Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd
Skriftlig fråga 2012/13:760 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 september Fråga 2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statens återkrav av gårdsstöd har varit föremål för diskussion och debatt under en längre tid. Frustrationen är stor runt om i landet, speciellt i Östergötland, som är extra hårt- Inlämnad
- 2013-09-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Regeringens arbete med utfasning av kreosot
Skriftlig fråga 2012/13:752 av Löfstrand, Johan (S)
den 11 september Fråga 2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C En diskussion har blossat upp i Östergötland och Småland kring Svenska kraftnäts bygge av Sydvästlänken. Det handlar om användandet av tonvis med kreosotbehandlade träsliprar som ska- Inlämnad
- 2013-09-11
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion
Skriftlig fråga 2012/13:567 av Löfstrand, Johan (S)
den 10 juni Fråga 2012/13:567 Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion av Johan Löfstrand S till statsrådet Anna-Karin Hatt C När regeringen offentliggjorde införandet av ett kvotpliktsförslag för biodrivmedel framfördes att syftet var att reducera utsläppen från transportsektorn med ytterligare 600 000 ton- Inlämnad
- 2013-06-10
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Skatt på biosyntetiska drivmedel
Skriftlig fråga 2012/13:540 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 maj Fråga 2012/13:540 Skatt på biosyntetiska drivmedel av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Sverige har högre arbetslöshet än alla jämförbara länder i Europa. Det gör att vi måste se till alla politikområden för att skapa jobb. Ett område som både kan skapa jobb och bidra till att lösa- Inlämnad
- 2013-05-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Bullerproblematiken i Linköping
Skriftlig fråga 2012/13:539 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 maj Fråga 2012/13:539 Bullerproblematiken i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Bullerfrågan i Linköping har varit aktuell länge nu. Den mycket otydliga lagstiftningen och de berörda myndigheternas anvisningar kring flygbuller har skapat stor osäkerhet och förhindrar, rent av omöjliggör,- Inlämnad
- 2013-05-23
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Svensk livsmedelsproduktion
Interpellation 2012/13:405 av Löfstrand, Johan (S)
den 6 maj Interpellation 2012/13:405 Svensk livsmedelsproduktion av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den svenska arbetslösheten når rekordnivåer. Sverige är ett land med högre arbetslöshet än alla jämförbara länder. Därför är åtgärder inom alla sektorer viktiga för att säkra den svenska- Inlämnad
- 2013-05-06
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Staten som indrivare av oskäliga räntor
Skriftlig fråga 2012/13:512 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 maj Fråga 2012/13:512 Staten som indrivare av oskäliga räntor av Johan Löfstrand S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Skuldsättningen i Sverige ökar. Fler och fler tar lån och får avbetalningar som gör att vardagsekonomin blir svår att få i balans. Det handlar om sms-lån och om avbetalningar på inte bara- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Avfall och kretslopp
Betänkande 2012/13:MJU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om avfall och kretslopp. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, källsortering, sanering av förorenad mark och miljöfarliga vrak.
- Behandlade dokument
- 40
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 11
- Anföranden och repliker
- 13, 74 minuter
- Justering
- 2013-02-21
- Debatt
- 2013-03-13
- Beslut
- 2013-03-13
Förstörande av tjänliga livsmedel
Skriftlig fråga 2012/13:372 av Löfstrand, Johan (S)
den 8 mars Fråga 2012/13:372 Förstörande av tjänliga livsmedel av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Landsbygdsministern har i många sammanhang lyft fram behovet av att minska kassationen av livsmedel. Under rubriken Allt från hagen ska ner i magen i ett pressmeddelande presenterade han- Inlämnad
- 2013-03-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion
Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om kontroll av ekologisk produktion och förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.- Inlämnad
- 2013-01-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
Miljöbilar och fossila bränslen
Interpellation 2012/13:125 av Löfstrand, Johan (S)
den 15 november Interpellation 2012/13:125 Miljöbilar och fossila bränslen av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Riksdagens beslut att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030 är en stor utmaning. För att nå detta krävs tuffa beslut och mod men tiden rinner i väg och för- Inlämnad
- 2012-11-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Kontroll av skadliga preparat i kosttillskott
Skriftlig fråga 2012/13:176 av Löfstrand, Johan (S)
den 5 december Fråga 2012/13:176 Kontroll av skadliga preparat i kosttillskott av Johan Löfstrand S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Försäljningen av kosttillskott och preparat med olika typer av positiva effekter på kroppen har ökat under de senaste åren. Frågan har även debatterats i medierna flera gånger- Inlämnad
- 2012-12-05
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Straffskalan för grovt rattfylleri
Skriftlig fråga 2012/13:135 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 november Fråga 2012/13:135 Straffskalan för grovt rattfylleri av Johan Löfstrand S till justitieminister Beatrice Ask M Riksdagen beslutade genom regeringens proposition 1993/94:44 att höja det maximala straffet för grovt rattfylleri till två år. Syftet var att få en mer nyanserad straffskala och att höjningen- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp
Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp S10007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ha en hög ambition och sätta in stora resurser och hög kompetens- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kontraproduktiva skatteregler för barn
Skriftlig fråga 2012/13:71 av Löfstrand, Johan (S)
den 24 oktober Fråga 2012/13:71 Kontraproduktiva skatteregler för barn av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M I en familj där den ena föräldern eller båda föräldrarna är företagare kan det ibland uppstå situationer där skattelagstiftningen blir ett problem. Ett exempel kan vara att när en egenföretagare- Inlämnad
- 2012-10-24
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Motion 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård S10004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställningen i- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Klimatpolitik för jobb och välfärd
Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Klimatpolitik för jobb och välfärd 4 Det vetenskapliga läget 5 Internationell klimatpolitik.6 Den gröna fonden 8 Arktis.8 De svenska klimatmålen måste tydliggöras 9 En plan och ett regelverk för klimatpolitiken.13 Investeringar.14 Biogasstrategi 15 Undantag från- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:MJU2 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3 2012/13:NU4 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:UU15 2012/13:UU2
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. S Kooperativ äldreomsorg S35166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre finansieringslösningar ger Sverige fler jobb och nya företag
Motion 2012/13:N358 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N358 av Isak From m.fl. S Bättre finansieringslösningar ger Sverige fler jobb och nya företag S5069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering i tidiga skeden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Östergötland som försökslän för sociala företag
Motion 2012/13:N323 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N323 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Östergötland som försökslän för sociala företag S7047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Östergötland bör utses till försökslän för att utveckla de arbetsintegrerande sociala- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag