Hans Gustafsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Titel
- fd statsråd
- Född år
- 1923
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1988-10-04 – 1994-10-02
- Ledig
- 1988-10-02 – 1988-10-03
- Ordinarie
- 1976-10-03 – 1988-10-02
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 1991-10-07 – 1993-10-05
- Ordförande
- 1990-10-01 – 1991-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Vice ordförande
- 1988-10-10 – 1990-10-01
Näringsutskottet
- Ledamot
- 1993-10-06 – 1994-10-01
EES-utskottet
- Ledamot
- 1992-05-26 – 1993-06-04
- Ledamot
- 1992-05-26 – 1993-06-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-02
- Ledamot
- 1988-10-17 – 1991-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1976-. Kommunmin. 1973-76. Bostadsmin. 1982-88. Suppleant i Skatteutskottet 76/77-78/79 och Konstitutionsutskottet 79/80-81/82. Ledamot av Konstitutionsutskottet 76/77-78/79, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Jordbruksutskottet 88/89-89/90, vice ordförande 88/89-89/90, Finansutskottet 90/91-92/93, ordförande 90/91, vice ordförande 91/92-92/93, EES-utskottet 91/92-92/93 och Näringsutskottet 93/94. Suppleant i Riksgäldskontorets fullmäktige 76/77-81/82, Utrikesnämnden 81/82, Talmanskonferensen 88/89-89/90 och 91/92-92/93 samt Nordiska rådets svenska delegation 91/92-92/93. Ledamot av Krigsdelegationen 79/80-93/94, Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Talmanskonferensen 90/91. Stämmoombud i Statsföretag AB 76/77-81/82. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 89-95, ordförande 89-95, och riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av s-gruppens styrelse 76/77-81/82, ledamot av arbetsutskottet 76/77-78/79, gruppledare 79/80-81/82.
Bostadsort
Kallinge
Utbildning
Bokbinderiarbetare 36-47. Wendelsbergs folkhögskola 47-48. Socionomexamen i Lund 51. Kommunalkamrer i Nottebäck 52-56. Kommunaldirektör i Åstorp 56-58. Biträdande direktör i Folkets Hus-föreningarnas riksorganisation 58-60. Kommunaldirektör i Kallinge 60-67. Stadsdirektör i Ronneby 67-73. Statsråd och chef för civildepartementet 3.11-31.12.1973, kommundepartementet 1.1.1974-8.10.1976 och bostadsdepartementet 8.10.1982-4.10.1988.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Bröderna Karlssons metallindustrier, Kallinge golvindustri, Post- och kredit-bankens kontor i Ronneby och Försäkringskasseförbundet, ordförande 77-82. - Ledamot av styrelsen för Svenska Bokbindareförbundets avdelning i Kvidinge, ordförande, och Svenska Socionomers riksförbund. - Ledamot av styrelsen för Blekinge läns SAP-distrikt, ordförande 73-92, Ledamot av SAP:s partistyrelse 78-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Blekinge län 71-73, 76-82 och 89-94, Sveriges Radio AB 76-82, Blekinge läns allmänna försäkringskassa, ordförande 77-82, Sveriges Riksradio AB 78-82, polarforskningssekretariatet, ordförande 90-, Abisko naturvetenskapliga station, ordförande 90-, Riksgäldskontoret 91-94 och bankstödsnämnden 93-. Ledamot av miljövårdsberedningen 86-88. - Ledamot av organisationskommittén för regionmusiken 70-73, datasamordningskommittén 71-73, skatteutjämningsutredningen 75-76, ordförande 75-76, 1976 års kommunalekonomiska utredning 76-77, 1978 års tandvårdsutredning 78-82, nationalkommittén för de svenska förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-81, grundlagskommittén 80-81, utgiftsskattekommittén 81-82, kommunallagskommittén 88-90, ordförande 88-90, kommittén om översyn av miljöskyddslagstiftningen 89-91 och genteknikberedningen 90-92.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Blekinge läns landsting 70-76. Ledamot av förvaltningsutskottet 70-73, ordförande 70-73. Ordförande i centrala byggnadskommittén 70-73. Ledamot av styrelsen för Svenska Landstingsförbundet 71-73.
Föräldrar
Toffelmakaren Gunnar Gerhard Gustafsson och Hulda Teresia Axelsson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)
Motion 1993/94:Fi45 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi45 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition 1. Aktiv näringspolitik Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen föreslagit åtgärder som skall ingå i en- Inlämnad
- 1994-05-10
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1993/94:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap
Motion 1993/94:K77 av Hans Gustafsson och Hans Göran Franck (s)
Motion till riksdagen 1993/94:K77 av Hans Gustafsson och Hans Göran Franck s med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Det svenska folkstyret förverkligas genom representativ demokrati och parlamentarism med de politiska partierna som alternativa representationer av folkviljan. När de politiska- Inlämnad
- 1994-05-09
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:KU50
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.
Motion 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo32 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. I proposition 1993/94:214 läggs förslag om ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet. Förslaget innebär bl.a. att Centralnämnden för- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:BoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd
Motion 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:N32 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Regeringen har i proposition 1993/94:206 föreslagit att en stiftelse kallad Innovationscentrum bildas. Stiftelsen föreslås tillföras 6,85 av kapitalet från de tidigare löntagarfonderna. Medlen ska användas- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:NU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen
Motion 1993/94:T66 av Hans Gustafsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T66 av Hans Gustafsson m.fl. s med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Regeringens skrivelse har stora brister. För en icke initierad är dokumentet nästa oförståeligt. Såvitt vi kan se är inriktningen sådan att Blekinge har förlorat på viktiga områden.- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen
Motion 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m, fp, s, c, kds)
Motion till riksdagen 1993/94:T64 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m, s, fp, c, kds med anledning av skr. 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen I regeringens skrivelse angående investeringsplaner för infrastrukturen har regeringen inte levt upp till sina föresatser när det gäller den framtida utvecklingen i- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:TU30
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati
Motion 1993/94:K60 av Bo Holmberg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:K60 av Bo Holmberg m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:188 Lokal demokrati Stärk den kommunala demokratin I dag sker en utveckling där den kommunala demokratin allvarligt trängs tillbaka. Detta sker dels genom nyliberala idéer om konkurrens och privatiseringar, dels genom att staten- Inlämnad
- 1994-04-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KU40
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:187 Försöksverksamhet med medborgarkontor
Motion 1993/94:K55 av Christer Skoog m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:K55 av Christer Skoog m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:187 Försöksverksamhet med medborgarkontor Syftet med propositionen är vällovligt och beskrivningen av behovet av medborgarkontor delas av oss. Innehållet har emellertid kommit att bli alltför utslätat för att syftet skall kunna- Inlämnad
- 1994-04-13
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:KU39
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling
Motion 1993/94:A53 av Hans Gustafsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A53 av Hans Gustafsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Under de senaste två decennierna har sydöstra Sverige präglats av vikande sysselsättning och svag befolkningsutveckling. Förhållandet behöver knappast belysas ytterligare i denna motion.- Inlämnad
- 1994-04-13
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:AU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m.
Motion 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:N27 av Birgitta Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. Regeringen föreslår i propositionen att Kommerskollegium renodlas som handelspolitisk myndighet genom att all näringsrättslig verksamhet förs över från kollegiet till andra myndigheter. Vi instämmer- Inlämnad
- 1994-03-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Högskoleverksamheten i Blekinge
Motion 1993/94:Ub673 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub673 av Jan Björkman m.fl. s Högskoleverksamheten i Blekinge Högskolan i Karlskrona/Ronneby är en ung högskola i snabb och dynamisk utveckling. Efter snart fem års verksamhet ligger uppdraget på cirka 1 300 helårsstudenter. Utbildningen är planerad att växa ytterligare under kommande- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Ett kartcentrum i Gävle
Motion 1993/94:Bo417 av Hans Gustafsson (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo417 av Hans Gustafsson s Ett kartcentrum i Gävle Lantmäteriverket LMV i Gävle är landets centrala kartmyndighet. Vid LMV finns en mycket omfattande samling äldre kartor från 1600-1700- och 1800-talen. LMV har också ett stort antal flygbilder över Sverige. Dessa kartor och bilder representerar- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:BoU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Fiskelagens bestämmelser
Motion 1993/94:Jo417 av Christer Skoog m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Jo417 av Christer Skoog m.fl. s Fiskelagens bestämmelser Sedan den 1 januari 1994 gäller den nya fiskelagen som bl.a. reglerar begreppet yrkesfiskare som kan erhålla licens. I samband med lagens införande begränsades antalet fiskeredskap för folk i allmänhet. Denna begränsning är i vissa- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- ------1993/94:JoU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
Sjöräddningsresurserna i södra Östersjön
Motion 1993/94:Fö708 av Christer Skoog m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fö708 av Christer Skoog m.fl. s Sjöräddningsresurserna i södra Östersjön De senaste årens förändringar i vår omvärld betyder också mycket för utvecklingen i och omkring södra Östersjön. Området har fått ökad betydelse inom skilda verksamheter. Behoven av och förutsättningarna för samverkan- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Näringspolitik i ett Europaperspektiv
Motion 1993/94:N290 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:N290 av Birgitta Johansson m.fl. s Näringspolitik i ett Europaperspektiv För att åstadkomma en positiv näringsutveckling i Sverige måste åtgärder sättas in på bred front. Vi har i motionen Aktiv näringspolitikredovisat ett brett program för insatser som vi anser är angelägna för att få- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Arbetsmarknaden i Blekinge
Motion 1993/94:A252 av Hans Gustafsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A252 av Hans Gustafsson m.fl. s Arbetsmarknaden i Blekinge Blekinge har under lång tid haft svårighet att ge sin befolkning full sysselsättning. Detta beror i stor utsträckning på att i länet funnits en överrepresentation av konventionell verkstadsteknisk industri som hårt drabbats av- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:AU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
En tvärled mellan Blekinge och Halland
Motion 1993/94:T332 av Jan Björkman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:T332 av Jan Björkman m.fl. s En tvärled mellan Blekinge och Halland Goda kommunikationsmöjligheter är av betydelse för såväl den enskilde som för näringslivet och dess utveckling. Blekinge är ett tätbefolkat län med befolkning och näringsliv koncentrerade i kustområdena och i Olofströmsområdet.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:TU30
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Återvinning av elektronisk utrustning
Motion 1993/94:Jo681 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Jo681 av Sinikka Bohlin m.fl. s Återvinning av elektronisk utrustning Enligt riksdagsbeslut innebär riktlinjerna för miljöpolitiken att alla beslut skall vara inriktade mot att effektivisera resurshållningen och främja kretsloppssamhället. Ett effektivt resursutnyttjande, återanvändning- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:JoU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Skogsindustrin
Motion 1993/94:N289 av Birgitta Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:N289 av Birgitta Johansson m.fl. s Skogsindustrin Skogsindustrin är idag en ekonomisk motor för Sverige, som med mer än hälften bidrar till nettoexportintäkterna. Enbart massa- och pappersindustrin står för cirka 50 av exportnettot. Dessa intäkter har god regional spridning och ger ekonomisk- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:NU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Kooperativa utvecklingscentrum
Motion 1993/94:N277 av Hans Gustafsson (s)
Motion till riksdagen 1993/94:N277 av Hans Gustafsson s Kooperativa utvecklingscentrum I Civildepartementets bilaga till budgetpropositionen redovisas på s. 27 att lokala kooperativa utvecklingscentrum i många fall fungerar som spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete på det regionala och lokala planet och- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:NU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation