Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Motion 2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
Motion 2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad transparens i det multilaterala- Inlämnad
- 2018-04-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU22
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017
Motion 2017/18:4045 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4045 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och den nordiska närvaron i de baltiska staterna och tillkännager- Inlämnad
- 2018-04-03
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU18
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
Motion 2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
Motion 2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en omförhandling så att svenska folket kan ges möjlighet att ta ställning- Inlämnad
- 2018-03-28
- Förslag
- 63
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10
- Riksdagsbeslut
- (63 yrkanden): 63 avslag
med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2018-03-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017
Motion 2017/18:4012 av Björn Söder och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2017/18:4012 av Björn Söder och Markus Wiechel båda SD med anledning av skr. 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2018-03-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Motivering Vi motsätter oss en militarisering av EU. Pesco är i- Inlämnad
- 2017-11-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2017-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget om ett svenskt- Inlämnad
- 2017-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska införas ett PGU-kriterium politiken för global utveckling som hinder i riktlinjerna- Inlämnad
- 2017-11-08
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationellt stöd till utsatta kristna
Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt stöd till utsatta kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Fredsprocessen i Israel–Palestina
Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien
Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under de senaste- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU35 2017/18:SoU15 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel-- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Internationellt demokratiarbete
Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt demokratiarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas och utgöra grund för om det internationella samfundet- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka biståndet- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Nineveslätten
Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. SD Nineveslätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja bevarandet av identiteten för Nineveslättens invånare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UFöU2 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag