Cassandra Sundin (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jämtlands län
- Titel
- Statsvetarstuderande.
- Född år
- 1991
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-30 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-01-26 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-24 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-03-23 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2017-09-28 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-04-08 – 2017-09-28
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-04-08
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, näringsutskottet 17-18, utbildningsutskottet 18, civilutskottet 18-, socialutskottet 18-, arbetsmarknadsutskottet 18- och skatteutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 16-17 och riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16 och 17-.
Föräldrar
Fastighetsskötaren Hans Engström och distriktssköterskan Annelie Sundin.
Utbildning
Naturvetenskapsprogrammet, Skvaderns gymnasieskola, Sundsvall, slutår 10. Kurser inom statsvetenskap, sociologi, religionsvetenskap, urfolksstudier, biomedicin och genusvetenskap vid Mittuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.
Anställningar
Personlig assistent, Sundsvall 13. Servitris, Lidens Wärdshus 12-13. Timanställd musiker, Svenska kyrkan 08-14.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Politik för arkitektur och offentliga miljöer
Motion 2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Politik för arkitektur och offentliga miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka kommunernas kulturmiljökompetens och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU12 2018/19:KrU1 2018/19:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Grön omsorg
Motion 2018/19:641 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:641 av Aron Emilsson m.fl. SD Grön omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att familjer och företagare i jordbrukssektorn mot ersättning ska kunna erbjuda kommuner och landsting grön omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samiska språk- och utbildningsfrågor
Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam, och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU13 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Punktskriftens ställning
Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. SD Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nordens hus i Sverige
Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den djupaste roten till den svenska- Inlämnad
- 2018-11-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphovsrätt
Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. SD Upphovsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att modernisera upphovsrätten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vidgade- Inlämnad
- 2018-10-23
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU16
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Landsbygdens kulturarv
Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. SD Landsbygdens kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Jordbruksverket tillsammans med andra myndigheter i högre grad än i dag bör verka för att bevara och utveckla hag- och betesmarkerna och tillkännager- Inlämnad
- 2018-10-11
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2018/19:MJU17 2018/19:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse för Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2018-10-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag