Karin Svensson Smith (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2005-06-03 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2005-06-02
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2005-06-16 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2005-06-15
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2005-06-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-10 och 14-. Ledamot trafikutskottet 98-10 och ordförande 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98-05 och 06-10 och skatteutskottet 06-10. Ordförande GLOBE- miljönätverket i Sveriges riksdag 06-09.
Föräldrar
Förvaltaren Ragnar Svensson och receptarien Birgitta Svensson, f. Thomasson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund, slutår 75. Ämneslärarexamen och fil.kand. 84. Universitetskurser.
Anställningar
Ombudsman, Kommunistisk ungdom 76-78. Beklädnadsarbetare 78-79. Informationssekreterare, vpk 79-80. Högstadielärare, Hästveda 85-90. Gymnasieadjunkt, Nicolaiskolan i Helsingborg 90-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 91-92. Delegat, FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 92. Ledamot, kommunikationskommittén 95-97, miljömålskommittén 98-00, Vinnovas forskningsråd för innovativa transportsystem 02-, referensgrupp till vägtrafikbeskattningsutredningen 02-04 och referensgrupp till godstransportdelegationen 03-04. Ensamutredare, alkolåsutredningen 04-06. Ledamot, effektivare planering av vägar och järnvägar SOU 09-10. Sakkunnig, utredningen om järnvägens organisation 13-15.
Kommunala uppdrag
Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lunds kommun 84-93 och miljönämnden 94-96. Ordförande, miljödelegationen, Lunds kommun 95-98. Ledamot, miljönämnden, Malmöhus läns landsting 95-96. 2:e vice ordförande, tekniska nämnden, Lunds kommun 11-14. 2:e vice ordförande, VA Syds ägarnämnd, Lunds kommun 11-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, vpk Skånes distrikt, ordförande 80-83. Ledamot, Vänsterpartiets programkommission 93-00. Ledamot, Miljöförbundets nationella styrelse 75-78, Folkkampanjen Nej till kärnkrafts nationella ledning 78-80 och Linje 3:s nationella ledning 79-80. Ordförande och förhandlare, Beklädnads 78-79. Valberedare, det nationella Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 03-. Ordförande, riksdagens miljönätverk, Global Legislators Organisation for a Balanced Environment (GLOBE) 06-09. Länsstyrelsens miljömålsråd Skåne län 99-02 och 11-14. Stakeholder Klimatforskningsprogrammet LETS - Governing towards low-carbon energy and transport systems for 2050, Lunds Universitet 09-13. Stakeholder Metalund - Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle Lunds Universitet 10-15. Bolagsstyrelseledamot, Sundbybergs infrastruktur AB 11-14. Ledamot, Advisory board Chalmers styrelseområde transporter 13-14. Ordförande, Resenärsforum 13-15.
Litteratur
Vid vägs ände? - Järnvägarna, klimatet och Europas framtida transportpolitik (03, artikel i antologi). Res jämt - Tankar kring ett jämställt transportsystem (05, artikel i antologi). Alkolås - nyckel till nollvisionen. SOU 2005:72 (05). Vägval vänster (06, artikel i antologi). Öppna möjligheter med alkolås. SOU 2006:72 (06). Pax - Vandring med Dag Hammarskjölds Vägmärken - 20 röster från Lund (07). Den hållbara stadens transporter - Artikel i antologi: Hållbarhetens villkor, Arena förlag 13. Vilka styrmedel är lämpliga för att nå en fossilbränslefri transportsektor? I Transportform 13 - Granskade artiklar VTI:R787. Miljöpartiets vision för tågtrafiken (16).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
miljövänlig järnvägstrafik
Skriftlig fråga 2001/02:1459 av Svensson Smith , Karin (v)
den 30 juli Fråga 2001/02:1459 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om miljövänlig järnvägstrafik För att stödja fordonsindustrin att utveckla ny miljöteknik har staten och industrin ett särskilt program, kallat Gröna bilenStatens bidrag är 0,5 miljarder. SAAB-Airbus erhöll i våras 350 miljoner- Inlämnad
- 2002-07-30
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
lok och tågvagnar
Skriftlig fråga 2001/02:1452 av Svensson Smith , Karin (v)
den 26 juli Fråga 2001/02:1452 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om lok och tågvagnar Sveriges enda tågtillverkande företag, Bombardier Transportation, varslade i juni 270 anställda på sin fabrik i Kalmar. En viktig förklaring till den bristande orderingången är att det fr.o.m. 2004 via- Inlämnad
- 2002-07-26
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
lokförarutbildning
Skriftlig fråga 2001/02:1451 av Svensson Smith, Karin (v)
den 26 juli Fråga 2001/02:1451 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om lokförarutbildning När SJ hade ensamrätt på tågtrafiken i Sverige tog det ansvar för att det utbildades ett erforderligt antal lokförare. Ingen har övertagit detta ansvar. Att utbilda ny personal är dyrt. En praktikplats- Inlämnad
- 2002-07-26
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
tågtrafiken
Skriftlig fråga 2001/02:1449 av Svensson Smith, Karin (v)
den 25 juli Fråga 2001/02:1449 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken I juni meddelades att regeringen ska göra en analys av de senaste årens avregleringar. Efter avregleringen av tågtrafiken i Sverige är SJ i kris. Det finns ett stort och berättigat missnöje med tågtrafiken.- Inlämnad
- 2002-07-25
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
sjösäkerheten
Skriftlig fråga 2001/02:1439 av Svensson Smith, Karin (v)
den 24 juli Fråga 2001/02:1439 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om sjösäkerheten Sedan Estoniaolyckan har sjösäkerhet blivit föremål för utredningar och debatterats i riksdagen vid flera tillfällen. Det finns en stark opinion för att säkerhetskraven för sjötransporter ska skärpas samt- Inlämnad
- 2002-07-24
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
Trafiksäkerhet m.m.
Betänkande 2001/02:TU10
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om trafiksäkerhet, förarutbildning och körkort samt fordonsfrågor.- Behandlade dokument
- 71
- Förslagspunkter
- 36
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 43, 122 minuter
- Justering
- 2002-04-09
- Debatt
- 2002-04-24
- Beslut
- 2002-04-25
med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
Motion 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:N62 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning om kriminalisering av- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar
Motion 2001/02:T72 av Sture Arnesson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:T72 av Sture Arnesson m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av bolagiseringen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2002-04-09
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Yrkestrafik m.m.
Betänkande 2001/02:TU9
Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Regeringen bör snarast redovisa för riksdagen vilka åtgärder den anser vara erforderliga. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om yrkestrafik m.m.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 6, 20 minuter
- Justering
- 2002-03-12
- Debatt
- 2002-04-04
- Beslut
- 2002-04-05
med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik
Motion 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s transportpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2002-04-03
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): , ,
med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar
Motion 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett moratorium för nya förbränningstillstånd bör- Inlämnad
- 2002-02-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Västkustbanan
Skriftlig fråga 2001/02:235 av Svensson Smith, Karin (v)
den 20 november Fråga 2001/02:235 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om Västkustbanan Regeringen har nyligen presenterat en proposition angående infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I propositionen lämnas förslag på att 100 miljarder kronor exklusive räntor och amorteringar- Inlämnad
- 2001-11-20
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)
de synskadades situation i trafiken
Skriftlig fråga 2001/02:70 av Svensson Smith, Karin (v)
den 15 oktober Fråga 2001/02:70 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Björn Rosengren om de synskadades situation i trafiken Det är vita käppens dag i dag den 15 oktober. Runtom i landet tas olika initiativ för att belysa synskadades situation i trafiken. Synskadades riksförbund, SRF, skriver följande i sitt- Inlämnad
- 2001-10-15
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
Miljömål och vattendomar
Motion 2001/02:MJ401 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ401 av Tasso Stafilidis m.fl. v Miljömål och vattendomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en skärpning av lagstiftningen vid miljöbrott. Motivering Det misslyckade tunnelbygget genom Hallandsåsen känner nog- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Dammar och exportkrediter
Motion 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:N264 av Eva Zetterberg m.fl. v Dammar och exportkrediter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de sekretessbestämmelser som gällt för Exportkreditnämnden måste ses över och att nämndens verksamhet blir öppnare. 1 Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2001/02:KU38 2001/02:NU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): , ,
Riskkapital och utvecklingsfond
Motion 2001/02:N247 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:N247 av Gunilla Wahlén m.fl. v Riskkapital och utvecklingsfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en bred riskkapitalutredning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvecklingsfond.- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:NU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Forskning i arkiv från krigsåren
Motion 2001/02:U339 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:U339 av Ulla Hoffmann m.fl. v Forskning i arkiv från krigsåren Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öppna arkiven för forskarna. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2001/02:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , ,
Ägarstrategi för Green Cargo
Motion 2001/02:T351 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:T351 av Camilla Sköld Jansson m.fl. v Ägarstrategi för Green Cargo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ägarstrategin för Green Cargo kompletteras med målsättningar om att bolaget har att leva upp till ett särskilt samhällsintresse. Järnvägstrafik- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2001/02:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): ,
Tillståndsprövning av väg- och järnvägsbyggen
Motion 2001/02:MJ444 av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen 2001/02:MJ444 av Gudrun Schyman m.fl. v Tillståndsprövning av väg- och järnvägsbyggen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 15 2 Förslag till riksdagsbeslut 16 3 Miljömålen ska styra utvecklingen inom transportsektorn 16 4 De transportpolitiska målen 17 5 Miljömål och transportpolitiska- Inlämnad
- 2001-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2001/02:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , ,