Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU
Svar på skriftlig fråga 2013/14:776 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2195/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder S Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU Krister Örnfjäder har frågat mig om jag tänker öka det svenska engagemanget genom att utse regeringsrepresentanter och ansvarig enhet- Svarsdatum
- 2014-09-12
- Frågeställare
- Krister Örnfjäder (S)
Djurskyddskontroller
Svar på skriftlig fråga 2013/14:766 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2149 Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:766 av Jens Holm V Djurskyddskontroller Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att antalet djurskyddskontroller ska bli fler och bättre. Jag fäster en mycket stor vikt vid att djurskyddskontrollen fungerar väl.- Svarsdatum
- 2014-09-05
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
En minskad risk för skogsbränder
Svar på skriftlig fråga 2013/14:755 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister
Dnr L2014/2112/pol Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:755 av Jens Holm V En minskad risk för skogsbränder Jens Holm har frågat mig om jag är beredd att göra ändringar i relevanta lagar och föreskrifter för att våra myndigheter ska kunna ställa krav på brandvakter, brandskyddsutbildad- Svarsdatum
- 2014-09-01
- Frågeställare
- Jens Holm (V)
Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk
Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP)
Dnr L2014/1920/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:719 av Helena Leander MP Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk Helena Leander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad- Svarsdatum
- 2014-07-15
- Frågeställare
- Helena Leander (MP)
De omfattande bristerna inom livsmedelskontrollen
Svar på skriftlig fråga 2013/14:681 besvarad av Pyry Niemi (S)
Dnr L2014/1741/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:681 av Pyry Niemi S De omfattande bristerna inom livsmedelskontrollen Pyry Niemi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att komma till rätta med de omfattande bristerna i livsmedelskontrollen- Svarsdatum
- 2014-06-18
- Frågeställare
- Pyry Niemi (S)
Minskad köttkonsumtion
Interpellation 2013/14:486 av Jens Holm (V)
Interpellation 2013/14:486 Minskad köttkonsumtion av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för 18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Svenskarna äter i- Inlämnad
- 2014-05-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Transfettförbud som sparar liv
Interpellation 2013/14:540 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2013/14:540 Transfettförbud som sparar liv av Matilda Ernkrans S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Riksdagen har ju i mars 2011 tillkännagett för regeringen att Sverige bör ha ett förbud mot transfetter bet. 2010/11:MJU14, rskr. 2010/11:193Redan sommaren 2012 redovisade Livsmedelsverket ett förslag- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Bristen på ekomat
Interpellation 2013/14:538 av Matilda Ernkrans (S)
Interpellation 2013/14:538 Bristen på ekomat av Matilda Ernkrans S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den senaste tiden har många kunder i svenska matbutiker som letar efter ekovaror mötts av tomma hyllor och skyltar som upplyst dem om att butiken har leveransproblem för dessa varor. Vi har sett en kraftig ökning- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Fusk i livsmedelskedjan
Interpellation 2013/14:519 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:519 Fusk i livsmedelskedjan av Krister Örnfjäder S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Brittiska Food Standards Agency inrättade 2007 en databas för livsmedelsbedrägerier. Första året registrerades 49 fall med livsmedelsfusk. 2013 registrerades 1 538 fall i samma databas. I Italien bedriver- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Skärpta regelverk för fiskodlingar
Svar på skriftlig fråga 2013/14:659 besvarad av Eva Sonidsson (S)
Dnr L2014/ 1661/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:659 av Eva Sonidsson S Skärpta regelverk för fiskodlingar Eva Sonidsson har frågat Lena Ek om hon avser skärpa regelverket för fiskodlingar så att odling endast får ske i slutna kassar i Bottenhavet och i våra andra- Svarsdatum
- 2014-06-11
- Frågeställare
- Eva Sonidsson (S)
Importförbud mot danskt griskött
Svar på skriftlig fråga 2013/14:634 besvarad av Hans Hoff (S)
Dnr L2014/1532/POL Landsbygdsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:634 av Hans Hoff S Importförbud mot danskt griskött Hans Hoff har frågat mig om jag avser att införa ett importförbud för danskt griskött. Det är mycket olyckligt och oroväckande att antibiotikaresistenta bakterier har fått så stor spridning- Svarsdatum
- 2014-05-28
- Frågeställare
- Hans Hoff (S)
Småkryp till middag
Svar på skriftlig fråga 2013/14:628 besvarad av Hannah Bergstedt (S)
Dnr L2014/1520/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:628 av Hannah Bergstedt S Småkryp till middag Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta utifrån den europeiska och internationella debatten om insekter som mat för att minska klimatpåverkan och- Svarsdatum
- 2014-05-28
- Frågeställare
- Hannah Bergstedt (S)
Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen
Interpellation 2013/14:476 av Jens Holm (V)
Interpellation 2013/14:476 Skärpt straff för brott mot livsmedelslagen av Jens Holm V till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Ett drygt år har nu gått sedan den så kallade hästköttsskandalen briserade med full kraft i Europa. Inblandning av hästkött eller medveten felmärkning med hästkött är endast ett i raden av många- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Inskränkning i äganderätten vid sikfiske
Interpellation 2013/14:455 av Sven-Erik Bucht (S)
Interpellation 2013/14:455 Inskränkning i äganderätten vid sikfiske av Sven-Erik Bucht S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Nyligen har Högsta domstolen avkunnat en dom där tvisten handlat om statens inskränkning av enskild äganderätt. Målet och tvisten har handlat om inskränkning av den enskilda äganderätten- Inlämnad
- 2014-04-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Landsbygdsprogrammet
Interpellation 2013/14:449 av Johan Löfstrand (S)
Interpellation 2013/14:449 Landsbygdsprogrammet av Johan Löfstrand S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Vi kunde för någon vecka sedan ta del av det glädjande beskedet att regeringen förstärker medlen till landsbygdsprogrammet med 2,8 miljarder kronor de kommande sju åren. Det blir 400 miljoner per år. Jag är- Inlämnad
- 2014-04-22
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Färre jordbruksföretag
Svar på skriftlig fråga 2013/14:601 besvarad av Raimo Pärssinen (S)
13 Dnr L2014/1448/POL Till riksdagen Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Svar på fråga 2013/14:601 av Raimo Pärssinen S Färre jordbruksföretag Raimo Pärssinen har frågat mig om jag avser att genom jordbrukspolitiken fortsätta att minska antalet jordbruksföretag och att stärka storjordbruken. Jag vill att- Svarsdatum
- 2014-05-14
- Frågeställare
- Raimo Pärssinen (S)
Åldersgräns vid köp av energidryck
Svar på skriftlig fråga 2013/14:599 besvarad av Hillevi Larsson (S)
Dnr L2014/1446/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:599 av Hillevi Larsson S Åldersgräns vid köp av energidryck Hillevi Larsson har frågat Maria Larsson om hon kan tänka sig att verka för en åldersgräns vid köp av energidryck för att göra energidryck mindre lättillgänglig- Svarsdatum
- 2014-05-14
- Frågeställare
- Hillevi Larsson (S)
Hållbar förvaltning av hummerbestånden
Svar på skriftlig fråga 2013/14:570 besvarad av Roland Utbult (KD)
Dnr L2014/1263/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:570 av Roland Utbult KD Hållbar förvaltning av hummerbestånden Roland Utbult har frågat vad jag vill göra när det gäller hummerbestånden för att rädda hummerfisket som näring. Hummern och hummerfisket är betydelsefullt- Svarsdatum
- 2014-04-16
- Frågeställare
- Roland Utbult (KD)
Bevarande av fjällägenheter
Svar på skriftlig fråga 2013/14:565 besvarad av Gunnar Sandberg (S)
Dnr L2014/1253/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:565 av Gunnar Sandberg S Bevarande av fjällägenheter Gunnar Sandberg har frågat mig om jag är beredd att ändra avyttringsbeslutet så att fjällägenheterna i Jämtlands län kan bevaras. På statens mark ovan odlingsgränsen- Svarsdatum
- 2014-04-16
- Frågeställare
- Gunnar Sandberg (S)