskottet 22–. Suppleant skatteutskottet 16–22. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18–22. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 16–18.
Föräldrar
Läkaren Massud Naraghi och översättaren/informatören Anna-Lena Naraghi, f. Walther.
Utbildning
Samvetenskapliga programmet, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Fil.kand., statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, Försvarshögskolan.
Anställningar
Sommarguide, Svensk Kärnbränslehantering AB 03 och 04. Brevbesvarare hos socialminister Berit Andnor 04. Medarbetare till biträdande partisekreteraren och partikassören, Socialdemokraterna 05. Ombudsman, kommunikationsavdelningen, Socialdemokraterna 05–07. Programansvarig, Folk och Försvar 08–09. Analytiker, Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) vid Försvarshögskolan 08–09. Opinionsbildnings- och pressansvarig, Olof Palmes Internationella Center 09–14. Politiskt sakkunnig hos utrikesministern, Utrikesdepartementet 14–16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län 18–. Ledamot, 2019 års riksdagsöversyn och utredningen om grundlagsskadestånd. Svensk expert i den nordiska referensgruppen till uppföljningen av Stoltenbergrapporten.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Oskarshamn 03–04 och 18–. Ordförande, kommunfullmäktiges internationella utskott, Oskarshamn 03–04. Ledamot, kommunstyrelsen, Oskarshamn 14. Ordförande, bildningsnämnden, Oskarshamn 14. Nämndeman, Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen 12–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Oscarsgymnasiets elevkår, Oskarshamn 98–99. Ersättare och ledamot, styrelsen för Socialdemokraterna, Oskarshamn 99–05 och vice ordförande 17–22. Ordförande, Kalmar läns SSU-distrikt 01–04. Ledamot, LSU:s utskott för Påverkan och ungdomspolitik 06. Delegat till FN:s generalförsamling 2006, utsedd av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 06–07. Ledamot, SSU:s förbundsstyrelse, internationellt ansvarig 03–07. Vice president i ECOSY – Young European Socialists 05–09. Ledamot, Socialdemokraternas rådslagsgrupp om världen/utrikespolitik som leddes av Jan Eliasson och Margot Wallström 07–09. Ordförande, Stockholms Kristna Socialdemokrater (Stockholms Broderskapsdistrikt) 08–10. Ledamot, Olof Palmes Minnesfonds styrelse 10–. Ledamot, FN-förbundets styrelse 12–18. Vice ordförande, Socialdemokraterna, Oskarshamns kommun 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Myndigheters regionalpolitiska uppdrag
Skriftlig fråga 2016/17:1750 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1750 Myndigheters regionalpolitiska uppdrag av Laila Naraghi S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin- Inlämnad
- 2017-07-19
- Besvarare
- Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Nyindustrialiseringsstrategins genomförande
Skriftlig fråga 2016/17:1689 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1689 Nyindustrialiseringsstrategins genomförande av Laila Naraghi S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats.- Inlämnad
- 2017-06-27
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Granskningsbetänkande
Betänkande 2016/17:KU20
Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 32 anmälningar från riksdagsledamöterna.
KU:s granskning av regeringen är klar
Efter debatten i kammaren lade riksdagen KU:s granskning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Anföranden och repliker
- 48, 32 minuter
- Justering
- 2017-06-08
- Bordläggning
- 2017-06-16
- Debatt
- 2017-06-19
Behandlingen av riksdagens skrivelser
Betänkande 2016/17:KU21
Regeringen har redogjort för sin behandling av riksdagens skrivelser under 2016. Bland annat redogör regeringen för åtgärder till följd av de tillkännagivanden, uppmaningar, som riksdagen riktar till regeringen.
Konstitutionsutskottet, KU, har förberett riksdagens beslut. KU konstaterar att de här redogörelserna från regeringen under flera år har blivit bättre och bättre. Redogörelserna för åtgärder har i många fall blivit mer utförliga. KU ser positivt på detta och hoppas att kvaliteten kommer att behållas i kommande redogörelser.
Regeringens propositioner, skrivelser och direktiv som under 2016 innehöll åtgärder som gör att tillkännagivanden kan anses tillgodosedda hade oftast en hänvisning till det aktuella tillkännagivandet och att det därmed ansågs ha slutbehandlats. Positivt, tycker KU, som skulle välkomna om regeringen alltid gjorde detta.
Riksdagsstyrelsen har också lämnat en redogörelse, om hur riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen behandlats under 2016.
Riksdagen lade båda redogörelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 27 minuter
- Justering
- 2017-05-30
- Bordläggning
- 2017-06-02
- Debatt
- 2017-06-07
- Beslut
- 2017-06-07
Offentlighet, sekretess och integritet
Betänkande 2016/17:KU15
Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser riksdagen, som uppmanade regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt.
Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin.
Riksdagen gjorde tillkännagivandena i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området.
- Behandlade dokument
- 41
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 9, 52 minuter
- Justering
- 2017-04-20
- Bordläggning
- 2017-05-02
- Debatt
- 2017-05-03
- Beslut
- 2017-05-03
YH-utbildningar
Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi S till Statsrådet Anna Ekström S Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin dess företag och anställda- Inlämnad
- 2017-03-29
- Besvarare
- Statsrådet Anna Ekström (S)
Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
Betänkande 2016/17:KU13
Riksrevisionen har undersökt regeringens användning av nationella samordnare som statligt styrmedel. Riksrevisionens övergripande bedömning är att nationella samordnare kan vara ett ändamålsenligt styrmedel men att resultatet beror på hur samordnarna används och vilka förutsättningar de får. I rapporten lämnar Riksrevisionen inte några rekommendationer till regeringen eller regeringens myndigheter.
Regeringen har redovisat sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i en skrivelse till riksdagen. Där framgår det att regeringen kommer att fortsätta att besluta om samordningsuppdrag när det bedöms vara ändamålsenligt. När regeringen i framtiden ska avgöra om en samordnare bör tillsättas utgör Riksrevisionens rapport, tillsammans med konstitutionsutskottets uttalanden i utskottets granskningsärende Samordnare inom olika politikområden och Statskontorets rapport om nationella samordnare ett värdefullt inslag, enligt regeringen.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 29 minuter
- Justering
- 2017-01-17
- Bordläggning
- 2017-01-24
- Debatt
- 2017-01-25
- Beslut
- 2017-01-25
Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande
Skriftlig fråga 2016/17:618 av Laila Naraghi (S)
Fråga 2016/17:618 Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande av Laila Naraghi S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I min hemkommun Oskarshamn avvecklar Migrationsverket boenden för asylsökande. Ett aktuellt exempel på hur detta genomförs är från ett boende där de asylsökande ska transporteras- Inlämnad
- 2017-01-10
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statliga servicekontor
Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)
Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna garanteras.- Inlämnad
- 2016-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S EU- och handelsminister Ann Linde S Utbildningsminister- Datum
- 2016-12-15
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Statsrådet Sven-Erik Bucht S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2016-11-10
Sjukvård på lika villkor i hela landet
Motion 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2675 av Thomas Strand m.fl. S Sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor i hela landet,- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle
Motion 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2733 av Thomas Strand m.fl. S Äldrefattigdom är inte värdigt ett välfärdssamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de mest utsatta grupperna i översynen av framtidens pensionssystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Spelreklam och spelmissbruk
Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot införsel av kärnvapen
Motion 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1634 av Laila Naraghi och Thomas Strand båda S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter
Motion 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter och tillkännager- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Körkort på gymnasiet
Motion 2016/17:1010 av Laila Naraghi (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1010 av Laila Naraghi S Körkort på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att kunna ta körkort på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om CSN-lån för körkort- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU15 2017/18:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Moderniserad minerallag
Motion 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:912 av Laila Naraghi m.fl. S Moderniserad minerallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av mineralavgiften och om att undersöka möjligheten för skärpta krav vad gäller miljöhänsyn och lokal insyn och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Färjetrafiken till Gotland en del av svensk infrastruktur
Motion 2016/17:910 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:910 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Färjetrafiken till Gotland en del av svensk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Gotlandstrafiken behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel
Motion 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Motion till riksdagen 2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi båda S Vikta forskningsanslag till högskolornas och de nya universitetens fördel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vikta basanslagen för forskning och forskarutbildning till högskolor och universitet- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag