Jan Björklund (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-10-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-10-05
Folkpartiet liberalerna
- Partiledare
- 2007-09-07 – 2015-11-24
Liberalerna
- Partiledare
- 2015-11-24 – 2019-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2019-10-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-31
- Suppleant
- 2018-01-26 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-09-05
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2007-09-11 – 2014-10-03
- Statsråd
- 2007-01-01 – 2007-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Suppleant EU-nämnden 18-19 och konstitutionsutskottet 19-19. Ledamot utrikesnämnden 14-18 och krigsdelegationen 14-19. Suppleant Utrikesnämnden 18-19. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet/Utbildningsdepartementet 061006-070911. Statsråd och chef (utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 070911-141003, vice statsminister 101006-141003.
Föräldrar
Handlanden Arne B. Björklund och Ragna Björklund, f. Olsrud.
Utbildning
Officersexamen 85.
Anställningar
Yrkesofficer 82-94. Borgarråd, Stockholm 94. Oppositionsborgarråd, Stockholm 94-98. Skolborgarråd, Stockholm 98-02. Oppositionsborgarråd, Stockholm 02.
Kommunala uppdrag
Ledamot, skolstyrelsen, Stockholms kommun 91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Folkpartiet liberalerna 07-15 och Liberalerna 15-19.
Litteratur
En våg av frihet (96, antologi), Skolstart (02, tillsammans med Lars Leijonborg) och Våra drömmars skola (06, antologi).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Forskningsanslag till högskolor och nyare universitet
Interpellation 2010/11:439 av Persson, Peter (S)
den 4 augusti Interpellation 2010/11:439 Forskningsanslag till högskolor och nyare universitet av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Högskolan i Jönköping övergick 1994 i stiftelseform med tre fackhögskolor: Högskolan för lärande och kommunikation HLKIngenjörshögskolan ING och Internationella- Inlämnad
- 2011-08-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utbildning av teckenspråkstolkar
Interpellation 2010/11:355 av Strand, Thomas (S)
den 6 maj Interpellation 2010/11:355 Utbildning av teckenspråkstolkar av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Tillgången till välutbildade tolkar över hela landet är en grundläggande demokratisk fråga för gruppen döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Utbildningen av teckenspråkstolkar- Inlämnad
- 2011-05-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Motverkande av svenskfientlighet i skolan
Interpellation 2010/11:326 av Petzäll, William (SD)
den 15 april Interpellation 2010/11:326 Motverkande av svenskfientlighet i skolan av William Petzäll SD till utbildningsminister Jan Björklund FP Brott och kränkningar där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Rapporter och expertutlåtanden har visat att invandrare- Inlämnad
- 2011-04-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike
Interpellation 2010/11:307 av Persson, Kent (V)
den 6 april Interpellation 2010/11:307 Svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike av Kent Persson V till miljöminister Andreas Carlgren C Sveriges Radios Ekot rapporterade den 5 april 2011 om ett hemligt avtal som Sverige ingått med Frankrike. Av det framgår att Sverige bidrar med 70 miljoner kronor till- Inlämnad
- 2011-04-06
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Övergångsbestämmelser för barn med autism i den nya skollagen
Interpellation 2010/11:266 av Svantorp, Gunilla (S)
den 9 mars Interpellation 2010/11:266 Övergångsbestämmelser för barn med autism i den nya skollagen av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Enligt den nya skollagen ska personer med autism eller autismliknande tillstånd tillhöra grundsärskolans målgrupp endast om de också har en utvecklingsstörning- Inlämnad
- 2011-03-09
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Iterprojektet
Interpellation 2010/11:303 av Sjöstedt, Jonas (V)
den 1 april Interpellation 2010/11:303 Iterprojektet av Jonas Sjöstedt V till utbildningsminister Jan Björklund FP Fusionsforskningsprojektet Iter lanserades 1985 men först 2006 enades de sju deltagarna Europeiska unionen, Indien, Japan, Kina, Ryssland, Sydkorea och USA om finansiering och projektet sjösattes.- Inlämnad
- 2011-04-01
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Avgifter i skolan
Interpellation 2010/11:255 av Dinamarca, Rossana (V)
den 4 mars Interpellation 2010/11:255 Avgifter i skolan av Rossana Dinamarca V till utbildningsminister Jan Björklund FP Det svenska utbildningssystemet bygger på principen om avgiftsfrihet. Detta har tidigare slagits fast för grundskolans del i skollagen 4 kap. 4 Utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri- Inlämnad
- 2011-03-04
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Övergångsregler för lärarlegitimation
Interpellation 2010/11:291 av Amin, Jabar (MP)
den 22 mars Interpellation 2010/11:291 Övergångsregler för lärarlegitimation av Jabar Amin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Onsdagen den 2 mars fattade riksdagen beslut om att införa en lärarlegitimation. Det ska nu som huvudregel krävas legitimation som lärare respektive förskollärare för att få anställas- Inlämnad
- 2011-03-22
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ungdomars intresse för yrkesprogram
Interpellation 2010/11:273 av Damberg, Mikael (S)
den 15 mars Interpellation 2010/11:273 Ungdomars intresse för yrkesprogram av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP I år väljer elever till den nya gymnasieskolan för första gången. Enligt uppgifter vi inhämtat från gymnasieantagningsenheterna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö- Inlämnad
- 2011-03-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11
Interpellation 2010/11:224 av Damberg, Mikael (S)
den 22 februari Interpellation 2010/11:224 De ekonomiska konsekvenserna av Gy 11 av Mikael Damberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 2 december 2010 beslutade ett enigt utbildningsutskott att uppdra åt regeringen att återuppta förhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting kring de ekonomiska konsekvenserna- Inlämnad
- 2011-02-22
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utebliven skolgång
Interpellation 2010/11:211 av Svantorp, Gunilla (S)
den 17 februari Interpellation 2010/11:211 Utebliven skolgång av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Skrämmande rapporter kommer nu om att barn och ungdomar inte får det stöd de har behov av för att kunna gå i skolan och att många barn faktiskt tvingas att stanna hemma och därmed missar- Inlämnad
- 2011-02-17
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)