Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Motion 2017/18:4185 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4185 av Linus Bylund m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbarhetskravet i propositionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2018-05-08
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
Motion 2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4161 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Sammanställning reformer och finansiering 3 Migration 3.1 Migration till Sverige 3.2 Det svenska medborgarskapet 3.3 Generella- Inlämnad
- 2018-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU20 2017/18:KU40
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen efter 24 månader ska utvärdera och vid behov revidera lagen utifrån effekter och- Inlämnad
- 2018-04-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU22
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2017/18:96 Karensavdrag - en mer rättvis självrisk
Motion 2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:96 Karensavdrag en mer rättvis självrisk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma karensavdraget så att vissa särskilt utsatta yrkesgrupper inte omfattas av något karensavdrag- Inlämnad
- 2018-04-12
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU24
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Motion 2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4127 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i den del den avser att handikappersättningen för vuxna ersätts med en merkostnadsersättning. Riksdagen avslår- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU23
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
Motion 2017/18:4105 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4105 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter eftersom förslaget inte är tillräckligt utrett och- Inlämnad
- 2018-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Motion 2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
Motion 2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad transparens i det multilaterala- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU22
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
Motion 2017/18:4062 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4062 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716 med den ändringen att 9 kap. 14 andra stycket utgår. Motivering Regeringen- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Motion 2017/18:4060 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4060 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om retroaktiviteten i fråga om efterlevandestödet och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
Motion 2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
Motion 2017/18:4033 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4033 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att reformera systemet med underhållsstöd och underhållsbidrag- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2018-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdatera aktuella förordningar, handbok,- Inlämnad
- 2018-03-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Motion 2017/18:4002 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4002 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för inhemska adoptioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2018-03-20
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens proposition 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet med de ändringar som framgår av bilaga 1 i motionen.- Inlämnad
- 2018-03-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2017-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv
Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa Riksrevisionens rekommendationer- Inlämnad
- 2017-11-08
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Internationellt stöd till utsatta kristna
Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt stöd till utsatta kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera hjälp i närområdena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotflyktingar- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 51
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU7 2017/18:JuU13 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16 2017/18:SfU17 2017/18:SfU18 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:TU17 2017/18:UU1 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (51 yrkanden): 51 avslag