Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elnätsbolagens prishöjningar
Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer- Svarsdatum
- 2015-07-22
- Frågeställare
- Birger Lahti (V)
Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet
Svar på skriftlig fråga 2014/15:599 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Dnr M2015/2335/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:599 av Rickard Nordin C Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet Rickard Nordin har frågat mig hur jag arbetar för att formulera regler som ser till att mätare för värme, kyla och tappvarmvatten- Svarsdatum
- 2015-06-10
- Frågeställare
- Rickard Nordin (C)
Nedläggning av svensk kärnkraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:483 besvarad av Stefan Löfven (S), statsminister
Dnr M2015/2049/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:483 av Jan R Andersson M Nedläggning av svensk kärnkraft Jan R Andersson har frågat statsministern om statsministerns uttalande om att det inte finns någon tillstymmelse till politisk styrning motsägs av regeringen- Svarsdatum
- 2015-05-13
- Frågeställare
- Jan R Andersson (M)
Utvärdering av vindkraften
Svar på skriftlig fråga 2014/15:459 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr M2015/1895/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:459 av Sten Bergheden M Utvärdering av vindkraften Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en utvär-dering av kostnaderna och samhällsnyttan av den utbyggnad av vind-kraften som krävs för att- Svarsdatum
- 2015-05-06
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Kärnkraftens förutsättningar
Interpellation 2014/15:519 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Interpellation 2014/15:519 Kärnkraftens förutsättningar av Mattias Bäckström Johansson SD till Statsrådet Ibrahim Baylan S Sverige som industrination är beroende av såväl konkurrenskraftiga priser på elenergi som tillgång på elenergi under årets alla timmar. Det är även därför som vattenkraften tillsammans med kärnkraften- Inlämnad
- 2015-04-16
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Försvarsmakten och vindkraften
Svar på skriftlig fråga 2014/15:375 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister
Dnr M2015/1568/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:375 av Sofia Arkelsten M Försvarsmakten och vindkraften Sofia Arkelsten har frågat klimat- och miljöministern om det är ministerns uppfattning att Försvarsmaktens beslut från 2013 om ändrade riktlinjer avseende hinderbevakning- Svarsdatum
- 2015-04-08
- Frågeställare
- Sofia Arkelsten (M)
Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore
Svar på skriftlig fråga 2014/15:287 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr M2015/1275/Me Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:287 av Birger Lahti V Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore Birger Lahti har frågat energiministern om varför energiministern och regeringen ännu inte tagit ställning- Svarsdatum
- 2015-03-18
- Frågeställare
- Birger Lahti (V)
Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:112 besvarad av Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister
Dnr N2014/4940/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:112 av Mikael Dahlqvist S Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft Mikael Dahlqvist har frågat klimat- och miljöministern samt vice statsministern vilka åtgärder hon avser vidta för att utveckla biodrivmedlets konkurrenskraft.- Svarsdatum
- 2014-12-10
- Frågeställare
- Mikael Dahlqvist (S)
Prioriteringar i svensk energipolitik
Svar på skriftlig fråga 2014/15:95 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr N2014/4814/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:95 av Aron Modig KD Prioriteringar i svensk energipolitik Aron Modig har frågat mig om jag och den socialdemokratiskt ledda regeringen gör samma prioritering som den tyska, att en avveckling av kärnkraften går före en minskning- Svarsdatum
- 2014-12-02
- Frågeställare
- Aron Modig (KD)
Stängda kärnkraftsreaktorers påverkan på vår ekonomis konkurrenskraft
Svar på skriftlig fråga 2014/15:30 besvarad av Ibrahim Baylan (S), statsråd
Dnr N2014/4290/E Näringsdepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:30 av Aron Modig KD Stängda kärnkraftsreaktorers påverkan på vår ekonomis konkurrenskraft Aron Modig har frågat mig om vilka fakta och analyser som ligger till grund för mitt och regeringens ställningstagande att flera kärnkraftsreaktorer- Svarsdatum
- 2014-10-29
- Frågeställare
- Aron Modig (KD)
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314S37016 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare- Inlämnad
- 2014-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314S37015 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor mm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan
Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinförande av rekommendationen om max 15 barn
Interpellation 2013/14:308 av Baylan, Ibrahim (S)
den 24 februari Interpellation 2013/14:308 Återinförande av rekommendationen om max 15 barn av Ibrahim Baylan S till statsrådet Maria Arnholm FP Förskoleåldern är den viktigaste utvecklingsperioden för barn, och förskolans betydelse för barns utveckling är mycket stor. I stora barngrupper riskerar barn att komma- Inlämnad
- 2014-02-24
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Situationen i Syrien
Interpellation 2013/14:325 av Baylan, Ibrahim (S)
den 3 mars Interpellation 2013/14:325 Situationen i Syrien av Ibrahim Baylan S till utrikesminister Carl Bildt M Inbördeskriget i Syrien har nu pågått i tre år och krävt åtskilliga tiotusentals människoliv. Det som började som ett legitimt krav på demokrati och mänskliga rättigheter har blivit till vad som synes- Inlämnad
- 2014-03-03
- Besvarare
- Carl Bildt (M)