Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011
Motion 2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 SD679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-06-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition SD350 1 Sammanfattning 1.1 Ansvar för Sverige Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en- Inlämnad
- 2012-04-26
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av skr. 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2011/12:U24 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U24 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk vapenexport- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011
Motion 2011/12:U21 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U21 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011 SD299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ökade insatser för att uppnå samordnat- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Motion 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SD276 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 Bakgrund 8 Utvidgningen 8 Momsbefrielsen 9 Den ihåliga subsidiaritetsprövningen 9 Sammanfattning 9 Lissabonfördragets- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 71
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU10
- Riksdagsbeslut
- (71 yrkanden): 71 avslag
med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i enlighet med Europarådets resolution- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet
Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-03-13
- Förslag
- 14
Hjärtstopp
Interpellation 2011/12:201 av Söder, Björn (SD)
den 25 januari Interpellation 2011/12:201 Hjärtstopp av Björn Söder SD till socialminister Göran Hägglund KD I Sverige dör omkring 300400 personer varje år inom trafiken. Sedan 1997 har man i Sverige en så kallad nollvision gällande för trafiksäkerhetsarbetet och det satsas åtskilliga resurser för att få ned dödstalet- Inlämnad
- 2012-01-25
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
med anledning av skr. 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en signalspaningskommitté med uppgift- Inlämnad
- 2012-01-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Motion 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition SD230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att ett vapensystem tas fram som kan- Inlämnad
- 2012-01-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Krav på sprinkler i alla äldreboenden
Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Krav på sprinkler i alla äldreboenden SD40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på sprinkler i alla äldreboenden. Motivering De äldre har särskilt stort behov- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppföljning av omregleringen av apoteksmarknaden
Motion 2011/12:So649 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So649 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Uppföljning av omregleringen av apoteksmarknaden SD14 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp omregleringen av apoteksmarknaden så att servicen till konsumenterna- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret för familjehem
Motion 2011/12:So608 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So608 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret för familjehem SD62 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även familjehem bör omfattas av lagen 2007:171 om registerkontroll- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD257 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 4 152 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 26 112 000 000 kr enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:JuU12 2011/12:JuU15 2011/12:JuU7 2011/12:SfU10 2011/12:SkU1 2012/13:JuU10 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 32 avslag
Införande av brottsprovokation
Motion 2011/12:Ju402 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju402 av Kent Ekeroth och Björn Söder SD Införande av brottsprovokation SD139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa utökade möjligheter för rättsväsendet att använda sig av brottsprovokation på ett sätt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Omförhandling av medlemskapet i EU
Motion 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. SD Omförhandling av medlemskapet i EU SD26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige omgående ska omförhandla vårt nuvarande medlemskap i Europeiska unionen till att enbart omfatta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökning av antalet vårdplatser
Motion 2011/12:So640 av Per Ramhorn och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So640 av Per Ramhorn och Björn Söder SD Ökning av antalet vårdplatser SD160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att öka antalet vårdplatser. Motivering Överbeläggning och utlokalisering av patienter är i- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inspektioner av samhällsvården
Motion 2011/12:So623 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So623 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Inspektioner av samhällsvården SD136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inspektionerna från Socialstyrelsen ska utökas från två per år till fyra per år. Motivering Vikten- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag