Ingela Nylund Watz (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 28
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-09-19 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2018-11-01 – 2022-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2011-04-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2022-10-11 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot finansutskottet 14– och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10–14, finansutskottet 14, utbildningsutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–. Ledamot riksdagens valberedning 22– och suppleant 18–22. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 14–22. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–11 och riksdagens överklagandenämnd 22–.
Föräldrar
Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
Utbildning
Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
Anställningar
Ombudsman, SSU Jönköping 81–83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83–86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86–88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89–90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90–91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93–94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94–98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99–02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99–02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02–06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00–07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03–07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03–07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06–10. Ledamot, Riksbankskommittén 16–19.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 91–96, 98–02 och 10–, 1:e vice ordförande 91–94, ledamot, valberedningen 91–94. Ledamot, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89–91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87–88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94–10, valberedningen 95–98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99–00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02–06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99–00, ledamot 00–02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99–02 och 06–10, ordförande 02–06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00–02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01–02 och 06–10, ordförande 02–06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06–10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10–. Ordförande, Telge Bostäder AB 09–18. Ordförande, Telge Tillväxt AB 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94–99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99–03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00–10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01–09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03–06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06–10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99–03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00–03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03–07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03–07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07–11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07–10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07–10.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vård och behandling av sköldkörtelsjukdom
Motion 2024/25:147 av Ingela Nylund Watz (S)
Motion till riksdagen 2024/25:147 av Ingela Nylund Watz S Vård och behandling av sköldkörtelsjukdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2024-09-19
- Förslag
- 1
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska- Datum
- 2024-04-11
Universitetsstatus för Södertörns högskola
Interpellation 2023/24:536 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:536 Universitetsstatus för Södertörns högskola av Ingela Nylund Watz S till Utbildningsminister Mats Persson L Efter att den högre utbildningen i Stockholmsregionen hade utretts under lång tid beslutade riksdagen 1995 att inrätta Södertörns högskola. Bakgrunden var bland annat att övergången från- Inlämnad
- 2024-02-20
- Svarsdatum
- 2024-04-09
- Besvarare
- Utbildningsminister Mats Persson (L)
Informationsdelning mellan myndigheter
Interpellation 2023/24:573 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:573 Informationsdelning mellan myndigheter av Ingela Nylund Watz S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Behovet av ny lagstiftning som underlättar informationsdelning mellan myndigheter och andra relevanta aktörer är trängande. Den ordning som nu råder, där sekretesslagstiftningen i många fall- Inlämnad
- 2024-02-28
- Svarsdatum
- 2024-03-19
- Besvarare
- Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
Kontanternas infrastruktur
Skriftlig fråga 2023/24:724 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2023/24:724 Kontanternas infrastruktur av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Niklas Wykman M Enligt Riksbanken motsvarar mängden kontanter som cirkulerar i Sverige cirka 1 procent av bnp vilket i en europeisk jämförelse är en liten andel. I euroområdet är motsvarande andel cirka 12 procent. Under 2023 var det- Inlämnad
- 2024-03-12
- Svarsdatum
- 2024-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Niklas Wykman (M)
Översyn av förordningen om förvaltning av statliga fastigheter
Interpellation 2023/24:427 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:427 Översyn av förordningen om förvaltning av statliga fastigheter av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Niklas Wykman M Den senaste tiden har det hyresavtal med en privat fastighetsägare som Domstolsverket ingått för Södertälje tingsrätt uppmärksammats. Fastighetsägaren är kopplad till en bolagskoncern- Inlämnad
- 2024-02-02
- Svarsdatum
- 2024-02-27
- Besvarare
- Statsrådet Niklas Wykman (M)
Införande av en statlig e-legitimation
Interpellation 2023/24:431 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:431 Införande av en statlig e-legitimation av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Erik Slottner KD Den 14 december 2022 lämnade statsrådet Slottner ett svar på en skriftlig fråga från ledamoten Adrian Magnusson S om regeringen har för avsikt att lägga fram förslag om införandet av en statlig e-legitimation- Inlämnad
- 2024-02-05
- Svarsdatum
- 2024-02-13
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Statlig e-legitimation
Skriftlig fråga 2023/24:501 av Ingela Nylund Watz (S)
Fråga 2023/24:501 Statlig e-legitimation av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Erik Slottner KD I Sverige finns i dag enbart kommersiella e-legitimationer, och behovet av att införa en statlig e-legitimation har blivit alltmer angelägen under senare år. Betalningsutredningen, förordade i betänkandet SOU 2023:16 ett- Inlämnad
- 2024-01-22
- Svarsdatum
- 2024-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Erik Slottner (KD)
Ökande skulder hos Kronofogdemyndigheten
Interpellation 2023/24:257 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:257 Ökande skulder hos Kronofogdemyndigheten av Ingela Nylund Watz S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Under årets första sex månader ökade skuldberget hos Kronofogdemyndigheten med 12 procent jämfört med samma period 2022. Antalet personer som berörs under samma period var nästan 270 000,- Inlämnad
- 2023-11-28
- Svarsdatum
- 2023-12-08
- Besvarare
- Statsrådet Niklas Wykman (M)
Underlag för samhällsanalys och finansiell stabilitet
Interpellation 2023/24:256 av Ingela Nylund Watz (S)
Interpellation 2023/24:256 Underlag för samhällsanalys och finansiell stabilitet av Ingela Nylund Watz S till Statsrådet Niklas Wykman M I Sverige har vi i dag en god kunskap om hushållens skuldsättning. Däremot saknar vi sedan 2007 kännedom om hur hushållens tillgångar ser ut. Riksbanken, som under flera år efterlyst- Inlämnad
- 2023-11-28
- Svarsdatum
- 2023-12-08
- Besvarare
- Statsrådet Niklas Wykman (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Civilminister Erik Slottner KD Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2023-10-26
Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina
Betänkande 2023/24:FiU27
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 1 657 000 000 kronor.
Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 43 minuter
- Justering
- 2023-10-24
- Bordläggning
- 2023-10-24
- Debatt
- 2023-10-25
- Beslut
- 2023-10-25
Fler värnplikts- och civilpliktsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen
Motion 2023/24:2662 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2662 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Fler värnplikts- och civilpliktsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av fler värnplikts- och civilpliktsutbildningar i Stockholms- och- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholm som en hållbar tillväxtmotor
Motion 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2661 av Mattias Vepsä m.fl. S Stockholm som en hållbar tillväxtmotor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att understödja Stockholmsregionen som hållbar tillväxtmotor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU13 2023/24:FiU26 2023/24:JuU16 2023/24:KrU7 2023/24:MJU15 2023/24:NU12 2023/24:SfU11 2023/24:TU14 2023/24:TU18 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
EBO-lagen och nya asylboenden
Motion 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2656 av Ingela Nylund Watz m.fl. S EBO-lagen och nya asylboenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EBO-lagen och asylboenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 2015 beslutade regeringen att alla Sveriges kommuner- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:SfU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finansiell stabilitet, finansmarknadsfrågor och betalningssystemet
Motion 2023/24:2655 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2655 av Mikael Damberg m.fl. S Finansiell stabilitet, finansmarknadsfrågor och betalningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda och återkomma med förslag på åtgärder i syfte att stärka konsumenternas ställning- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2023/24:2648 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2648 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering I en osäker tid krävs ett ansvarstagande- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Offentlig upphandling
Motion 2023/24:2647 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2647 av Mikael Damberg m.fl. S Offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att ta fram förslag på en begränsning av antalet underleverantörsled och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2023/24:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Södertörns högskola
Motion 2023/24:2554 av Serkan Köse m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2554 av Serkan Köse m.fl. S Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att Södertörns högskola bör bli universitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En långsiktig, sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2023/24:2546 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2023/24:2546 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig, sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2023-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2023/24:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag